深圳市博瑞威科技有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城大道99号正中时代广场夹层01南,我公司主要提供化工产品、化学试剂、锂离子电池及其他电池的研发与销售;普通机械、电气机械及器材、电子产品的研发与销售;软件工程设计;国内贸易。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市博瑞威科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
刘好 | 100% | 人民币200万元 |
深圳市博瑞威科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | - | - | 2019-07-09 |
投资人变更 | 股东名称:刘好、出资额:200、出资比例:100; [新增] | 股东名称:司马万章、出资额:200、出资比例:100; [退出] | 2018-08-27 |
负责人变更 | 监事:蔡丽梅; 董事长:刘好; 股东:; 总经理:刘好; 工商联络员:刘好; 法定代表人:刘好; | 股东:司马万章; 总经理:司马万章; 董事长:司马万章; 监事:卢晓嘉; 法定代表人:司马万章; 工商联络员:司马万章; | 2018-08-27 |
高级管理人员备案 | 总经理:刘好 [新增] 监事:蔡丽梅 [新增] 执行董事:刘好 [新增] | 执行董事:司马万章 [退出] 监事:卢晓嘉 [退出] 总经理:司马万章 [退出] | 2018-08-27 |
章程备案 | 2018-08-27 | 2018-07-04 | 2018-08-27 |
负责人变更 | 股东:; 工商联络员:司马万章; 法定代表人:司马万章; 监事:卢晓嘉; 董事长:司马万章; 总经理:司马万章; | 法定代表人:刘好; 工商联络员:郭宝富; 总经理:刘好; 监事:蔡丽梅; 董事长:刘好; 股东:刘好; | 2018-07-13 |
投资人变更 | 股东名称:司马万章、出资额:200、出资比例:100; [新增] | 股东名称:刘好、出资额:200、出资比例:100; [退出] | 2018-07-13 |
高级管理人员备案 | 监事:卢晓嘉 [新增] 执行董事:司马万章 [新增] 总经理:司马万章 [新增] | 执行董事:刘好 [退出] 总经理:刘好 [退出] 监事:蔡丽梅 [退出] | 2018-07-13 |
章程备案 | 2018-07-04 | 2017-12-04 | 2018-07-13 |
地址变更 | 深圳市南山区沙河街道光华街社区深南大道9002号锦绣花园观海阁21A | 深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城大道99号正中时代广场夹层01南 | 2018-07-13 |
投资人变更 | 股东名称:刘好、出资额:200、出资比例:100; [新增] | 股东名称:谢淄容、出资额:200、出资比例:100; [退出] | 2017-12-13 |
高级管理人员备案 | 执行董事:刘好 [新增] 监事:蔡丽梅 [新增] 总经理:刘好 [新增] | 执行董事:谢淄容 [退出] 总经理:谢淄容 [退出] 监事:郭玉富 [退出] | 2017-12-13 |
负责人变更 | 总经理:刘好; 股东:; 董事长:刘好; 监事:蔡丽梅; 法定代表人:刘好; | 董事长:谢淄容; 总经理:谢淄容; 法定代表人:谢淄容; 监事:郭玉富; 股东:谢淄容; | 2017-12-13 |
董事长或执行董事成员 | 刘好(执行董事) [新增] | 谢淄容(执行董事) [退出] | 2017-12-13 |
一般经营项目 | 软件开发与销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);汽车租赁;汽车、二手汽车的销售;电子产品、电子元器件、计算机软硬件、通讯产品及配件、网络设备、家电产品、汽车配件、安防器材、机械设备、机电产品、五金交电、塑料、纸制品、服装面料、化工原料(不含危险化学品)、建材、钢材、金属材料、玻璃制品、锂电池材料、电子材料、日用百货、建筑装饰材料销售;市政工程的施工;工艺礼品(象牙及其制品除外)的设计及销售;国内贸易;商务信息咨询;会务策划(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营) | 化工产品、化学试剂、锂离子电池及其他电池的研发与销售(不含易燃易爆危险化学品);普通机械、电气机械及器材、电子产品的研发与销售;软件工程设计;国内贸易。 | 2017-12-13 |
监事信息 | 蔡丽梅(监事) [新增] | 郭玉富(监事) [退出] | 2017-12-13 |
投资人变更 | 名称:刘好,出资额:200,出资比例:100 [新增] | 名称:谢淄容,出资额:200,出资比例:100 [退出] | 2017-12-13 |
总经理 | 刘好(总经理) [新增] | 谢淄容(总经理) [退出] | 2017-12-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-12-04 | 2017-11-03 | 2017-12-13 |
投资人变更 | 股东名称:谢淄容、出资额:200、出资比例:100; [新增] | 股东名称:王宇卓、出资额:200、出资比例:100; [退出] | 2017-11-03 |
高级管理人员备案 | 执行董事:谢淄容 [新增] 总经理:谢淄容 [新增] | 总经理:王宇卓 [退出] 执行董事:王宇卓 [退出] | 2017-11-03 |
负责人变更 | 董事长:谢淄容; 股东:; 法定代表人:谢淄容; 总经理:谢淄容; | 股东:王宇卓; 法定代表人:王宇卓; 总经理:王宇卓; 董事长:王宇卓; | 2017-11-03 |
总经理 | 谢淄容(总经理) [新增] | 王宇卓(总经理) [退出] | 2017-11-03 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-11-03 | 2015-08-13 | 2017-11-03 |
董事长或执行董事成员 | 谢淄容(执行董事) [新增] | 王宇卓(执行董事) [退出] | 2017-11-03 |
投资人变更 | 名称:谢淄容,出资额:200,出资比例:100 [新增] | 名称:王宇卓,出资额:200,出资比例:100 [退出] | 2017-11-03 |
其他事项备案 | 股东名称:王宇卓、出资额:200、出资比例:100; | 股东名称:林春燕、出资额:33.400000、出资比例:33.400000;股东名称:刘晓涛、出资额:33.300000、出资比例:33.300000;股东名称:侯文清、出资额:33.300000、出资比例:33.300000; | 2015-08-13 |
负责人变更 | 法定代表人:王宇卓; 股东:王宇卓; 监事:郭玉富; 董事长:王宇卓; 总经理:王宇卓; | 股东:林春燕; 监事:侯文清; 法定代表人:林春燕; 董事长:林春燕; 总经理:林春燕; 股东:侯文清; 股东:刘晓涛; | 2015-08-13 |
高级管理人员备案 | 执行董事:王宇卓 [新增] 监事:郭玉富 [新增] 总经理:王宇卓 [新增] | 执行董事:林春燕 [退出] 监事:侯文清 [退出] 总经理:林春燕 [退出] | 2015-08-13 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-08-13 |
其他事项备案 | *****W | - | 2015-08-13 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2015-08-13 |
监事信息 | 郭玉富(监事) [新增] | 侯文清(监事) [退出] | 2015-08-13 |
注册资本变更 | 200( + 100% ) | 100 | 2015-08-13 |
董事长或执行董事成员 | 王宇卓(执行董事) [新增] | 林春燕(执行董事) [退出] | 2015-08-13 |
高管人员 | 王宇卓(总经理) [新增] | 林春燕(总经理) [退出] | 2015-08-13 |
住所 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城大道99号正中时代广场夹层01南 | 深圳市福田区上梅林奥士达大厦A栋404号 | 2015-08-13 |
注册资本 | 人民币200 万元( + 100% ) | 人民币100 万元 | 2015-08-13 |
名称 | 深圳市博瑞威科技有限公司 | 深圳市瑞景建材有限公司 | 2015-08-13 |
一照一码升级 | - | - | 2015-08-13 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2015-08-13 |
高管人员 | 王宇卓(总经理) [新增] 王宇卓(执行(常务)董事) [新增] 郭玉富(监事) [新增] | 侯文清(监事) [退出] 林春燕(总经理) [退出] 林春燕(执行(常务)董事) [退出] | 2015-08-13 |
监事成员 | 王宇卓(总经理) [新增] 王宇卓(执行(常务)董事) [新增] 郭玉富(监事) [新增] | 侯文清(监事) [退出] 林春燕(总经理) [退出] 林春燕(执行(常务)董事) [退出] | 2015-08-13 |
经营范围 | 化工产品、化学试剂、锂离子电池及其他电池的研发与销售(不含易燃易爆危险化学品);普通机械、电气机械及器材、电子产品的研发与销售;软件工程设计;国内贸易。^ | 建筑材料、装饰材料的销售;国内贸易(以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^ | 2015-08-13 |
章程 | - | - | 2015-08-13 |
股权 | 王宇卓 200(万元) 100% [新增] | 侯文清 33.3000(万元) 33.3000% [退出] 林春燕 33.4000(万元) 33.4000% [退出] 刘晓涛 33.3000(万元) 33.3000% [退出] | 2015-08-13 |
董事成员 | 王宇卓(总经理) [新增] 王宇卓(执行(常务)董事) [新增] 郭玉富(监事) [新增] | 侯文清(监事) [退出] 林春燕(总经理) [退出] 林春燕(执行(常务)董事) [退出] | 2015-08-13 |
法定代表人(负责人) | 王宇卓 | 林春燕 | 2015-08-13 |
董事成员 | 王宇卓(总经理) 王宇卓(执行(常务)董事) 郭玉富(监事) | 侯文清(监事) 林春燕(总经理) 林春燕(执行(常务)董事) | 2015-08-13 |
股权 | 王宇卓 200(万元) 100% | 侯文清 33.3000(万元) 33.3000% 林春燕 33.4000(万元) 33.4000% 刘晓涛 33.3000(万元) 33.3000% | 2015-08-13 |
章程 | 2015-08-13 | ||
监事成员 | 王宇卓(总经理) 王宇卓(执行(常务)董事) 郭玉富(监事) | 侯文清(监事) 林春燕(总经理) 林春燕(执行(常务)董事) | 2015-08-13 |
高管人员 | 王宇卓(总经理) 王宇卓(执行(常务)董事) 郭玉富(监事) | 侯文清(监事) 林春燕(总经理) 林春燕(执行(常务)董事) | 2015-08-13 |
一照一码升级 | 2015-08-13 | ||
注册资本 | 人民币200 万元 | 人民币100 万元 | 2015-08-13 |
监事信息 | 侯文清(监事) [新增] | 刘箫莉(监事) [退出] | 2014-01-13 |
高管人员 | 林春燕(总经理) [新增] | 张芝兰(总经理) [退出] | 2014-01-13 |
地址变更 | 深圳市福田区上梅林奥士达大厦A栋404号 | 深圳市南山区月亮湾港湾大道南恒立心海湾花园1栋B-1104 | 2014-01-13 |
投资人变更 | 名称:侯文清,出资额:33.3,出资比例:33.3 [新增] 名称:刘晓涛,出资额:33.3,出资比例:33.3 [新增] 名称:林春燕,出资额:33.4,出资比例:33.4 [新增] | 名称:刘箫莉,出资额:10,出资比例:10 [退出] 名称:张芝兰,出资额:90,出资比例:90 [退出] | 2014-01-13 |
指定联系人 | 彭春梅 | - | 2014-01-13 |
董事长或执行董事成员 | 林春燕(执行董事) [新增] | 张芝兰(执行董事) [退出] | 2014-01-13 |
地址变更 | 深圳市南山区月亮湾港湾大道南恒立心海湾花园1栋B-1104 | 深圳市南山区月亮湾港湾大道南恒立心海湾花园1栋B-1103 | 2013-11-28 |
投资人变更 | 名称:张芝兰,出资额:90,出资比例:90 [新增] 名称:刘箫莉,出资额:10,出资比例:10 [新增] | 名称:赵松,出资额:90,出资比例:90 [退出] 名称:周涟民,出资额:10,出资比例:10 [退出] | 2013-08-30 |
董事长或执行董事成员 | 张芝兰(执行董事) [新增] | 赵松(执行董事) [退出] | 2013-05-23 |
高管人员 | 张芝兰(总经理) [新增] | 赵松(总经理) [退出] | 2013-05-23 |
监事信息 | 刘箫莉(监事) [新增] | 周涟民(监事) [退出] | 2013-05-23 |
指定联系人 | 周涟民 | - | 2013-03-22 |
地址变更 | 深圳市南山区月亮湾港湾大道恒立心海湾花园1栋B-1103 | 深圳市南山区后海大道以东天利中央商务广场 (二期) 2106-16室 | 2013-03-22 |
深圳市博瑞威科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
郭玉富 | 监事 |
王宇卓 | 执行(常务)董事 |
王宇卓 | 总经理 |
本页是 [深圳市博瑞威科技有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。