变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
遗失补领 | 遗失补领 | - | 2022-09-13 |
住所变更 | 广州市白云区太和镇谢家庄永利南街3号之二106室 | 广州市白云区钟落潭镇龙塘大路98号106室 | 2022-09-13 |
监事备案 | 周少红 [新增] | 陈炽彬 [退出] | 2022-09-13 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-09-13 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-10-27 |
住所变更 | 广州市白云区钟落潭镇龙塘大路98号106室 | 广州市白云区云龙路41号二层自编243H房 | 2021-10-27 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-06-19 |
住所变更 | 广州市白云区云龙路41号二层自编243H房 | 广州市白云区太和镇太和北路120号之二 | 2020-06-19 |
遗失补领 | 遗失补领 | - | 2019-09-30 |
董事备案 | 曹玉芬 [新增] | 司五勇 [退出] | 2019-09-30 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-09-30 |
经理备案 | 曹玉芬 [新增] | 司五勇 [退出] | 2019-09-30 |
法定代表人变更 | 曹玉芬 | 司五勇 | 2019-09-30 |
股东变更 | 曹玉芬 [新增] | 司五勇 [退出] | 2019-09-30 |
董事备案 | 陈炽彬,监事,选举,
司五勇,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 曹玉芬,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
陈炽彬,监事,选举, | 2017-07-26 |
股东变更 | 司五勇,001,*****7,货币,10,100,0, , ; [新增] | 曹玉芬,001, ,货币,0,0,0, , ; [退出] | 2017-07-26 |
组织机构备案 | 陈炽彬,监事,选举,
司五勇,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 曹玉芬,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
陈炽彬,监事,选举, | 2017-07-26 |
经理备案 | 陈炽彬,监事,选举,
司五勇,执行董事兼经理,选举, [新增] | 曹玉芬,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
陈炽彬,监事,选举, | 2017-07-26 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-07-26 |
股东变更 | 司五勇; [新增] | 曹玉芬; [退出] | 2017-07-26 |
董事备案 | 陈炽彬(监事)
司五勇(执行董事兼经理) [新增] | 曹玉芬(执行董事兼经理) [退出]
陈炽彬(监事) | 2017-07-26 |
经理备案 | 陈炽彬(监事)
司五勇(执行董事兼经理) [新增] | 曹玉芬(执行董事兼经理) [退出]
陈炽彬(监事) | 2017-07-26 |
组织机构备案 | 陈炽彬(监事)
司五勇(执行董事兼经理) [新增] | 曹玉芬(执行董事兼经理) [退出]
陈炽彬(监事) | 2017-07-26 |
法定代表人变更 | 司五勇 | 曹玉芬 | 2017-07-26 |
财务负责人 | 司五勇 | 曹玉芬 | 2017-07-26 |
组织机构备案 | 陈炽彬,监事,选举,
司五勇,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 曹玉芬,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
陈炽彬,监事,选举, | 2017-07-25 |
法定代表人变更 | 司五勇 | 曹玉芬 | 2017-07-25 |
股东变更 | 司五勇; [新增] | 曹玉芬; [退出] | 2017-07-25 |
遗失补领 | 遗失补领 | 遗失补领(变更前) | 2017-02-20 |
遗失补领 | 遗失补领 | 遗失补领(变更前) | 2017-02-19 |
股东变更 | 曹玉芬; [新增] | 陈燕霞; [退出] | 2016-02-16 |
组织机构备案 | 曹玉芬(执行董事兼经理) [新增]
陈炽彬(监事) | 陈炽彬(监事)
陈燕霞(执行董事兼经理) [退出] | 2016-02-16 |
组织机构备案 | 曹玉芬,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
陈炽彬,监事,选举, | 陈炽彬,监事,选举,
陈燕霞,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-02-16 |
财务负责人 | 曹玉芬 | 财务负责人(变更前) | 2016-02-16 |
经理备案 | 曹玉芬,执行董事兼经理,选举, [新增]
陈炽彬,监事,选举, | 陈炽彬,监事,选举,
陈燕霞,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-02-16 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-02-16 |
法定代表人变更 | 曹玉芬 | 陈燕霞 | 2016-02-16 |
董事备案 | 曹玉芬,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
陈炽彬,监事,选举, | 陈炽彬,监事,选举,
陈燕霞,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-02-16 |
法定代表人变更 | 曹玉芬 | 陈燕霞 | 2016-02-15 |
组织机构备案 | 曹玉芬,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
陈炽彬,监事,选举, | 陈炽彬,监事,选举,
陈燕霞,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-02-15 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2014-05-30 |
具体经营项目申报 | 道路货物运输;货物专用运输(集装箱);货物专用运输(罐式); | 普通货运,货物专用运输(集装箱),货物专用运输(罐式)。(道路运输经营许可证有效期至2014年04月30日) | 2014-05-30 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2014-05-29 |
具体经营项目申报 | 道路货物运输;货物专用运输(集装箱);货物专用运输(罐式); | 普通货运,货物专用运输(集装箱),货物专用运输(罐式)。(道路运输经营许可证有效期至2014年04月30日) | 2014-05-29 |
遗失补领 | 遗失补领 | 遗失补领(变更前) | 2013-01-09 |
具体经营项目申报 | 普通货运,货物专用运输(集装箱),货物专用运输(罐式)。(道路运输经营许可证有效期至2014年04月30日) | 普通货运,货物专用运输(集装箱),货物专用运输(罐式)。(道路运输经营许可证有效期至2012年8月31日) | 2013-01-09 |