变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
股东变更 | 林俊鹏; [新增]
唐泽惠;
吴捷君; | 唐泽惠;
吴捷君; | 2018-04-26 |
董事备案 | 林俊鹏(执行董事兼经理) [新增]
唐泽惠(监事)
吴捷君(执行董事兼经理) | 唐泽惠(监事)
吴捷君(执行董事兼经理) | 2018-04-26 |
经理备案 | 林俊鹏(执行董事兼经理) [新增]
唐泽惠(监事) | 唐泽惠(监事)
吴捷君(执行董事兼经理) [退出] | 2018-04-26 |
组织机构备案 | 林俊鹏(执行董事兼经理) [新增]
唐泽惠(监事) | 唐泽惠(监事)
吴捷君(执行董事兼经理) [退出] | 2018-04-26 |
法定代表人变更 | 林俊鹏 | 吴捷君 | 2018-04-26 |
财务负责人 | 林俊鹏 | 黄燕萍 | 2018-04-26 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-04-26 |
组织机构备案 | 唐泽惠,监事,选举, [新增]
吴捷君,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 林俊鹏,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
吴婵娥,监事,选举, [退出] | 2017-11-15 |
经理备案 | 唐泽惠,监事,选举, [新增]
吴捷君,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 林俊鹏,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
吴婵娥,监事,选举, [退出] | 2017-11-15 |
监事备案 | 唐泽惠,监事,选举, [新增]
吴捷君,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 林俊鹏,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
吴婵娥,监事,选举, [退出] | 2017-11-15 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-11-15 |
股东变更 | 唐泽惠; [新增]
吴捷君; [新增] | 林俊鹏; [退出]
吴婵娥; [退出] | 2017-11-15 |
法定代表人变更 | 吴捷君 | 林俊鹏 | 2017-11-15 |
组织机构备案 | 唐泽惠(监事) [新增]
吴捷君(执行董事兼经理) [新增] | 林俊鹏(执行董事兼经理) [退出]
吴婵娥(监事) [退出] | 2017-11-15 |
监事备案 | 唐泽惠(监事) [新增]
吴捷君(执行董事兼经理) [新增] | 林俊鹏(执行董事兼经理) [退出]
吴婵娥(监事) [退出] | 2017-11-15 |
经理备案 | 唐泽惠(监事) [新增]
吴捷君(执行董事兼经理) [新增] | 林俊鹏(执行董事兼经理) [退出]
吴婵娥(监事) [退出] | 2017-11-15 |
组织机构备案 | 林俊鹏,执行董事兼经理,选举,是
吴婵娥,监事,选举, [新增] | 林俊鹏,执行董事兼经理,选举,是 | 2017-06-29 |
监事备案 | 林俊鹏,执行董事兼经理,选举,是
吴婵娥,监事,选举, [新增] | 林俊鹏,执行董事兼经理,选举,是 | 2017-06-29 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-06-29 |
股东变更 | 林俊鹏;
吴婵娥; | 林俊鹏;
刘栩铮; [退出]
吴婵娥; | 2017-06-29 |
组织机构备案 | 林俊鹏(执行董事兼经理)
吴婵娥(监事) [新增] | 林俊鹏(执行董事兼经理) | 2017-06-29 |
监事备案 | 林俊鹏(执行董事兼经理)
吴婵娥(监事) [新增] | 林俊鹏(执行董事兼经理) | 2017-06-29 |
财务负责人 | 黄燕萍 | 财务负责人(变更前) | 2016-10-24 |
具体经营项目申报 | 加工纸制造;货物进出口(专营专控商品除外); | 加工、制造:纸质包装材料、纸箱;货物和技术进出口。(不含危险化学品) | 2016-10-24 |