广州市真掌贸易有限公司,办公室地址位于中国的南大门羊城广州,广州市天河区陂东路20号大院内自编2号二楼271房(办公用途),我公司主要提供建材、装饰材料批发;建筑材料设计、咨询服务;房屋建筑工程设计服务;钢材批发;钢材零售;木质装饰材料零售;预包装食品零售;乳制品批发;预包装食品批发;乳制品零售;
联系方式
- 公司地址:
- 广州市天河区陂东路20号大院内自编2号二楼271房(仅限办公用途)
- 经理:
- 黄海
- 电子邮件:
- cw33376258@163.com
- 邮政编码:
- 510000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
广州市真掌贸易有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄海 | 90% | 人民币6307.2万元 |
陈冠强 | 10% | 人民币700.8万元 |
广州市真掌贸易有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-03-18 |
注册资本变更 | 7008万元(人民币)( + 1301.6% ) | 500万元(人民币) | 2021-03-18 |
住所变更 | 广州市天河区东圃大马路38号38号之一234房 | 广州市天河区陂东路20号大院内自编2号二楼271房(仅限办公用途) | 2017-12-20 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-12-20 |
财务负责人 | 黄海 | 财务负责人(变更前) | 2015-12-16 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-12-16 |
住所变更 | 广州市天河区陂东路20号大院内自编2号二楼271房(仅限办公用途) | 广州市天河区荔园路3号北座1梯201房 | 2015-12-16 |
营业期限变更 | 2011-11-02 至 | 2011-11-02 至 2016-01-04 | 2015-12-16 |
监事备案 | 陈冠强,监事,选举, [新增] 黄海,执行董事兼经理,选举, [新增] | 邓升宇,监事,, [退出] 李艳丽,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2014-03-27 |
经理备案 | 陈冠强,监事,选举, [新增] 黄海,执行董事兼经理,选举, [新增] | 邓升宇,监事,, [退出] 李艳丽,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2014-03-27 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2014-03-27 |
具体经营项目申报 | 建材、装饰材料批发;建筑材料设计、咨询服务;房屋建筑工程设计服务;钢材批发;钢材零售;木质装饰材料零售;预包装食品零售;乳制品批发;预包装食品批发;乳制品零售; | 批发和零售贸易(国家专营专控项目除外);批发兼零售:预包装食品(不含酒精饮料)、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)(持有效许可证经营,有效期至2014年10月9日)。 | 2014-03-27 |
法定代表人变更 | 黄海 | 李艳丽 | 2014-03-27 |
组织机构备案 | 陈冠强,监事,选举, [新增] 黄海,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 邓升宇,监事,, [退出] 李艳丽,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2014-03-27 |
资金数额变更 | 500 (单位:万元)( + 900% ) | 50 (单位:万元) | 2014-03-27 |
董事备案 | 陈冠强,监事,选举, [新增] 黄海,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 邓升宇,监事,, [退出] 李艳丽,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2014-03-27 |
本页是 [广州市真掌贸易有限公司] 在顺企网广州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。