变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
期限 | 自2012-08-08至2042-08-08 | 自2012-08-08至2032-08-08 | 2021-09-14 |
成员 | 周星(董事),陈茜(监事),张日忠(董事),PENG,
VINCENT
SHEN(副董事长),于伟华(监事),MEI
MING
ZHI(董事),李引泉(董事),诸葛文静(董事) | 李引泉(董事),张健(副董事长),张日忠(董事),徐鑫(监事) | 2021-09-14 |
其他董事信息 | 周星(董事), [新增]
陈茜(监事), [新增]
张日忠(董事),
PENG, VINCENT SHEN(副董事长), [新增]
于伟华(监事), [新增]
MEI MING ZHI(董事), [新增]
李引泉(董事),
诸葛文静(董事) [新增] | 李引泉(董事),
张健(副董事长), [退出]
张日忠(董事),
徐鑫(监事) [退出] | 2021-09-14 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-08-18 | 2020-03-25 | 2021-09-14 |
期限 | 2012-08-08,2042-08-08, | 2012-08-08,2032-08-08,20 | 2021-09-14 |
监事信息 | 周星(董事), [新增]
陈茜(监事), [新增]
张日忠(董事),
PENG, VINCENT SHEN(副董事长), [新增]
于伟华(监事), [新增]
MEI MING ZHI(董事), [新增]
李引泉(董事),
诸葛文静(董事) [新增] | 李引泉(董事),
张健(副董事长), [退出]
张日忠(董事),
徐鑫(监事) [退出] | 2021-09-14 |
注册资本 | 810000 人民币( + 1520% ) | 50000 人民币 | 2020-03-30 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-03-25 | 2019-03-01 | 2020-03-30 |
投资人 | 招商局资本投资有限责任公司 810000(万元)100% | 招商局资本投资有限责任公司 50000(万元)100% | 2020-03-30 |
章程 | - | - | 2020-03-30 |
注册资本 | 810000,156( + 1519.99526% ) | 50000,156 | 2020-03-30 |
指定联系人 | 洪小源(董事长) | 周松(董事长) | 2020-03-02 |
指定联系人 | 黄达 | 黄达 | 2020-03-02 |
成员 | 洪小源(董事长) | 周松(董事长) | 2020-03-02 |
其他事项备案 | - | - | 2020-03-02 |
高级管理人员备案 | - | - | 2020-03-02 |
成员 | 李引泉(董事),张日忠(董事),张健(副董事长) | 付刚峰(副董事长),李引泉(董事),张健(副董事长),张日忠(董事) | 2019-06-14 |
章程备案 | 2019-03-01 | 2018-12-19 | 2019-06-14 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-06-14 |
成员 | 张健(副董事长),徐鑫(监事),李引泉(董事),张日忠(董事),付刚峰(副董事长),张日忠(总经理) | 付刚峰(副董事长),张日忠(董事),张日忠(总经理),洪小源(副董事长),李引泉(董事),苏敏(监事) | 2019-01-14 |
负责人 | 张日忠 | 周松 | 2019-01-14 |
负责人变更 | 其他董事:张健;
监事:徐鑫;
其他董事:李引泉;
其他董事:张日忠;
法定代表人:张日忠;
其他董事:付刚峰;
总经理:张日忠; | 其他:付刚峰;
其他:张日忠;
总经理:张日忠;
其他:洪小源;
其他:李引泉;
法定代表人:周松;
监事:苏敏; | 2019-01-14 |
高级管理人员备案 | 董事:李引泉
董事:张日忠
监事:徐鑫 [新增]
副董事长:付刚峰
总经理:张日忠
副董事长:张健 [新增] | 副董事长:付刚峰
董事:张日忠
监事:苏敏 [退出]
副董事长:洪小源 [退出]
董事:李引泉
总经理:张日忠 | 2019-01-14 |
章程备案 | 2018-12-19 | 2017-12-28 | 2019-01-14 |
成员 | 张日忠(董事),李引泉(董事),洪小源(副董事长),付刚峰(副董事长),周松(董事长) | 张日忠(董事),洪小源(副董事长),李引泉(董事长),付刚峰(副董事长) | 2018-03-21 |
负责人 | 周松 | 李引泉 | 2018-03-21 |
高级管理人员备案 | 董事:张日忠
董事:李引泉
副董事长:洪小源
副董事长:付刚峰
董事长:周松 [新增] | 副董事长:洪小源
董事:张日忠
董事长:李引泉
副董事长:付刚峰 | 2018-03-21 |
负责人变更 | 其他董事:张日忠;
法定代表人:周松;
其他董事:李引泉;
其他董事:洪小源;
其他董事:付刚峰;
董事长:周松; | 其他:张日忠;
其他:洪小源;
董事长:李引泉;
其他:付刚峰;
法定代表人:李引泉; | 2018-03-21 |
董事长或执行董事成员 | 周松(董事长) [新增] | 李引泉(董事长) [退出] | 2018-03-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-12-28 | 2017-01-25 | 2018-03-21 |
其他董事信息 | 张日忠(董事)
付刚峰(副董事长)
洪小源(副董事长)
李引泉(董事) [新增] | 张日忠(董事)
付刚峰(副董事长)
洪小源(副董事长) | 2018-03-21 |
成员 | 李引泉(董事长),张日忠(董事),洪小源(副董事长),付刚峰(副董事长),张日忠(总经理) | 付刚峰(副董事长),洪小源(副董事长),李引泉(副董事长),李晓鹏(董事长),李引泉(总经理) | 2017-02-10 |
负责人 | 李引泉 | 李晓鹏 | 2017-02-10 |
负责人变更 | 董事长:李引泉;
其他董事:张日忠;
其他董事:洪小源;
其他董事:付刚峰;
法定代表人:李引泉;
总经理:张日忠; | 法定代表人:李晓鹏;
其他:洪小源;
其他:李引泉;
董事长:李晓鹏;
总经理:李引泉;
其他:付刚峰; | 2017-02-10 |
高级管理人员备案 | 副董事长:洪小源
董事长:李引泉
董事:张日忠 [新增]
副董事长:付刚峰
总经理:张日忠 [新增] | 副董事长:付刚峰
副董事长:洪小源
副董事长:李引泉
董事长:李晓鹏 [退出]
总经理:李引泉 [退出] | 2017-02-10 |
董事长或执行董事成员 | 李引泉(董事长) [新增] | 李晓鹏(董事长) [退出] | 2017-02-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-01-25 | 2016-01-20 | 2017-02-10 |
其他董事信息 | 付刚峰(副董事长)
洪小源(副董事长)
张日忠(董事) [新增] | 付刚峰(副董事长)
李引泉(副董事长) [退出]
洪小源(副董事长) | 2017-02-10 |
总经理 | 张日忠(总经理) [新增] | 李引泉(总经理) [退出] | 2017-02-10 |
高管人员 | 苏敏(监事)
李引泉(董事长)
付刚峰(副董事长)
张日忠(董事) [新增]
洪小源(副董事长)
张日忠(总经理) [新增] | 付刚峰(副董事长)
洪小源(副董事长)
苏敏(监事)
李引泉(副董事长)
李引泉(总经理)
李晓鹏(董事长) [退出] | 2017-02-10 |
董事成员 | 苏敏(监事)
李引泉(董事长)
付刚峰(副董事长)
张日忠(董事) [新增]
洪小源(副董事长)
张日忠(总经理) [新增] | 付刚峰(副董事长)
洪小源(副董事长)
苏敏(监事)
李引泉(副董事长)
李引泉(总经理)
李晓鹏(董事长) [退出] | 2017-02-10 |
高管人员 | 付刚峰(副董事长)
洪小源(副董事长)
苏敏(监事)
李引泉(总经理)
李晓鹏(董事长)
李引泉(副董事长) | 付刚峰(副董事长)
洪小源(副董事长)
苏敏(监事)
李引泉(总经理)
李晓鹏(董事长)
李引泉(副董事长) | 2017-02-10 |
董事成员 | 付刚峰(副董事长)
洪小源(副董事长)
苏敏(监事)
李引泉(总经理)
李晓鹏(董事长)
李引泉(副董事长) | 付刚峰(副董事长)
洪小源(副董事长)
苏敏(监事)
李引泉(总经理)
李晓鹏(董事长)
李引泉(副董事长) | 2017-02-10 |
股权变更和公证书 | - | - | 2017-02-10 |
法定代表人 | 李引泉 | 李晓鹏 | 2017-02-10 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-02-10 |
股权变更和公证书 | | | 2017-02-10 |
董事成员 | 苏敏(监事) 李引泉(董事长) 付刚峰(副董事长) 张日忠(董事) 洪小源(副董事长) 张日忠(总经理) | 付刚峰(副董事长) 洪小源(副董事长) 苏敏(监事) 李引泉(副董事长) 李引泉(总经理) 李晓鹏(董事长) | 2017-02-10 |
高管人员 | 苏敏(监事) 李引泉(董事长) 付刚峰(副董事长) 张日忠(董事) 洪小源(副董事长) 张日忠(总经理) | 付刚峰(副董事长) 洪小源(副董事长) 苏敏(监事) 李引泉(副董事长) 李引泉(总经理) 李晓鹏(董事长) | 2017-02-10 |
一照一码升级 | | | 2016-03-22 |
监事成员 | 付刚峰(副董事长) 洪小源(副董事长) 苏敏(监事) 李引泉(副董事长) 李引泉(总经理) 李晓鹏(董事长) | 吴慧峰(监事) 李晓鹏(副董事长) 付刚峰(监事) 李建红(董事长) 李引泉(总经理) 余利明(董事) 洪小源(董事) 李引泉(副董事长) | 2016-03-22 |
章程 | | | 2016-03-22 |
董事成员 | 付刚峰(副董事长) 洪小源(副董事长) 苏敏(监事) 李引泉(副董事长) 李引泉(总经理) 李晓鹏(董事长) | 吴慧峰(监事) 李晓鹏(副董事长) 付刚峰(监事) 李建红(董事长) 李引泉(总经理) 余利明(董事) 洪小源(董事) 李引泉(副董事长) | 2016-03-22 |
联系电话 | | | 2016-03-22 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-03-22 |
统一社会信用代码 | *****F | - | 2016-03-22 |
成员 | 苏敏(监事),付刚峰(副董事长),洪小源(副董事长),李引泉(总经理),李引泉(副董事长),李晓鹏(董事长) | 李晓鹏(副董事长),李引泉(总经理),余利明(董事),吴慧峰(监事),李引泉(副董事长),洪小源(董事),付刚峰(监事),李建红(董事长) | 2016-03-22 |
负责人 | 李晓鹏 | 李建红 | 2016-03-22 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-03-22 |
负责人变更 | 总经理:李引泉;
董事长:李晓鹏;
其他董事:洪小源;
其他董事:李引泉;
监事:苏敏;
其他董事:付刚峰;
工商联络员:黄达;
法定代表人:李晓鹏; | 其他董事:李引泉;
监事:吴慧峰;
监事:付刚峰;
董事长:李建红;
其他董事:余利明;
其他董事:洪小源;
总经理:李引泉;
其他董事:李晓鹏;
工商联络员:张晶;
法定代表人:李建红; | 2016-03-22 |
高级管理人员备案 | 副董事长:付刚峰 [新增]
副董事长:李引泉
监事:苏敏 [新增]
副董事长:洪小源
总经理:李引泉
董事长:李晓鹏 | 董事长:李建红 [退出]
副董事长:李引泉
总经理:李引泉
监事:吴慧峰 [退出]
副董事长:李晓鹏
监事:付刚峰 [退出]
董事:余利明 [退出]
董事:洪小源 | 2016-03-22 |
其他事项备案 | *****F | - | 2016-03-22 |
董事长或执行董事成员 | 李晓鹏(董事长) [新增] | 李建红(董事长) [退出] | 2016-03-22 |
指定联系人 | 黄达 | 张晶 | 2016-03-22 |
监事信息 | 苏敏(监事) [新增] | 付刚峰(监事) [退出]
吴慧峰(监事) [退出] | 2016-03-22 |
董事成员 | 付刚峰(副董事长)
洪小源(副董事长)
苏敏(监事) [新增]
李引泉(副董事长)
李引泉(总经理)
李晓鹏(董事长) | 吴慧峰(监事) [退出]
李晓鹏(副董事长)
付刚峰(监事)
李建红(董事长) [退出]
李引泉(总经理)
余利明(董事) [退出]
洪小源(董事)
李引泉(副董事长) | 2016-03-22 |
监事成员 | 付刚峰(副董事长)
洪小源(副董事长)
苏敏(监事) [新增]
李引泉(副董事长)
李引泉(总经理)
李晓鹏(董事长) | 吴慧峰(监事) [退出]
李晓鹏(副董事长)
付刚峰(监事)
李建红(董事长) [退出]
李引泉(总经理)
余利明(董事) [退出]
洪小源(董事)
李引泉(副董事长) | 2016-03-22 |
法定代表人 | 李晓鹏 | 李建红 | 2016-03-22 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-03-22 |
联系电话 | - | - | 2016-03-22 |
章程 | - | - | 2016-03-22 |
一照一码升级 | - | - | 2016-03-22 |
法定代表人 | 李引泉 | 李建红 | 2016-03-22 |
指定联系人 | 李建红 | 傅育宁 | 2014-10-31 |
成员 | 李晓鹏(副董事长),李引泉(总经理),余利明(董事),吴慧峰(监事),李引泉(副董事长),洪小源(董事),付刚峰(监事),李建红(董事长) | 李建红(副董事长),傅育宁(总经理),梁锦松(副董事长),吴慧峰(监事),余利明(董事),傅育宁(董事长),洪小源(董事),付刚峰(监事),李引泉(副董事长) | 2014-10-31 |
负责人 | 李建红 | 傅育宁 | 2014-10-31 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-10-31 |
负责人变更 | 其他董事:李引泉;
监事:吴慧峰;
监事:付刚峰;
董事长:李建红;
其他董事:余利明;
其他董事:洪小源;
总经理:李引泉;
其他董事:李晓鹏;
工商联络员:张晶;
法定代表人:李建红; | 监事:吴慧峰;
其他董事:梁锦松;
其他董事:李建红;
其他董事:洪小源;
总经理:傅育宁;
董事长:傅育宁;
其他董事:余利明;
监事:付刚峰;
其他董事:李引泉;
法定代表人:傅育宁; | 2014-10-31 |
董事成员 | 吴慧峰(监事) 李晓鹏(副董事长) 付刚峰(监事) 李建红(董事长) 李引泉(总经理) 余利明(董事) 洪小源(董事) 李引泉(副董事长) | 李引泉(副董事长) 余利明(董事) 傅育宁(总经理) 付刚峰(监事) 梁锦松(副董事长) 吴慧峰(监事) 李建红(副董事长) 傅育宁(董事长) 洪小源(董事) | 2014-10-31 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-10-31 |
联系电话 | | | 2014-10-31 |
章程 | | | 2014-10-31 |
商事登记换照 | | | 2014-10-31 |
高管人员 | 吴慧峰(监事) 李晓鹏(副董事长) 付刚峰(监事) 李建红(董事长) 李引泉(总经理) 余利明(董事) 洪小源(董事) 李引泉(副董事长) | 李引泉(副董事长) 余利明(董事) 傅育宁(总经理) 付刚峰(监事) 梁锦松(副董事长) 吴慧峰(监事) 李建红(副董事长) 傅育宁(董事长) 洪小源(董事) | 2014-10-31 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2014-10-31 |
董事长或执行董事成员 | 李建红(董事长) [新增] | 傅育宁(董事长) [退出] | 2014-10-31 |
指定联系人 | 张晶 | - | 2014-10-31 |
高管人员 | 李引泉(总经理) [新增] | 傅育宁(总经理) [退出] | 2014-10-31 |
董事成员 | 吴慧峰(监事)
李晓鹏(副董事长) [新增]
付刚峰(监事)
李建红(董事长)
李引泉(总经理)
余利明(董事)
洪小源(董事)
李引泉(副董事长) | 李引泉(副董事长)
余利明(董事)
傅育宁(总经理) [退出]
付刚峰(监事)
梁锦松(副董事长) [退出]
吴慧峰(监事)
李建红(副董事长)
傅育宁(董事长) [退出]
洪小源(董事) | 2014-10-31 |
高管人员 | 吴慧峰(监事)
李晓鹏(副董事长) [新增]
付刚峰(监事)
李建红(董事长)
李引泉(总经理)
余利明(董事)
洪小源(董事)
李引泉(副董事长) | 李引泉(副董事长)
余利明(董事)
傅育宁(总经理) [退出]
付刚峰(监事)
梁锦松(副董事长) [退出]
吴慧峰(监事)
李建红(副董事长)
傅育宁(董事长) [退出]
洪小源(董事) | 2014-10-31 |
法定代表人 | 李建红 | 傅育宁 | 2014-10-31 |
商事登记换照 | - | - | 2014-10-31 |
章程 | - | - | 2014-10-31 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-10-31 |
联系电话 | - | - | 2014-10-31 |