变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
具体经营项目申报 | 商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务;医疗设备维修;医疗设备租赁服务;电脑打字、录入、校对、打印服务;医院管理;招、投标咨询服务;心理咨询服务(不含医学心理咨询、医学心理训练、医学心理辅导等医疗行为);消毒用品销售(涉及许可经营的项目除外);医学研究和试验发展;非许可类医疗器械经营;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);商品零售贸易(许可审批类商品除外);为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;许可类医疗器械经营 | 许可类医疗器械经营;医学研究和试验发展;非许可类医疗器械经营;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务;医疗设备维修;医疗设备租赁服务;电脑打字、录入、校对、打印服务;医院管理;招、投标咨询服务;心理咨询服务(不含医学心理咨询、医学心理训练、医学心理辅导等医疗行为);消毒用品销售(涉及许可经营的项目除外);为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌; | 2020-05-08 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-05-08 |
股东变更 | 姚瑶
李鹏 [新增] | 姚瑶
陈杰 [退出] | 2019-11-05 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-11-05 |
监事备案 | 李鹏 [新增] | 陈杰 [退出] | 2019-11-05 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-04-09 |
住所变更 | 广州市黄埔区南翔一路50号四栋519房 | 广州高新技术产业开发区南翔三路11号自编6栋103 | 2019-04-09 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-01-29 |
具体经营项目申报 | 许可类医疗器械经营;医学研究和试验发展;非许可类医疗器械经营;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务;医疗设备维修;医疗设备租赁服务;电脑打字、录入、校对、打印服务;医院管理;招、投标咨询服务;心理咨询服务(不含医学心理咨询、医学心理训练、医学心理辅导等医疗行为);消毒用品销售(涉及许可经营的项目除外);为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌; | 许可类医疗器械经营;医学研究和试验发展;非许可类医疗器械经营;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务;医疗设备维修;医疗设备租赁服务;电脑打字、录入、校对、打印服务; | 2018-01-29 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-01-28 |
具体经营项目申报 | 许可类医疗器械经营;医学研究和试验发展;非许可类医疗器械经营;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务;医疗设备维修;医疗设备租赁服务;电脑打字、录入、校对、打印服务;医院管理;招、投标咨询服务;心理咨询服务(不含医学心理咨询、医学心理训练、医学心理辅导等医疗行为);消毒用品销售(涉及许可经营的项目除外);为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌; | 许可类医疗器械经营;医学研究和试验发展;非许可类医疗器械经营;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务;医疗设备维修;医疗设备租赁服务;电脑打字、录入、校对、打印服务; | 2018-01-28 |
监事备案 | 陈杰,监事,选举, [新增]
孙珠柔,执行董事兼经理,选举, [新增] | 刘金坛,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
张德银,监事,选举, [退出] | 2017-09-05 |
组织机构备案 | 陈杰,监事,选举, [新增]
孙珠柔,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 刘金坛,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
张德银,监事,选举, [退出] | 2017-09-05 |
董事备案 | 陈杰,监事,选举, [新增]
孙珠柔,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
姚瑶,,, [新增] | 刘金坛,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
张德银,监事,选举, [退出] | 2017-09-05 |
股东变更 | 陈杰,001,*****3,货币,0.1000,0333,0, , ; [新增]
姚瑶,001,*****2,货币,299.9000,99.9667,0, , ; [新增] | 刘金坛,001, ,货币,0,0,0, , ; [退出]
史钱计,001, ,货币,0,0,0, , ; [退出]
张德银,001, ,货币,0,0,0, , ; [退出] | 2017-09-05 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-09-05 |
股东变更 | 陈杰; [新增]
姚瑶; [新增] | 刘金坛; [退出]
史钱计; [退出]
张德银; [退出] | 2017-09-05 |
监事备案 | 陈杰(监事) [新增]
孙珠柔(执行董事兼经理) [新增] | 刘金坛(执行董事兼经理) [退出]
张德银(监事) [退出] | 2017-09-05 |
董事备案 | 陈杰(监事) [新增]
孙珠柔(执行董事兼经理) [新增]
姚瑶 [新增] | 刘金坛(执行董事兼经理) [退出]
张德银(监事) [退出] | 2017-09-05 |
组织机构备案 | 陈杰(监事) [新增]
孙珠柔(执行董事兼经理) [新增] | 刘金坛(执行董事兼经理) [退出]
张德银(监事) [退出] | 2017-09-05 |
法定代表人变更 | 孙珠柔 | 刘金坛 | 2017-09-05 |
组织机构备案 | 陈杰,监事,选举, [新增]
孙珠柔,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 刘金坛,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
张德银,监事,选举, [退出] | 2017-09-04 |
董事备案 | 陈杰,监事,选举, [新增]
孙珠柔,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
姚瑶,,, [新增] | 刘金坛,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
张德银,监事,选举, [退出] | 2017-09-04 |
法定代表人变更 | 孙珠柔 | 刘金坛 | 2017-09-04 |
资金数额变更 | 300 (单位:万元)( + 200% ) | 100 (单位:万元) | 2017-01-09 |
具体经营项目申报 | 许可类医疗器械经营;医学研究和试验发展;非许可类医疗器械经营;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务;医疗设备维修;医疗设备租赁服务;电脑打字、录入、校对、打印服务; | 许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械”,包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械);医学研究和试验发展;非许可类医疗器械经营(即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”,包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械);医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);医疗设备维修;商品信息咨询服务; | 2017-01-09 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-01-09 |
资金数额变更 | 300 (单位:万元)( + 200% ) | 100 (单位:万元) | 2017-01-08 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-01-08 |
具体经营项目申报 | 许可类医疗器械经营;医学研究和试验发展;非许可类医疗器械经营;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务;医疗设备维修;医疗设备租赁服务;电脑打字、录入、校对、打印服务; | 许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械”,包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械);医学研究和试验发展;非许可类医疗器械经营(即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”,包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械);医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);医疗设备维修;商品信息咨询服务; | 2017-01-08 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-12-02 |
住所变更 | 广州高新技术产业开发区南翔三路11号自编6栋103 | 广州市荔湾区花湾路600-636号A3栋2层235房 | 2016-12-02 |
住所变更 | 广州高新技术产业开发区南翔三路11号自编6栋103 | 广州市荔湾区花湾路600-636号A3栋2层235房 | 2016-12-01 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-12-01 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2016-02-18 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2016-02-17 |
组织机构备案 | 刘金坛,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
张德银,监事,选举, [新增] | 刘金坛,执行董事兼经理,,是 [退出]
张德银,监事,, [退出] | 2016-02-17 |
财务负责人 | 赵丽娟 | 财务负责人(变更前) | 2016-02-17 |
股东变更 | 刘金坛,001,*****9,货币,33.3000,33.3000,0, , ;
史钱计,001,*****6,货币,33.3000,33.3000,0, , ;
张德银,001,*****4,货币,33.4000,33.4000,0, , ; | 刘金坛,001,*****9,001,0,0,0, , ;
史钱计,001,*****6,001,0,0,0, , ;
张德银,001,*****4,001,0,0,0, , ; | 2016-02-17 |
财务负责人 | 赵丽娟 | 财务负责人(变更前) | 2016-02-16 |
组织机构备案 | 刘金坛,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
张德银,监事,选举, [新增] | 刘金坛,执行董事兼经理,,是 [退出]
张德银,监事,, [退出] | 2016-02-16 |