广州风淳广告有限公司,办公室地址位于中国的南大门羊城广州,广州市天河区陶育路82号第四层自编B4069房,我公司主要提供商品信息咨询服务;会议及展览服务;文化艺术咨询服务;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;个人形象设计服务;体育、休闲娱乐工程设计服务;多媒体设计服务;动漫及衍生产品设计服务;展台设计服务;美术图案设计服务;标识、标志牌设计、安装服务;数字动漫制作;游戏软件设计制作;政府采购咨询服务;工商咨询服务;...
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 广州风淳广告有限公司 |
简称: | 风淳广告 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 商品信息咨询服务;会议及展览服务;文化艺术咨询服务;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;个人形象设计服务;体育、休闲娱乐工程设计服务;多媒体设计服务;动漫及衍生产品设计服务;展台设计服务;美术图案设计服务;标识、标志牌设计、安装服务;数字动漫制作;游戏软件设计制作;政府采购咨询服务;工商咨询服务;... |
营业执照号码: | 440106001266866 |
发证机关: | 广州市海珠区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-05-25 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2015年07月21日 |
注册资本: | 100万 (万元) |
所属分类: | 广告服务公司 » 天河区广告服务公司 |
所属城市: | 广州企业网 » 天河区 |
顺企编码: | 37679912 |
广州风淳广告有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄碧遂 | 100% | 人民币100万元 |
广州风淳广告有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
住所变更 | 广州市海珠区石岗路21号23号610房(仅限办公) | 广州市天河区五山路141号之二1501房(仅限办公用途) | 2021-03-19 |
住所变更 | 广州市天河区五山路141号之二1501房(仅限办公用途) | 广州市天河区陶育路82号第四层自编B4069房 | 2018-06-25 |
组织机构备案 | 黄碧遂,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 薛奕强,监事,选举, [新增] | 黄碧遂,执行董事兼经理,,是 [退出] 薛奕辉,监事,, [退出] | 2017-09-18 |
监事备案 | 黄碧遂,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 薛奕强,监事,选举, [新增] | 黄碧遂,执行董事兼经理,,是 [退出] 薛奕辉,监事,, [退出] | 2017-09-18 |
组织机构备案 | 黄碧遂(执行董事兼经理) 薛奕强(监事) [新增] | 黄碧遂(执行董事兼经理) 薛奕辉(监事) [退出] | 2017-09-18 |
监事备案 | 黄碧遂(执行董事兼经理) 薛奕强(监事) [新增] | 黄碧遂(执行董事兼经理) 薛奕辉(监事) [退出] | 2017-09-18 |
组织机构备案 | 黄碧遂,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 薛奕辉,监事,, | 黄碧遂,执行董事兼经理,,是 [退出] 薛奕辉,监事,, | 2016-05-25 |
财务负责人 | 黄碧遂 | 财务负责人(变更前) | 2016-05-25 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-05-25 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-05-25 |
股东变更 | 黄碧遂; [新增] | 谢国海; [退出] 薛奕辉; [退出] 赵万能; [退出] | 2016-05-25 |
组织机构备案 | 黄碧遂(执行董事兼经理) 薛奕辉(监事) | 黄碧遂(执行董事兼经理) 薛奕辉(监事) | 2016-05-25 |
组织机构备案 | 黄碧遂(执行董事兼经理);薛奕辉(监事); | 黄碧遂(执行董事兼经理);薛奕辉(监事); | 2016-05-25 |
股东变更 | 黄碧遂; | 谢国海;薛奕辉;赵万能; | 2016-05-25 |
广州风淳广告有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
薛奕辉 | 监事 |
黄碧遂 | 执行董事兼总经理 |
本页是 [广州风淳广告有限公司] 在顺企网广州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。