变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经理备案 | 吴思林 [新增] | 曾振华 [退出] | 2019-11-26 |
董事备案 | 吴思林 [新增] | 曾振华 [退出] | 2019-11-26 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-11-26 |
股东变更 | 邓敏玲
吴思林 [新增] | 邓敏玲
曾振华 [退出] | 2019-11-26 |
法定代表人变更 | 吴思林 | 曾振华 | 2019-11-26 |
住所变更 | 广州市越秀区环市东路334号3305、3306房 | 广州市越秀区北京路149号1001房(仅限办公用途) | 2019-05-20 |
监事备案 | 邓敏玲,监事,选举, [新增]
曾振华,执行董事兼经理,选举, [新增] | 邓敏青,监事,选举, [退出]
殷克伙,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-06-02 |
组织机构备案 | 邓敏玲,监事,选举, [新增]
曾振华,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 邓敏青,监事,选举, [退出]
殷克伙,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-06-02 |
财务负责人 | 曾振华 | 财务负责人(变更前) | 2016-06-02 |
经理备案 | 邓敏玲,监事,选举, [新增]
曾振华,执行董事兼经理,选举, [新增] | 邓敏青,监事,选举, [退出]
殷克伙,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-06-02 |
董事备案 | 邓敏玲,监事,选举, [新增]
曾振华,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 邓敏青,监事,选举, [退出]
殷克伙,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-06-02 |
股东变更 | 邓敏玲; [新增]
曾振华; [新增] | 邓敏青; [退出]
殷克伙; [退出] | 2016-06-02 |
监事备案 | 邓敏玲(监事) [新增]
曾振华(执行董事兼经理) [新增] | 邓敏青(监事) [退出]
殷克伙(执行董事兼经理) [退出] | 2016-06-02 |
董事备案 | 邓敏玲(监事) [新增]
曾振华(执行董事兼经理) [新增] | 邓敏青(监事) [退出]
殷克伙(执行董事兼经理) [退出] | 2016-06-02 |
经理备案 | 邓敏玲(监事) [新增]
曾振华(执行董事兼经理) [新增] | 邓敏青(监事) [退出]
殷克伙(执行董事兼经理) [退出] | 2016-06-02 |
组织机构备案 | 邓敏玲(监事) [新增]
曾振华(执行董事兼经理) [新增] | 邓敏青(监事) [退出]
殷克伙(执行董事兼经理) [退出] | 2016-06-02 |
组织机构备案 | 邓敏玲(监事);曾振华(执行董事兼经理); | 邓敏青(监事);殷克伙(执行董事兼经理); | 2016-06-02 |
法定代表人变更 | 曾振华 | 殷克伙 | 2016-06-02 |
经理备案 | 邓敏玲(监事);曾振华(执行董事兼经理); | 邓敏青(监事);殷克伙(执行董事兼经理); | 2016-06-02 |
董事备案 | 邓敏玲(监事);曾振华(执行董事兼经理); | 邓敏青(监事);殷克伙(执行董事兼经理); | 2016-06-02 |
监事备案 | 邓敏玲(监事);曾振华(执行董事兼经理); | 邓敏青(监事);殷克伙(执行董事兼经理); | 2016-06-02 |
股东变更 | 邓敏玲;曾振华; | 邓敏青;殷克伙; | 2016-06-02 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-06-02 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2016-06-02 |
住所变更 | 广州市越秀区北京路149号1001房(仅限办公用途) | 广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦1804C房(仅限办公用途) | 2015-07-24 |
具体经营项目申报 | 房屋建筑工程施工;通信设施安装工程服务;园林绿化工程服务;监控系统工程安装服务;通信系统工程服务;室内装饰、装修;土石方工程服务;建筑劳务分包;通用机械设备销售;电气机械设备销售;贸易代理;商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;消防设备、器材的批发;电工器材的批发;房地产开发经营;物业管理;房地产中介服务;房地产咨询服务;酒店管理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);资产管理(不含许可审批项目);社会法律咨询;法律文书代理;贸易咨询服务;投资咨询服务; | 房屋和土木工程建筑施工;批发和零售贸易(国家专营专控商品除外);以自有资金进行对外投资;物业管理;房地产中介服务。* | 2015-07-24 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2015-07-24 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-07-24 |