变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
期限 | 永续经营 | 从1995-07-20至2015-07-20 | 2015-11-24 |
期限 | 自1995-07-20至5000-01-01 | 自1995-07-20至2015-07-20 | 2015-11-24 |
期限变更 | 1995-07-20,5000-01-01 | 1995-07-20,2015-07-20 | 2015-11-24 |
期限变更 | 永续经营 | 从1995-07-20至2015-07-20 | 2015-11-24 |
经营期限 | 永续经营 | 自1995年7月20日起至2015年7月20日止 | 2015-11-24 |
统一社会信用代码 | *****6 | - | 2015-07-14 |
其他事项备案 | *****6 | - | 2015-07-14 |
一照一码升级 | - | - | 2015-07-14 |
住所 | 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B座1906 | 深圳市福田区福中路人才大厦1309室 | 2015-07-14 |
一照一码升级 | | | 2015-07-14 |
注册号/注册号升级 | 440301109843673 | 4403011012052 | 2014-07-14 |
商事登记换照 | | | 2014-07-14 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-07-14 |
商事登记换照 | - | - | 2014-07-14 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****52 | 2014-07-14 |
期限变更 | 1995-07-20,2015-07-20 | 1995-07-20,2005-07-20 | 2005-05-20 |
期限 | 从1995-07-20至2015-07-20 | 从1995-07-20至2005-07-20 | 2005-05-20 |
期限 | 自1995-07-20至2015-07-20 | 自1995-07-20至2005-07-20 | 2005-05-20 |
期限变更 | 从1995-07-20至2015-07-20 | 从1995-07-20至2005-07-20 | 2005-05-20 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1120 | 2004-04-15 |
投资人 | 名称:王瑞锁,出资额:844,出资比例:50.238名称:陈鸿亮,出资额:836,出资比例:49.7619 | 名称:深圳市恒高投资发展有限公司,出资额:80,出资比例:4.7619名称:王瑞锁,出资额:844,出资比例:50.238名称:陈鸿亮,出资额:756,出资比例:45 | 2004-04-15 |
投资人 | 王瑞锁 844(万元)50.238% 陈鸿亮 836(万元)49.7619% | 深圳市恒高投资发展有限公司 80(万元)4.7619% 王瑞锁 844(万元)50.238% 陈鸿亮 756(万元)45% | 2004-04-15 |
其他事项备案 | - | - | 2004-04-15 |
投资人变更 | 名称:陈鸿亮,出资额:836( + 10.58201% ),出资比例:49.7619
名称:王瑞锁,出资额:844,出资比例:50.238 | 名称:陈鸿亮,出资额:756,出资比例:45
名称:王瑞锁,出资额:844,出资比例:50.238
名称:深圳市恒高投资发展有限公司,出资额:80,出资比例:4.7619 [退出] | 2004-04-15 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司 | 2004-04-15 |
负责人变更 | - | - | 2003-03-24 |
成员 | 王瑞锁
844(万元)50.238%
陈鸿亮
756(万元)45%
深圳市恒高投资发展有限公司
80(万元)4.7619% | 唐自琴
800(万元)47.619%
王正东
800(万元)47.619%
深圳银友实业发展公司
80(万元)4.7619% | 2003-03-24 |
投资人 | 名称:2321158084" target="_blank">深圳市恒高投资发展有限公司,出资额:80,出资比例:4.7619名称:王瑞锁,出资额:844,出资比例:50.238名称:陈鸿亮,出资额:756,出资比例:45 | 名称:1519275571" target="_blank">深圳银友实业发展公司,出资额:80,出资比例:4.7619名称:唐自琴,出资额:800,出资比例:47.619名称:王正东,出资额:800,出资比例:47.619 | 2003-03-24 |
高级管理人员备案 | - | - | 2003-03-24 |
成员 | 吴振运 | 许夏冰 | 2003-03-24 |
成员 | 吴振运(董事长),陈鸿亮(董事),吴振运(总经理),董凯(董事),张建凡(董事),冯珍敏(监事),王瑞锁(董事) | 胡晓文(董事),冯珍敏(监事),许夏冰(董事长),唐自琴(总经理),唐自琴(董事) | 2003-03-24 |
投资人 | 2321158084" target="_blank">深圳市恒高投资发展有限公司 80(万元)4.7619% 王瑞锁 844(万元)50.238% 陈鸿亮 756(万元)45% | 1519275571" target="_blank">深圳银友实业发展公司 80(万元)4.7619% 唐自琴 800(万元)47.619% 王正东 800(万元)47.619% | 2003-03-24 |
负责人 | 吴振运 | 许夏冰 | 2003-03-24 |
投资人变更 | 名称:陈鸿亮,出资额:756,出资比例:45 [新增]
名称:王瑞锁,出资额:844,出资比例:50.238 [新增]
名称:深圳市恒高投资发展有限公司,出资额:80,出资比例:4.7619 [新增] | 名称:唐自琴,出资额:800,出资比例:47.619 [退出]
名称:王正东,出资额:800,出资比例:47.619 [退出]
名称:深圳银友实业发展公司,出资额:80,出资比例:4.7619 [退出] | 2003-03-24 |
董事长或执行董事成员 | 吴振运(董事长) [新增] | 许夏冰(董事长) [退出] | 2003-03-24 |
名称变更 | 深圳市利万佳投资有限公司 | 深圳市思康实业发展有限公司 | 2003-03-24 |
地址变更 | 深圳市福田区福中路人才大厦1309室 | 深圳市罗湖区华丽路集浩花园集华阁13楼G座 | 2003-03-24 |
经营范围变更 | 投资兴办各类实业( 具体项目另行申报 );国内商业、物资供销业( 不含专营、专控、专卖商品 );高科技产品的技术开发。 | 投资兴办各类实业( 具体项目另行申报 );高科技产品的技术开发;经营国内商业、物资供销业( 不含专营、专控、专卖商品 );各类经济信息咨询。 | 2003-03-24 |
实收资本 | 1680 | 0 | 2002-12-03 |
其他事项备案 | - | - | 2002-12-03 |
成员 | 许夏冰 | 王正东 | 1998-12-05 |
高级管理人员备案 | - | - | 1998-12-05 |
负责人变更 | - | - | 1998-12-05 |
其他事项备案 | *****52 | 19236288-1 | 1998-12-05 |
成员 | 唐自琴(董事),冯珍敏(监事),胡晓文(董事),许夏冰(董事长),唐自琴(总经理) | 王正东(董事),王正东(董事长),冯珍敏(监事),唐自琴(总经理),胡晓文(董事),唐自琴(董事) | 1998-12-05 |
负责人 | 许夏冰 | 王正东 | 1998-12-05 |
注册号/注册号升级 | *****52 | 19236288-1 | 1998-12-05 |
名称变更 | 深圳市思康实业发展有限公司 | 深圳市帝政实业发展有限公司 | 1998-12-05 |
董事长或执行董事成员 | 许夏冰(董事长) [新增] | 王正东(董事长) [退出] | 1998-12-05 |
期限 | 从1995-07-20至2005-07-20 | 从1900-01-01至1900-01-01 | 1996-02-02 |
期限变更 | 1995-07-20,2005-07-20 | 1900-01-01,1900-01-01 | 1996-02-02 |
期限 | 自1995-07-20至2005-07-20 | 自1900-01-01至1900-01-01 | 1996-02-02 |
经营范围变更 | 投资兴办各类实业( 具体项目另行申报 );高科技产品的技术开发;经营国内商业、物资供销业( 不含专营、专控、专卖商品 );各类经济信息咨询。 | 投资兴办各类实业( 具体项目另行申报 );高科技产品的技术开发;经营国内商业、物资供销业( 不含专营、专控、专卖商品 )。 | 1996-02-02 |
地址变更 | 深圳市罗湖区华丽路集浩花园集华阁13楼G座 | 深圳市罗湖区田贝三路一号七楼703-708室 | 1996-02-02 |
期限变更 | 从1995-07-20至2005-07-20 | 从1900-01-01至1900-01-01 | 1996-02-02 |