变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-07-28 |
住所变更 | 广州市天河区凤凰街柯木塱欧岗北街15号104房 | 广州市天河区柯木塱背坪拾排街82号101房(仅限办公) | 2022-07-28 |
监事备案 | 彭建航 [新增] | 彭建辉 [退出] | 2020-09-17 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-09-17 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-09-17 |
经理备案 | 彭建辉 [新增] | 彭建航 [退出] | 2020-09-17 |
工商登记联络员备案 | 彭建辉 | - | 2020-09-17 |
股东变更 | 彭建辉 [新增]
彭建航 | 彭建航 | 2020-09-17 |
董事备案 | 彭建辉 [新增] | 彭建航 [退出] | 2020-09-17 |
法定代表人变更 | 彭建辉 | 彭建航 | 2020-09-17 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-04-27 |
住所变更 | 广州市天河区柯木塱背坪拾排街82号101房(仅限办公) | 广州市天河区柯木塱背坪拾排街96号301房 | 2020-04-27 |
住所变更 | 广州市天河区柯木背坪拾排街96号301房 | 广州市天河区车陂泰安南路96号自编A26-A19 | 2017-06-21 |
股东变更 | 彭建航,001,*****9,货币,0,0,0, , ; [新增] | 罗振耀,001,*****1,,0,0,0, , ; [退出]
余贵兵,001,*****3,,0,0,0, , ; [退出]
郑远汉,001,*****6,,0,0,0, , ; [退出] | 2015-11-02 |
股东变更 | 彭建航; [新增] | 罗振耀; [退出]
余贵兵; [退出]
郑远汉; [退出] | 2015-11-02 |
股东变更 | 彭建航; | 罗振耀;余贵兵;郑远汉; | 2015-11-02 |
组织机构备案 | 彭建航(执行董事兼经理);彭建辉(监事); | 罗振耀(监事);郑远汉(执行董事兼经理); | 2015-10-20 |
经理备案 | 彭建航(执行董事兼经理);彭建辉(监事); | 罗振耀(监事);郑远汉(执行董事兼经理); | 2015-10-20 |
董事备案 | 彭建航(执行董事兼经理);彭建辉(监事); | 罗振耀(监事);郑远汉(执行董事兼经理); | 2015-10-20 |
监事备案 | 彭建航(执行董事兼经理);彭建辉(监事); | 罗振耀(监事);郑远汉(执行董事兼经理); | 2015-10-20 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-10-20 |
法定代表人变更 | 彭建航 | 郑远汉 | 2015-10-20 |
监事备案 | 彭建航(执行董事兼经理) [新增]
彭建辉(监事) [新增] | 罗振耀(监事) [退出]
郑远汉(执行董事兼经理) [退出] | 2015-10-20 |
董事备案 | 彭建航(执行董事兼经理) [新增]
彭建辉(监事) [新增] | 罗振耀(监事) [退出]
郑远汉(执行董事兼经理) [退出] | 2015-10-20 |
经理备案 | 彭建航(执行董事兼经理) [新增]
彭建辉(监事) [新增] | 罗振耀(监事) [退出]
郑远汉(执行董事兼经理) [退出] | 2015-10-20 |
组织机构备案 | 彭建航(执行董事兼经理) [新增]
彭建辉(监事) [新增] | 罗振耀(监事) [退出]
郑远汉(执行董事兼经理) [退出] | 2015-10-20 |
经理备案 | 彭建航,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
彭建辉,监事,选举, [新增] | 罗振耀,监事,, [退出]
郑远汉,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2015-10-20 |
监事备案 | 彭建航,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
彭建辉,监事,选举, [新增] | 罗振耀,监事,, [退出]
郑远汉,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2015-10-20 |
组织机构备案 | 彭建航,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
彭建辉,监事,选举, [新增] | 罗振耀,监事,, [退出]
郑远汉,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2015-10-20 |
董事备案 | 彭建航,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
彭建辉,监事,选举, [新增] | 罗振耀,监事,, [退出]
郑远汉,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2015-10-20 |
财务负责人 | 彭建航 | 财务负责人(变更前) | 2015-10-20 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-10-20 |