变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所变更 | 广州市白云区石井镇马务乡联和联合路之二号大院(自编2栋之A1-212)单元 | 广州市白云区鹤龙一路2号自编H栋301房(仅作办公用途) | 2017-10-09 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-10-09 |
股东变更 | 刘红,001,*****9,货币,0,0,40, , ;
刘铁炼,001,*****7,货币,30,30,0, , ; [新增] | 刘红,001, ,货币,0,0,40, , ;
俞红翠,001, ,货币,0,0,30, , ; [退出] | 2017-01-03 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-01-03 |
营业期限变更 | 2013-04-24 至 | 2013-04-24 至 2017-04-01 | 2017-01-03 |
股东变更 | 刘红;
刘铁炼; [新增] | 刘红;
俞红翠; [退出] | 2017-01-03 |
董事备案 | 刘红,监事,,
田治德,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
俞红翠,,, [新增] | 陈星辉,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
刘红,监事,, | 2016-06-27 |
组织机构备案 | 刘红,监事,,
田治德,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 陈星辉,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
刘红,监事,, | 2016-06-27 |
经理备案 | 刘红,监事,,
田治德,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 陈星辉,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
刘红,监事,, | 2016-06-27 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-06-27 |
财务负责人 | 田治德 | 财务负责人(变更前) | 2016-06-27 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2016-06-21 |
法定代表人变更 | 田治德 | 陈星辉 | 2016-06-21 |
营业期限变更 | 2013-04-24 至 2017-04-01 | 2013-04-24 至 2015-04-09 | 2015-04-10 |
组织机构备案 | 陈星辉,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
刘红,监事,, | 刘锋,执行董事兼经理,,是 [退出]
刘红,监事,, | 2015-04-10 |
经理备案 | 陈星辉,执行董事兼经理,选举, [新增]
刘红,监事,, | 刘锋,执行董事兼经理,,是 [退出]
刘红,监事,, | 2015-04-10 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-04-10 |
法定代表人变更 | 陈星辉 | 刘锋 | 2015-04-10 |