变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
监事备案 | 余乃珍 [新增] | 何国柱 [退出] | 2020-03-30 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-03-30 |
注册资本金变更 | 2080 (单位:万元)( + 592141% ) | 1308 (单位:万元) | 2020-03-30 |
董事备案 | 谭美银 [新增] | 何惠群 [退出] | 2020-03-30 |
经理备案 | 何惠群 [新增] | 余乃珍 [退出] | 2020-03-30 |
法定代表人变更 | 谭美银 | 何惠群 | 2020-03-30 |
具体经营项目申报 | 家庭服务;建筑物清洁服务;卫生洁具零售;绿化管理、养护、病虫防治服务;机械设备租赁;停车场经营;物业管理; | 物业管理;建筑物清洁服务;绿化管理、养护、病虫防治服务;家庭服务;卫生洁具零售;机械设备租赁; | 2018-12-24 |
工商登记联络员备案 | 冯霭蕾 | - | 2018-12-24 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2018-12-24 |
资金数额变更 | 1308 (单位:万元)( + 334.5515% ) | 301 (单位: 万元) | 2018-08-15 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-08-15 |
股东变更 | 何惠群;
余乃珍; | 何惠群;
余乃珍; | 2018-08-15 |
组织机构备案 | 何国柱,监事,委派, [新增]
何惠群,执行董事,选举,是 [新增]
余乃珍,经理,选举, [新增] | 何国柱 ,监事,委派, [退出]
何惠群,经理,选举, [退出]
余乃珍,执行董事,选举,是 [退出] | 2017-11-14 |
董事备案 | 何国柱,监事,委派,
何惠群,执行董事,选举,是
余乃珍,经理,选举, | 何国柱 ,监事,委派,
何惠群,经理,选举,
余乃珍,执行董事,选举,是 | 2017-11-14 |
经理备案 | 何国柱,监事,委派, [新增]
何惠群,执行董事,选举,是 [新增]
余乃珍,经理,选举, [新增] | 何国柱 ,监事,委派, [退出]
何惠群,经理,选举, [退出]
余乃珍,执行董事,选举,是 [退出] | 2017-11-14 |
组织机构备案 | 何国柱(监事)
何惠群(执行董事)
余乃珍(经理) | 何国柱 (监事)
何惠群(经理)
余乃珍(执行董事) | 2017-11-14 |
董事备案 | 何国柱(监事) [新增]
何惠群(执行董事) [新增]
余乃珍(经理) [新增] | 何国柱 (监事) [退出]
何惠群(经理) [退出]
余乃珍(执行董事) [退出] | 2017-11-14 |
经理备案 | 何国柱(监事)
何惠群(执行董事)
余乃珍(经理) | 何国柱 (监事)
何惠群(经理)
余乃珍(执行董事) | 2017-11-14 |
法定代表人变更 | 何惠群 | 余乃珍 | 2017-11-13 |
财务负责人 | 何惠群 | 财务负责人(变更前) | 2016-09-18 |
遗失补领 | 遗失补领 | 遗失补领(变更前) | 2016-09-18 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2016-09-18 |
股东变更 | 何惠群;
余乃珍; | 何惠群;
余乃珍; | 2016-09-18 |
具体经营项目申报 | 物业管理;建筑物清洁服务;绿化管理、养护、病虫防治服务;家庭服务;卫生洁具零售;机械设备租赁; | 物业管理;清洁服务;家庭服务;害虫防治、灭鼠服务;绿化养护。 | 2014-11-20 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2014-11-20 |