变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-06-01 |
组织机构备案 | 黄丽华(执行董事兼经理)
黄肇基(监事) [新增] | 黄丽华(执行董事兼经理)
刘广幸(监事) [退出] | 2018-06-01 |
住所变更 | 广州市天河区中山大道西1138号1906室(仅限办公用途) | 广州市天河区黄村路51号2404房(仅限办公用途) | 2018-06-01 |
监事备案 | 黄丽华,执行董事兼经理,选举,是
黄肇基,监事,选举, [新增] | 黄丽华,执行董事兼经理,选举,是
刘广幸,监事,选举, [退出] | 2018-06-01 |
监事备案 | 黄丽华(执行董事兼经理)
黄肇基(监事) [新增] | 黄丽华(执行董事兼经理)
刘广幸(监事) [退出] | 2018-06-01 |
股东变更 | 黄丽华;
黄肇基; [新增] | 黄丽华;
黎钰婷; [退出] | 2018-06-01 |
组织机构备案 | 黄丽华,执行董事兼经理,选举,是
黄肇基,监事,选举, [新增] | 黄丽华,执行董事兼经理,选举,是
刘广幸,监事,选举, [退出] | 2018-06-01 |
股东变更 | 黄丽华,001,*****4,货币,540,90,0,2038-12-31, ;
黄肇基,001,*****3,货币,60,10,0,2038-12-31, ; [新增] | 黄丽华,001, ,货币,0,0,50, , ;
黎钰婷,001, ,货币,0,0,0, , ; [退出] | 2018-06-01 |
股东变更 | 黄丽华;
黎钰婷; | 黄丽华;
黎钰婷;
刘广幸; [退出] | 2016-12-21 |
股东变更 | 黄丽华;黎钰婷; | 黄丽华;黎钰婷;刘广幸; | 2016-12-21 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-12-21 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-08-26 |
资金数额变更 | 600 (单位:万元)( + 100% ) | 300 (单位:万元) | 2016-08-26 |
具体经营项目申报 | 室内装饰、装修;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;洁净净化工程设计与施工;机械设备专业清洗服务;机电设备安装服务;建筑物清洁服务;生活清洗、消毒服务;清扫、清洗日用品零售;路牌、路标、广告牌安装施工;企业形象策划服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);污水处理及其再生利用;电气设备修理;通讯设备修理; | 室内装饰、装修;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;洁净净化工程设计与施工;机械设备专业清洗服务;机电设备安装服务;建筑物清洁服务;生活清洗、消毒服务;清扫、清洗日用品零售;路牌、路标、广告牌安装施工;企业形象策划服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外); | 2016-08-26 |
名称变更 | 广州禹若环保工程有限公司 | 广州创禹装饰工程有限公司 | 2016-03-18 |
法定代表人变更 | 黄丽华 | 黄肇基 | 2016-03-18 |
监事备案 | 黄丽华,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
刘广幸,监事,选举, [新增] | 黄肇彬,监事,选举, [退出]
黄肇基,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-03-18 |
经理备案 | 黄丽华,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
刘广幸,监事,选举, [新增] | 黄肇彬,监事,选举, [退出]
黄肇基,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-03-18 |
具体经营项目申报 | 室内装饰、装修;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;洁净净化工程设计与施工;机械设备专业清洗服务;机电设备安装服务;建筑物清洁服务;生活清洗、消毒服务;清扫、清洗日用品零售;路牌、路标、广告牌安装施工;企业形象策划服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外); | 室内装饰、装修;企业形象策划服务;路牌、路标、广告牌安装施工;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外); | 2016-03-18 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-03-18 |
组织机构备案 | 黄丽华,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
刘广幸,监事,选举, [新增] | 黄肇彬,监事,选举, [退出]
黄肇基,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-03-18 |
资金数额变更 | 300 (单位:万元)( + 500% ) | 50 (单位:万元) | 2016-03-18 |
董事备案 | 黄丽华,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
刘广幸,监事,选举, [新增] | 黄肇彬,监事,选举, [退出]
黄肇基,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-03-18 |
财务负责人 | 黄丽华 | 财务负责人(变更前) | 2016-03-18 |
住所变更 | 广州市天河区黄村路51号2404房(仅限办公用途) | 广州市天河区黄村路51号2422房(本住所限办公用途) | 2014-12-03 |
具体经营项目申报 | 室内装饰、装修;企业形象策划服务;路牌、路标、广告牌安装施工;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外); | 室内装饰装修;企业形象设计;广告牌制作;批发和零售贸易(国家专营专控项目除外)。 | 2014-12-03 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2014-12-03 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2014-12-03 |