变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-12-12 |
住所变更 | 广州市番禺区市桥街丹山村扶风大街10号之二133 | 广州市番禺区南村镇汇智二路236号(236号)317房 | 2019-12-12 |
监事备案 | 黄思远 [新增] | 袁六生 [退出] | 2019-11-13 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-11-13 |
具体经营项目申报 | 玩具制造;漆器工艺品制造;教学用模型及教具制造;露天游乐场所游乐设备制造;玩具批发;游艺及娱乐用品批发;玩具零售;游艺娱乐用品零售;技术进出口;体育器材装备安装服务;社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;运动场馆服务(游泳馆除外);舞台表演美工服务;舞台灯光、音响设备安装服务;露天游乐场所游乐设施批发;露天游乐场所游乐设施零售;室内非射击类、非球类、非棋牌类的竞技娱乐活动(不含电子游艺、攀岩、蹦床);个人投币机器服务;货物进出口(专营专控商品除外);水族器材及用品批发;娱乐设备出租服务;玩具设计服务; | 生物技术开发服务;生物技术转让服务;自然科学研究和试验发展;生物技术咨询、交流服务;饲料零售;饲料添加剂零售;饲料批发;饲料添加剂批发;牲畜批发;鱼苗批发;水产品批发;生鲜家禽批发;生鲜家禽零售;水产品零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外); | 2019-03-25 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-03-25 |
主营项目类别 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 研究和试验发展 | 2019-03-25 |
住所变更 | 广州市番禺区南村镇汇智二路236号(236号)317房 | 广州市番禺区大龙街旧水坑村旧村东路1号之一 | 2019-03-25 |
名称变更 | 广州海旺游乐设备有限公司 | 广州海旺生物科技有限公司 | 2019-03-25 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-03-14 |
股东变更 | 周铭虹 [新增]
梁美廷 [新增] | 袁六生 [退出] | 2019-03-14 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-03-14 |
经理备案 | 袁六生,监事,选举,
周铭虹,执行董事兼经理,选举, [新增] | 谢长生,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
袁六生,监事,选举, | 2016-08-19 |
经理备案 | 袁六生(监事)
周铭虹(执行董事兼经理) [新增] | 谢长生(执行董事兼经理) [退出]
袁六生(监事) | 2016-08-19 |
组织机构备案 | 袁六生,监事,选举,
周铭虹,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 谢长生,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
袁六生,监事,选举, | 2016-08-19 |
财务负责人 | 周铭虹 | 财务负责人(变更前) | 2016-08-19 |
法定代表人变更 | 周铭虹 | 谢长生 | 2016-08-19 |
组织机构备案 | 袁六生(监事);周铭虹(执行董事兼经理); | 谢长生(执行董事兼经理);袁六生(监事); | 2016-08-19 |
经理备案 | 袁六生(监事);周铭虹(执行董事兼经理); | 谢长生(执行董事兼经理);袁六生(监事); | 2016-08-19 |
董事备案 | 袁六生(监事);周铭虹(执行董事兼经理); | 谢长生(执行董事兼经理);袁六生(监事); | 2016-08-19 |
股东变更 | 袁六生; | 罗德;聂选忠;宋学能;谢长生;袁六生;曾志林;朱雅强; | 2016-08-19 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-08-19 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-08-19 |
董事备案 | 袁六生(监事)
周铭虹(执行董事兼经理) [新增] | 谢长生(执行董事兼经理) [退出]
袁六生(监事) | 2016-08-19 |
股东变更 | 袁六生; | 罗德; [退出]
聂选忠; [退出]
宋学能; [退出]
谢长生; [退出]
袁六生;
曾志林; [退出]
朱雅强; [退出] | 2016-08-19 |
组织机构备案 | 袁六生(监事)
周铭虹(执行董事兼经理) [新增] | 谢长生(执行董事兼经理) [退出]
袁六生(监事) | 2016-08-19 |
董事备案 | 袁六生,监事,选举,
周铭虹,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 谢长生,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
袁六生,监事,选举, | 2016-08-19 |