深圳市达恒广告有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市龙华新区观澜街道章阁老树东区73号鼎丰科技园第11栋,我公司主要提供从事广告业务;企业形象策划;信息咨询;国内商业、物资供销业。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市达恒广告有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
朱淑芬 | 90% | 人民币90.0万元 |
方国辉 | 10% | 人民币10.0万元 |
深圳市达恒广告有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营期限 | 永续经营 | 自2009-01-06至2019-01-06 | 2019-07-30 |
许可经营 | 制作维修招牌、灯箱。 | - | 2019-07-30 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | - | 2019-07-30 |
一般经营项目 | 从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);公交候车亭的上门维护服务;市场营销策划,企业形象策划;信息咨询(不含证券咨询、人才中介服务和其他限制项目);国内贸易 (不含专营、专控、专卖商品)。 | 从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);企业形象策划;信息咨询(不含证券咨询、人才中介服务和其他限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 | 2019-07-30 |
期限 | 永续经营 | 自2009-01-06至2019-01-06 | 2019-07-30 |
章程备案 | 2019-07-29 | 1900-01-01 | 2019-07-30 |
- | 从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);公交候车亭的上门维护服务;市场营销策划,企业形象策划;信息咨询(不含证券咨询、人才中介服务和其他限制项目);国内贸易 (不含专营、专控、专卖商品)。 | 从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);企业形象策划;信息咨询(不含证券咨询、人才中介服务和其他限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 | 2019-07-30 |
许可经营项目变更 | - | - | 2019-07-30 |
- | 制作维修招牌、灯箱。 | - | 2019-07-30 |
期限变更 | 2009-01-06,, | 2009-01-06,2019-01-06,10 | 2019-07-30 |
高级管理人员备案 | 监事:欧阳玉华;总经理:陈天才;执行董事:陈天才; | 总经理:方国辉;监事:欧阳玉华;执行董事:方国辉; | 2015-08-19 |
法定代表人 | 陈天才 | 方国辉 | 2015-08-19 |
负责人变更 | 陈天才 | 方国辉 | 2015-08-19 |
负责人变更 | 法定代表人:陈天才;监事:欧阳玉华;董事长:陈天才;总经理:陈天才; | 法定代表人:方国辉;总经理:方国辉;董事长:方国辉;监事:欧阳玉华; | 2015-08-19 |
成员 | 陈天才 | 方国辉 | 2015-08-19 |
成员 | 欧阳玉华(监事),陈天才(总经理),陈天才(执行董事) | 方国辉(总经理),欧阳玉华(监事),方国辉(执行董事) | 2015-08-19 |
负责人 | 陈天才 | 方国辉 | 2015-08-19 |
负责人变更 | 法定代表人:陈天才; 监事:欧阳玉华; 董事长:陈天才; 总经理:陈天才; | 法定代表人:方国辉; 总经理:方国辉; 董事长:方国辉; 监事:欧阳玉华; | 2015-08-19 |
高级管理人员备案 | 监事:欧阳玉华 总经理:陈天才 [新增] 执行董事:陈天才 [新增] | 总经理:方国辉 [退出] 监事:欧阳玉华 执行董事:方国辉 [退出] | 2015-08-19 |
董事长或执行董事成员 | 陈天才(执行董事) [新增] | 方国辉(执行董事) [退出] | 2015-08-19 |
高管人员 | 陈天才(总经理) [新增] | 方国辉(总经理) [退出] | 2015-08-19 |
高管人员 | 陈天才(执行(常务)董事) [新增] 陈天才(总经理) [新增] 欧阳玉华(监事) | 方国辉(总经理) [退出] 欧阳玉华(监事) 方国辉(执行(常务)董事) [退出] | 2015-08-19 |
董事成员 | 陈天才(执行(常务)董事) [新增] 陈天才(总经理) [新增] 欧阳玉华(监事) | 方国辉(总经理) [退出] 欧阳玉华(监事) 方国辉(执行(常务)董事) [退出] | 2015-08-19 |
高管人员 | 方国辉(执行(常务)董事) 欧阳玉华(监事) 方国辉(总经理) | 欧阳玉华(监事) 陈天才(总经理) 陈天才(执行(常务)董事) | 2015-08-19 |
董事成员 | 方国辉(执行(常务)董事) 欧阳玉华(监事) 方国辉(总经理) | 欧阳玉华(监事) 陈天才(总经理) 陈天才(执行(常务)董事) | 2015-08-19 |
法定代表人(负责人) | 方国辉 | 陈天才 | 2015-08-19 |
一照一码升级 | 2015-07-21 | ||
住所 | 深圳市福田区燕南路上步电子工业区402栋五层501-1室 | 深圳市龙华新区观澜街道章阁老树东区73号鼎丰科技园第11栋 | 2015-07-21 |
法定代表人 | 方国辉 | 方国辉 | 2015-07-21 |
负责人变更 | 法定代表人:方国辉; | 法定代表人:方国辉; | 2015-07-21 |
一照一码升级 | *****F | - | 2015-07-21 |
地址变更 | 深圳市龙华新区观澜街道章阁老树东区73号鼎丰科技园第11栋 | 深圳市福田区燕南路上步电子工业区402栋五层501-1室 | 2015-07-21 |
统一社会信用代码 | *****F | - | 2015-07-21 |
负责人 | 方国辉 | 方国辉 | 2015-07-21 |
其他事项备案 | *****F | - | 2015-07-21 |
住所 | 深圳市龙华新区观澜街道章阁老树东区73号鼎丰科技园第11栋 | 深圳市福田区燕南路上步电子工业区402栋五层501-1室 | 2015-07-21 |
地址变更 | 深圳市福田区燕南路上步电子工业区402栋五层501-1室 | 深圳市福田区燕南路上步电子工业区402栋五层501室 | 2013-07-31 |
商事登记换照 | - | - | 2013-07-31 |
其他事项备案 | - | - | 2013-07-31 |
高级管理人员备案 | - | - | 2011-07-12 |
成员 | 方国辉(总经理),欧阳玉华(监事),方国辉(执行董事) | 方国辉(执行董事),方国辉(总经理),李扬(监事) | 2011-07-12 |
地址变更 | 深圳市福田区燕南路上步电子工业区402栋五层501室 | 深圳市罗湖区笋岗东路3002号万通大厦1338 | 2011-07-12 |
监事信息 | 欧阳玉华(监事) [新增] | 李扬(监事) [退出] | 2011-07-12 |
本页是 [深圳市达恒广告有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关广告服务公司