变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
期限 | 永续经营 | 自2012-11-23至2022-11-23 | 2021-09-30 |
成员 | 倪苇霖(总经理),倪苇霖(执行董事) | 黄海燕(执行董事),黄海燕(总经理) | 2021-09-30 |
负责人 | 倪苇霖 | 黄海燕 | 2021-09-30 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-09-29 | 2021-01-11 | 2021-09-30 |
期限 | 2012-11-23,, | 2012-11-23,2022-11-23,10 | 2021-09-30 |
总经理 | 倪苇霖(总经理), [新增]
倪苇霖(执行董事) [新增] | 黄海燕(执行董事), [退出]
黄海燕(总经理) [退出] | 2021-09-30 |
章程修正案 | - | - | 2021-09-30 |
董事长或执行董事成员 | 倪苇霖(总经理), [新增]
倪苇霖(执行董事) [新增] | 黄海燕(执行董事), [退出]
黄海燕(总经理) [退出] | 2021-09-30 |
成员 | 黄海燕(总经理),黄海燕(执行董事) | 倪苇霖(执行董事),倪苇霖(总经理) | 2021-06-21 |
总经理 | 黄海燕(总经理), [新增]
黄海燕(执行董事) [新增] | 倪苇霖(执行董事), [退出]
倪苇霖(总经理) [退出] | 2021-06-21 |
负责人 | 黄海燕 | 倪苇霖 | 2021-06-21 |
董事长或执行董事成员 | 黄海燕(总经理), [新增]
黄海燕(执行董事) [新增] | 倪苇霖(执行董事), [退出]
倪苇霖(总经理) [退出] | 2021-06-21 |
地址 | 深圳市罗湖区南湖街道罗湖桥社区春风路1号新都酒店八层888室 | 深圳市罗湖区春风路锦星楼4栋17号201房(新编号现12栋) | 2021-01-13 |
章程修正案 | - | - | 2021-01-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-01-11 | 2021-01-06 | 2021-01-13 |
成员 | 倪苇霖(执行董事),倪苇霖(总经理) | 胡小刚(总经理),刘海金(执行董事) | 2021-01-11 |
指定联系人 | 倪苇霖 | 胡小刚 | 2021-01-11 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-01-06 | 2019-03-21 | 2021-01-11 |
负责人 | 倪苇霖 | 刘海金 | 2021-01-11 |
总经理 | 倪苇霖(执行董事), [新增]
倪苇霖(总经理) [新增] | 胡小刚(总经理), [退出]
刘海金(执行董事) [退出] | 2021-01-11 |
投资人 | 倪苇霖 101(万元)100% | 刘海金 101(万元)100% | 2021-01-11 |
章程 | - | - | 2021-01-11 |
董事长或执行董事成员 | 倪苇霖(执行董事), [新增]
倪苇霖(总经理) [新增] | 胡小刚(总经理), [退出]
刘海金(执行董事) [退出] | 2021-01-11 |
股权和公证书 | - | - | 2021-01-11 |
董事长或执行董事成员 | 刘海金(执行董事) [新增] | 胡小刚(执行董事) [退出] | 2019-03-26 |
成员 | 刘海金
101(万元)100% | 胡小刚
100(万元)991%
高天伟
1(万元)0.99% | 2019-03-26 |
成员 | 刘海金 | 胡小刚 | 2019-03-26 |
投资人 | 名称:刘海金,出资额:101,出资比例:100 | 名称:胡小刚,出资额:100,出资比例:991名称:高天伟,出资额:1,出资比例:.99 | 2019-03-26 |
成员 | 刘海金(执行董事) | 胡小刚(执行董事) | 2019-03-26 |
投资人 | 刘海金 101(万元)100% | 胡小刚 100(万元)991% 高天伟 1(万元)0.99% | 2019-03-26 |
负责人 | 刘海金 | 胡小刚 | 2019-03-26 |
负责人变更 | 董事长:刘海金;
股东:;
法定代表人:刘海金; | 股东:胡小刚;
股东:高天伟;
法定代表人:胡小刚;
董事长:胡小刚; | 2019-03-26 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2019-03-26 |
高级管理人员备案 | 执行董事:刘海金 [新增] | 执行董事:胡小刚 [退出] | 2019-03-26 |
投资人变更 | 股东名称:刘海金、出资额:101、出资比例:100; [新增] | 股东名称:胡小刚、出资额:100、出资比例:9910000; [退出]
股东名称:高天伟、出资额:1、出资比例:.990000; [退出] | 2019-03-26 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2019-03-26 |
章程备案 | 2019-03-21 | 2013-07-08 | 2019-03-26 |
成员 | 胡小刚 | 白玲芳 | 2015-07-31 |
成员 | 高天伟
1(万元)0.99%
胡小刚
100(万元)991% | 白玲芳
100(万元)100% | 2015-07-31 |
投资人 | 名称:高天伟,出资额:1,出资比例:.99名称:胡小刚,出资额:100,出资比例:991 | 名称:白玲芳,出资额:100,出资比例:100 | 2015-07-31 |
统一社会信用代码 | *****8 | - | 2015-07-31 |
注册资本 | 101( + 1% ) | 100 | 2015-07-31 |
成员 | 胡小刚(总经理),郭红(监事),胡小刚(执行董事) | 白玲芳(总经理),白玲芳(执行董事),郭红(监事) | 2015-07-31 |
投资人 | 高天伟 1(万元)0.99% 胡小刚 100(万元)991% | 白玲芳 100(万元)100% | 2015-07-31 |
负责人 | 胡小刚 | 白玲芳 | 2015-07-31 |
负责人变更 | 法定代表人:胡小刚;
股东:胡小刚;
董事长:胡小刚;
监事:郭红;
总经理:胡小刚;
股东:高天伟; | 股东:白玲芳;
董事长:白玲芳;
监事:郭红;
总经理:白玲芳;
法定代表人:白玲芳; | 2015-07-31 |
高级管理人员备案 | 执行董事:胡小刚 [新增]
总经理:胡小刚 [新增]
监事:郭红 | 总经理:白玲芳 [退出]
执行董事:白玲芳 [退出]
监事:郭红 | 2015-07-31 |
投资人变更 | 股东名称:高天伟、出资额:1、出资比例:.990000; [新增]
股东名称:胡小刚、出资额:100、出资比例:9910000; [新增] | 股东名称:白玲芳、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2015-07-31 |
其他事项备案 | *****8 | - | 2015-07-31 |
市场主体类型变更 | 1100 | 1151 | 2015-07-31 |
高管人员 | 胡小刚(总经理) [新增] | 白玲芳(总经理) [退出] | 2015-07-31 |
注册资本变更 | 101( + 1% ) | 100 | 2015-07-31 |
董事长或执行董事成员 | 胡小刚(执行董事) [新增] | 白玲芳(执行董事) [退出] | 2015-07-31 |
投资人变更 | 名称:高天伟,出资额:1,出资比例:.99 [新增]
名称:胡小刚,出资额:100,出资比例:991 [新增] | 名称:白玲芳,出资额:100,出资比例:100 [退出] | 2015-07-31 |
董事成员 | 郭红(监事)
胡小刚(总经理) [新增]
胡小刚(执行(常务)董事) [新增] | 郭红(监事)
白玲芳(执行(常务)董事) [退出]
白玲芳(总经理) [退出] | 2015-07-31 |
一照一码升级 | - | - | 2015-07-31 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2015-07-31 |
注册资本 | 人民币101 万元( + 1% ) | 人民币100 万元 | 2015-07-31 |
股东 | 高天伟 1(万元) 0.9900% [新增]
胡小刚 100(万元) 99100% [新增] | 白玲芳 100(万元) 100% [退出] | 2015-07-31 |
高管人员 | 郭红(监事)
胡小刚(总经理) [新增]
胡小刚(执行(常务)董事) [新增] | 郭红(监事)
白玲芳(执行(常务)董事) [退出]
白玲芳(总经理) [退出] | 2015-07-31 |
法定代表人(负责人) | 胡小刚 | 白玲芳 | 2015-07-31 |
高管人员 | 郭红(监事) 胡小刚(总经理) 胡小刚(执行(常务)董事) | 郭红(监事) 白玲芳(执行(常务)董事) 白玲芳(总经理) | 2015-07-31 |
股东(投资人) | 高天伟 1(万元) 0.9900% 胡小刚 100(万元) 99100% | 白玲芳 100(万元) 100% | 2015-07-31 |
注册资本 | 人民币101 万元 | 人民币100 万元 | 2015-07-31 |
一照一码升级 | | | 2015-07-31 |
董事成员 | 郭红(监事) 胡小刚(总经理) 胡小刚(执行(常务)董事) | 郭红(监事) 白玲芳(执行(常务)董事) 白玲芳(总经理) | 2015-07-31 |
指定联系人 | 文豪 | - | 2013-07-31 |
其他事项备案 | - | - | 2013-07-31 |
经营范围变更 | 南北干货的批发与销售;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) 。^酒类及预包装食品的批发。 | 南北干货的批发与销售;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) 。 | 2013-07-31 |