广州市崖柏文化传播有限公司,办公室地址位于中国的南大门羊城广州,广州市天河区黄埔大道东806号、806号之一至812号之四广州市天河前进装饰材料市场B区42铺,我公司主要提供广播电视节目制作;电影和影视节目制作;音像制品制作;图书出版;报纸出版;期刊出版;电子出版物出版;互联网出版业;非酒精饮料、茶叶批发;非酒精饮料及茶叶零售;酒类零售;新闻业;文艺创作服务;...〓
联系方式
- 公司地址:
- 广州市天河区黄埔大道东806号、806号之一至812号之四广州市天河前进装饰材料市场B区42铺
- 经理:
- 曾柏钧
- 经理手机:
- 135****3133 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- yabaiwh@163.com
- 邮政编码:
- 510000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 广州市崖柏文化传播有限公司 |
简称: | 崖柏文化传播 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 广播电视节目制作(具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准);电影和影视节目制作;音像制品制作;图书出版;报纸出版;期刊出版;电子出版物出版;互联网出版业;非酒精饮料、茶叶批发;非酒精饮料及茶叶零售;酒类零售;新闻业;文艺创作服务;...(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
营业执照号码: | 440106001318444 |
发证机关: | 广州市天河区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-09-14 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2015年09月14日 |
注册资本: | 50万 (万元) |
所属分类: | 文化、体育和娱乐业 » 黄埔区文化、体育和娱乐业 |
所属城市: | 广州企业网 » 黄埔区 » 黄埔区黄埔 |
顺企编码: | 37683677 |
广州市崖柏文化传播有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
曾柏钧 | 90% | 人民币45.0万元 |
韩金羚 | 10% | 人民币5.0万元 |
广州市崖柏文化传播有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-06-24 |
住所变更 | 广州市天河区华景西街12号101房之一 | 广州市天河区黄埔大道东555号C-03房 | 2022-06-24 |
股东变更 | 曾柏钧 韩金羚 [新增] | 曾柏钧 曾文昌 [退出] | 2021-07-20 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-07-20 |
具体经营项目申报 | 鲜蛋零售;鲜肉零售;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;农副产品销售;谷物销售;木材销售;家具销售;烟草制品零售;食品互联网销售;食品经营(销售散装食品);酒类经营;食品经营(销售预包装食品);食品经营; 食品互联网销售(销售预包装食品) | 广播电视节目制作(具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准);电影和影视节目制作;音像制品制作;图书出版;报纸出版;期刊出版;电子出版物出版;互联网出版业;非酒精饮料、茶叶批发;非酒精饮料及茶叶零售;酒类零售;新闻业;文艺创作服务;收藏品的修复、养护服务;家居饰品批发;建材、装饰材料批发;茶叶作物及饮料作物批发;雕刻艺术创作服务;企业形象策划服务;教育咨询服务;文化艺术咨询服务;市场营销策划服务;摄影服务;境内旅游和入境旅游招徕、咨询服务;出境旅游招徕、咨询服务; | 2020-09-30 |
主营项目类别 | 批发业 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 2020-09-30 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-09-30 |
名称变更 | 广州市柏羚贸易有限公司 | 广州市崖柏文化传播有限公司 | 2020-09-30 |
住所变更 | 广州市天河区黄埔大道东555号C-03房 | 广州市天河区黄埔大道东806号、806号之一至812号之四广州市天河前进装饰材料市场B区42铺 | 2018-08-22 |
组织机构备案 | 曾柏钧,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 曾文昌,董事,, | 曾柏钧,执行董事兼经理,,是 [退出] 曾文昌,董事,, | 2016-10-18 |
财务负责人 | 曾柏钧 | 财务负责人(变更前) | 2016-10-18 |
股东变更 | 曾柏钧; 曾文昌; | 曾柏钧; 曾文昌; | 2016-10-18 |
组织机构备案 | 曾柏钧(执行董事兼经理) 曾文昌(董事) | 曾柏钧(执行董事兼经理) 曾文昌(董事) | 2016-10-18 |
组织机构备案 | 曾柏钧(执行董事兼经理);曾文昌(董事); | 曾柏钧(执行董事兼经理);曾文昌(董事); | 2016-10-18 |
股东变更 | 曾柏钧;曾文昌; | 曾柏钧;曾文昌; | 2016-10-18 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2016-10-18 |
广州市崖柏文化传播有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
曾文昌 | 董事 |
曾柏钧 | 执行董事兼总经理 |
本页是 [广州市崖柏文化传播有限公司] 在顺企网广州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。