变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-11-19 |
名称变更 | 广州沃乐为商业运营管理有限公司 | 广州有得空间商业运营管理有限公司 | 2021-11-19 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-08-24 |
名称变更 | 广州有得空间商业运营管理有限公司 | 广州市东焀酒店管理有限公司 | 2020-08-24 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-01-16 |
股东变更 | 蓝佳佳 [新增]
蓝喜来 | 黄光耀 [退出]
蓝喜来 | 2019-01-16 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-08-26 |
财务负责人 | 周茂清 | 徐云雅 | 2016-08-26 |
法定代表人变更 | 蓝佳佳 | 黄光耀 | 2016-08-25 |
组织机构备案 | 蓝佳佳(执行董事兼经理);蓝喜来(监事); | 黄光耀(执行董事兼经理);蓝喜来(监事); | 2016-08-25 |
董事备案 | 黄光耀(执行董事兼经理);蓝佳佳(执行董事兼经理);蓝喜来(监事); | 黄光耀(执行董事兼经理);蓝喜来(监事); | 2016-08-25 |
经理备案 | 蓝佳佳(执行董事兼经理);蓝喜来(监事); | 黄光耀(执行董事兼经理);蓝喜来(监事); | 2016-08-25 |
组织机构备案 | 蓝佳佳,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
蓝喜来,监事,选举, | 黄光耀,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
蓝喜来,监事,选举, | 2016-08-25 |
组织机构备案 | 蓝佳佳(执行董事兼经理) [新增]
蓝喜来(监事) | 黄光耀(执行董事兼经理) [退出]
蓝喜来(监事) | 2016-08-25 |
经理备案 | 蓝佳佳,执行董事兼经理,选举, [新增]
蓝喜来,监事,选举, | 黄光耀,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
蓝喜来,监事,选举, | 2016-08-25 |
经理备案 | 蓝佳佳(执行董事兼经理) [新增]
蓝喜来(监事) | 黄光耀(执行董事兼经理) [退出]
蓝喜来(监事) | 2016-08-25 |
董事备案 | 黄光耀,执行董事兼经理,选举,
蓝佳佳,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
蓝喜来,监事,选举, | 黄光耀,执行董事兼经理,选举,是
蓝喜来,监事,选举, | 2016-08-25 |
董事备案 | 黄光耀(执行董事兼经理)
蓝佳佳(执行董事兼经理) [新增]
蓝喜来(监事) | 黄光耀(执行董事兼经理)
蓝喜来(监事) | 2016-08-25 |
财务负责人 | 徐云雅 | 财务负责人(变更前) | 2016-04-08 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2016-04-08 |
具体经营项目申报 | 场地租赁(不含仓储);物业管理;酒店管理;酒店住宿服务(旅业); | 酒店企业管理咨询;物业管理;租赁:商铺;旅业(在《卫生许可证》、《特种行业许可证》有效期限内从事经营)。(经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营,涉及许可经营的未取得许可前不得经营) | 2014-06-24 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2014-06-24 |