变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所变更 | 广州市番禺区市桥街光明南路199号4号楼301单元 | 广州市番禺区大龙街东怡新区2街41号 | 2021-09-08 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-09-08 |
组织机构备案 | 陈璐莹,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
程春花,监事,选举, [新增] | 陈璐莹,监事,选举, [退出]
张旋,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-12-29 |
监事备案 | 陈璐莹,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
程春花,监事,选举, [新增] | 陈璐莹,监事,选举, [退出]
张旋,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-12-29 |
经理备案 | 陈璐莹,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
程春花,监事,选举, [新增] | 陈璐莹,监事,选举, [退出]
张旋,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-12-29 |
董事备案 | 陈璐莹,执行董事兼经理,选举,是
程春花,监事,选举, [新增] | 陈璐莹,监事,选举,
张旋,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-12-29 |
股东变更 | 陈璐莹,001,*****7,货币,50,100,0, , ; | 陈璐莹,001,*****7,,0,0,0, , ;
张旋,001,*****4,货币,0,0,24.5000, , ; [退出] | 2015-12-29 |
财务负责人 | 陈璐莹 | 张旋 | 2015-12-29 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-12-29 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-12-29 |
法定代表人变更 | 陈璐莹 | 张旋 | 2015-12-29 |
股东变更 | 陈璐莹; | 陈璐莹;
张旋; [退出] | 2015-12-29 |
监事备案 | 陈璐莹(执行董事兼经理)
程春花(监事) [新增] | 陈璐莹(监事)
张旋(执行董事兼经理) [退出] | 2015-12-29 |
董事备案 | 陈璐莹(执行董事兼经理) [新增]
程春花(监事) [新增] | 陈璐莹(监事) [退出]
张旋(执行董事兼经理) [退出] | 2015-12-29 |
经理备案 | 陈璐莹(执行董事兼经理)
程春花(监事) [新增] | 陈璐莹(监事)
张旋(执行董事兼经理) [退出] | 2015-12-29 |
组织机构备案 | 陈璐莹(执行董事兼经理)
程春花(监事) [新增] | 陈璐莹(监事)
张旋(执行董事兼经理) [退出] | 2015-12-29 |
组织机构备案 | 陈璐莹(执行董事兼经理);程春花(监事); | 陈璐莹(监事);张旋(执行董事兼经理); | 2015-12-29 |
经理备案 | 陈璐莹(执行董事兼经理);程春花(监事); | 陈璐莹(监事);张旋(执行董事兼经理); | 2015-12-29 |
董事备案 | 陈璐莹(执行董事兼经理);程春花(监事); | 陈璐莹(监事);张旋(执行董事兼经理); | 2015-12-29 |
监事备案 | 陈璐莹(执行董事兼经理);程春花(监事); | 陈璐莹(监事);张旋(执行董事兼经理); | 2015-12-29 |
股东变更 | 陈璐莹; | 陈璐莹;张旋; | 2015-12-29 |
住所变更 | 广州市番禺区大龙街东怡新区2街41号 | 广州市番禺区桥南街桥南路156号 | 2015-10-19 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-10-19 |
组织机构备案 | 陈璐莹,监事,选举,
张旋,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 陈璐莹,监事,选举,
张旋,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2015-10-16 |
财务负责人 | 张旋 | 财务负责人(变更前) | 2015-10-16 |