变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程修正案 | - | - | 2022-08-05 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-08-03 | 2021-06-23 | 2022-08-05 |
地址 | 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座4410K38 | 深圳市罗湖区黄贝街道水库社区沿河北路2018号碧波大厦B座206 | 2022-08-05 |
成员 | 卢达铭(执行董事),卢思铭(监事),卢达铭(总经理) | 游福全(执行董事),游福全(总经理),游浩(监事) | 2021-06-24 |
投资人 | 卢达铭 51(万元)51%卢思铭 49(万元)49% | 游浩 50(万元)50%游福全 50(万元)50% | 2021-06-24 |
负责人 | 卢达铭 | 游福全 | 2021-06-24 |
监事信息 | 卢达铭(执行董事), [新增]
卢思铭(监事), [新增]
卢达铭(总经理) [新增] | 游福全(执行董事), [退出]
游福全(总经理), [退出]
游浩(监事) [退出] | 2021-06-24 |
董事长或执行董事成员 | 卢达铭(执行董事), [新增]
卢思铭(监事), [新增]
卢达铭(总经理) [新增] | 游福全(执行董事), [退出]
游福全(总经理), [退出]
游浩(监事) [退出] | 2021-06-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-06-23 | 2020-03-24 | 2021-06-24 |
总经理 | 卢达铭(执行董事), [新增]
卢思铭(监事), [新增]
卢达铭(总经理) [新增] | 游福全(执行董事), [退出]
游福全(总经理), [退出]
游浩(监事) [退出] | 2021-06-24 |
指定联系人 | 卢达铭 | 游福全 | 2021-06-24 |
股权和公证书 | - | - | 2021-06-24 |
指定联系人 | 游浩(监事),
游福全(执行董事),
游福全(总经理) | 陈创彬(总经理),
陈创彬(执行董事),
孙秋雄(监事) | 2020-03-25 |
指定联系人 | 游福全 50(万元)50% 游浩 50(万元)50% | 孙秋雄 55(万元)55% 陈创彬 45(万元)45% | 2020-03-25 |
指定联系人 | 游福全 | 陈创彬 | 2020-03-25 |
成员 | 游浩(监事),游福全(执行董事),游福全(总经理) | 陈创彬(总经理),陈创彬(执行董事),孙秋雄(监事) | 2020-03-25 |
负责人 | 游福全 [新增] | 陈创彬 [退出] | 2020-03-25 |
董事长或执行董事成员 | 游浩(监事), [新增]
游福全(执行董事), [新增]
游福全(总经理) [新增] | 陈创彬(总经理), [退出]
陈创彬(执行董事), [退出]
孙秋雄(监事) [退出] | 2020-03-25 |
投资人 | 游福全 50(万元)50% [新增]
游浩 50(万元)50% [新增] | 孙秋雄 55(万元)55% [退出]
陈创彬 45(万元)45% [退出] | 2020-03-25 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-03-24 | 2019-06-06 | 2020-03-25 |
指定联系人 | 游福全 | 肖洪福 | 2020-03-25 |
总经理 | 游浩(监事), [新增]
游福全(执行董事), [新增]
游福全(总经理) [新增] | 陈创彬(总经理), [退出]
陈创彬(执行董事), [退出]
孙秋雄(监事) [退出] | 2020-03-25 |
监事信息 | 游浩(监事), [新增]
游福全(执行董事), [新增]
游福全(总经理) [新增] | 陈创彬(总经理), [退出]
陈创彬(执行董事), [退出]
孙秋雄(监事) [退出] | 2020-03-25 |
地址变更 | 深圳市罗湖区黄贝街道水库社区沿河北路2018号碧波大厦B座206 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路2095号世宏大厦21楼2103B | 2019-06-10 |
章程备案 | 2019-06-06 | 2017-09-22 | 2019-06-10 |
投资人 | 名称:孙秋雄,出资额:55,出资比例:55名称:陈创彬,出资额:45,出资比例:45 | 名称:肖洪福,出资额:25,出资比例:50名称:李树生,出资额:25,出资比例:50 | 2017-09-29 |
成员 | 陈创彬
45(万元)45%
孙秋雄
55(万元)55% | 肖洪福
25(万元)50%
李树生
25(万元)50% | 2017-09-29 |
期限 | 永续经营 | 从2009-08-13至2019-08-13 | 2017-09-29 |
成员 | 陈创彬 | 肖洪福 | 2017-09-29 |
注册资本 | 100 人民币( + 100% ) | 50 人民币 | 2017-09-29 |
期限 | 永续经营 | 自2009-08-13至2019-08-13 | 2017-09-29 |
成员 | 陈创彬(总经理),孙秋雄(监事),陈创彬(执行董事) | 肖洪福(总经理),肖洪福(执行董事),李树生(监事) | 2017-09-29 |
投资人 | 孙秋雄 55(万元)55% 陈创彬 45(万元)45% | 肖洪福 25(万元)50% 李树生 25(万元)50% | 2017-09-29 |
负责人 | 陈创彬 | 肖洪福 | 2017-09-29 |
投资人变更 | 股东名称:孙秋雄、出资额:55、出资比例:55; [新增]
股东名称:陈创彬、出资额:45、出资比例:45; [新增] | 股东名称:肖洪福、出资额:25、出资比例:50; [退出]
股东名称:李树生、出资额:25、出资比例:50; [退出] | 2017-09-29 |
负责人变更 | 总经理:陈创彬;
股东:;
股东:;
监事:孙秋雄;
法定代表人:陈创彬;
董事长:陈创彬; | 总经理:肖洪福;
董事长:肖洪福;
法定代表人:肖洪福;
股东:李树生;
股东:肖洪福;
监事:李树生; | 2017-09-29 |
高级管理人员备案 | 总经理:陈创彬 [新增]
监事:孙秋雄 [新增]
执行董事:陈创彬 [新增] | 监事:李树生 [退出]
总经理:肖洪福 [退出]
执行董事:肖洪福 [退出] | 2017-09-29 |
注册资本变更 | 100( + 100% ) | 50 | 2017-09-29 |
期限变更 | 2009-08-13,, | 2009-08-13,2019-08-13,10 | 2017-09-29 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-09-22 | 2013-04-17 | 2017-09-29 |
地址变更 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路2095号世宏大厦21楼2103B | 深圳市龙岗区布吉街道布吉深惠路佳兆业大都汇大厦A座2103B室 | 2017-09-29 |
监事信息 | 孙秋雄(监事) [新增] | 李树生(监事) [退出] | 2017-09-29 |
注册资本变更 | 100人民币( + 100% ) | 50人民币 | 2017-09-29 |
总经理 | 陈创彬(总经理) [新增] | 肖洪福(总经理) [退出] | 2017-09-29 |
董事长或执行董事成员 | 陈创彬(执行董事) [新增] | 肖洪福(执行董事) [退出] | 2017-09-29 |
注册资本变更 | 100,156( + 99.68897% ) | 50,156 | 2017-09-29 |
期限变更 | 永续经营 | 从2009-08-13至2019-08-13 | 2017-09-29 |
投资人变更 | 名称:孙秋雄,出资额:55,出资比例:55 [新增]
名称:陈创彬,出资额:45,出资比例:45 [新增] | 名称:肖洪福,出资额:25,出资比例:50 [退出]
名称:李树生,出资额:25,出资比例:50 [退出] | 2017-09-29 |
统一社会信用代码 | *****6X3 | - | 2016-12-06 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-12-06 |
其他事项备案 | *****6X3 | - | 2016-12-06 |
一照一码换照 | - | - | 2016-12-06 |
一照一码换照 | | | 2016-12-06 |
一照一码升级 | | | 2016-12-06 |
其他事项备案 | - | - | 2013-04-25 |
高级管理人员备案 | - | - | 2013-04-25 |
股权 | 肖洪福(总经理), [新增]
李树生(监事), [新增]
肖洪福(执行董事) [新增] | 肖洪福(监事), [退出]
李林福(总经理), [退出]
李林福(执行董事) [退出] | 2013-04-25 |
负责人变更 | - | - | 2013-04-25 |
股权 | 肖洪福 [新增] | 李林福 [退出] | 2013-04-25 |
股权 | 肖洪福 25( + 50.15015% )(万元)50%
李树生 25( + 50.15015% )(万元)50% | 肖洪福 16.65(万元)33.30%
李林福 16.7(万元)33.40% [退出]
李树生 16.65(万元)33.30% | 2013-04-25 |
成员 | 肖洪福(总经理),李树生(监事),肖洪福(执行董事) | 肖洪福(监事),李林福(总经理),李林福(执行董事) | 2013-04-25 |
负责人 | 肖洪福 | 李林福 | 2013-04-25 |
董事长或执行董事成员 | 肖洪福(执行董事) [新增] | 李林福(执行董事) [退出] | 2013-04-25 |
高管人员 | 肖洪福(总经理) [新增] | 李林福(总经理) [退出] | 2013-04-25 |
监事信息 | 李树生(监事) [新增] | 肖洪福(监事) [退出] | 2013-04-25 |
地址变更 | 深圳市龙岗区布吉街道布吉深惠路佳兆业大都汇大厦A座2103B室 | 深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区A9栋2楼2B07(办公场所) | 2013-04-25 |
股权 | 李林福 [新增] | 笪振东 [退出] | 2012-08-24 |
负责人变更 | - | - | 2012-08-24 |
其他事项备案 | - | - | 2012-08-24 |
市场主体类型变更 | 1100 | 1151 | 2012-08-24 |
高级管理人员备案 | - | - | 2012-08-24 |
股权 | 肖洪福(监事), [新增]
李林福(总经理), [新增]
李林福(执行董事) [新增] | 贾力钊(监事), [退出]
笪振东(执行董事), [退出]
笪振东(总经理) [退出] | 2012-08-24 |
股权 | 肖洪福 16.65(万元)33.30% [新增]
李林福 16.7(万元)33.40% [新增]
李树生 16.65(万元)33.30% [新增] | 笪振东 50(万元)100% [退出] | 2012-08-24 |
成员 | 肖洪福(监事),李林福(总经理),李林福(执行董事) | 贾力钊(监事),笪振东(执行董事),笪振东(总经理) | 2012-08-24 |
负责人 | 李林福 | 笪振东 | 2012-08-24 |
董事长或执行董事成员 | 李林福(执行董事) [新增] | 笪振东(执行董事) [退出] | 2012-08-24 |
监事信息 | 肖洪福(监事) [新增] | 贾力钊(监事) [退出] | 2012-08-24 |
高管人员 | 李林福(总经理) [新增] | 笪振东(总经理) [退出] | 2012-08-24 |
经营范围变更 | 网上销售灯具灯饰产品及配件、电子产品、电器产品;照明工程的设计与技术咨询;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外) | 电子产品、电子元器件、电器产品、数码产品、通信设备、计算机软硬件、机械设备的技术开发与销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外) | 2012-08-24 |
名称变更 | 深圳市名爵灯饰有限公司 | 深圳市贝壳湾科技有限公司 | 2012-08-24 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2012-08-24 |
投资人 | 名称:笪振东,出资额:50,出资比例:100 | 名称:卢绍平,出资额:40,出资比例:80名称:笪振东,出资额:10,出资比例:20 | 2012-05-07 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2012-05-07 |
高级管理人员备案 | - | - | 2012-05-07 |
股权 | 贾力钊(监事), [新增]
笪振东(执行董事), [新增]
笪振东(总经理) [新增] | 笪振东(监事), [退出]
卢绍平(执行董事), [退出]
卢绍平(总经理) [退出] | 2012-05-07 |
其他事项备案 | - | - | 2012-05-07 |
股权 | 笪振东 [新增] | 卢绍平 [退出] | 2012-05-07 |
负责人变更 | - | - | 2012-05-07 |
股权 | 笪振东 50( + 400% )(万元)100% | 卢绍平 40(万元)80% [退出]
笪振东 10(万元)20% | 2012-05-07 |
成员 | 贾力钊(监事),笪振东(执行董事),笪振东(总经理) | 笪振东(监事),卢绍平(执行董事),卢绍平(总经理) | 2012-05-07 |
投资人 | 笪振东 50(万元)100% | 卢绍平 40(万元)80% 笪振东 10(万元)20% | 2012-05-07 |
负责人 | 笪振东 | 卢绍平 | 2012-05-07 |
监事信息 | 贾力钊(监事) [新增] | 笪振东(监事) [退出] | 2012-05-07 |
投资人变更 | 名称:笪振东,出资额:50( + 400% ),出资比例:100 | 名称:卢绍平,出资额:40,出资比例:80 [退出]
名称:笪振东,出资额:10,出资比例:20 | 2012-05-07 |
董事长或执行董事成员 | 笪振东(执行董事) [新增] | 卢绍平(执行董事) [退出] | 2012-05-07 |
高管人员 | 笪振东(总经理) [新增] | 卢绍平(总经理) [退出] | 2012-05-07 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2012-05-07 |
章程备案 | - | - | 2012-05-07 |
股权 | 卢绍平 [新增] | 何成果 [退出] | 2011-10-10 |
高级管理人员备案 | - | - | 2011-10-10 |
股权 | 笪振东(监事), [新增]
卢绍平(执行董事), [新增]
卢绍平(总经理) [新增] | 何成果(总经理), [退出]
何少华(监事), [退出]
何成果(执行董事) [退出] | 2011-10-10 |
其他事项备案 | 1900-01-01 | 2019-08-13 | 2011-10-10 |