变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
地址 | 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦西座2805 | 深圳市福田区福田街道深南大道南岗厦华嵘大厦804-B | 2020-03-03 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-02-09 | 2019-02-21 | 2020-03-03 |
升级换照 | - | - | 2020-03-03 |
章程修正案 | - | - | 2020-03-03 |
成员 | 李全超(执行董事),李全超(总经理) | 李海东(总经理),李海东(执行董事) | 2019-02-22 |
成员 | 李全超 | 李海东 | 2019-02-22 |
成员 | 李全超
820(万元)82%
唐辉兰
180(万元)18% | 李海东
820(万元)82%
唐辉兰
180(万元)18% | 2019-02-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董事长:李全超;
股东:;
法定代表人:李全超;
股东:;
总经理:李全超; | 股东:唐辉兰;
法定代表人:李海东;
股东:李海东;
董事长:李海东;
总经理:李海东; | 2019-02-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:李全超 [新增]
总经理:李全超 [新增] | 总经理:李海东 [退出]
执行董事:李海东 [退出] | 2019-02-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:李全超、出资额:820、出资比例:82; [新增]
股东名称:唐辉兰、出资额:180、出资比例:18; | 股东名称:唐辉兰、出资额:180、出资比例:18;
股东名称:李海东、出资额:820、出资比例:82; [退出] | 2019-02-22 |
章程备案 | 2019-02-21 | 2018-06-27 | 2019-02-22 |
成员 | 唐辉兰(监事) | 张秀波(监事) | 2018-06-29 |
成员 | 李海东
820(万元)82%
唐辉兰
180(万元)18% | 喻良
20(万元)2%
刘伟风
20(万元)2%
李宗恒
20(万元)2%
林顺利
20(万元)2%
张秀波
20(万元)2%
何春辉
20(万元)2%
于洪生
20(万元)2%
刘志勇
20(万元)2%
李海东
820(万元)82%
何嘉瑜
20(万元)2% | 2018-06-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:唐辉兰 [新增] | 监事:张秀波 [退出] | 2018-06-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:唐辉兰、出资额:180、出资比例:18; [新增]
股东名称:李海东、出资额:820、出资比例:82; | 股东名称:喻良、出资额:20、出资比例:2; [退出]
股东名称:何嘉瑜、出资额:20、出资比例:2; [退出]
股东名称:于洪生、出资额:20、出资比例:2; [退出]
股东名称:李宗恒、出资额:20、出资比例:2; [退出]
股东名称:刘志勇、出资额:20、出资比例:2; [退出]
股东名称:李海东、出资额:820、出资比例:82;
股东名称:张秀波、出资额:20、出资比例:2; [退出]
股东名称:林顺利、出资额:20、出资比例:2; [退出]
股东名称:何春辉、出资额:20、出资比例:2; [退出]
股东名称:刘伟风、出资额:20、出资比例:2; [退出] | 2018-06-29 |
监事信息 | 唐辉兰(监事) [新增] | 张秀波(监事) [退出] | 2018-06-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:唐辉兰,出资额:180,出资比例:18 [新增]
名称:李海东,出资额:820,出资比例:82 | 名称:喻良,出资额:20,出资比例:2 [退出]
名称:刘伟风,出资额:20,出资比例:2 [退出]
名称:何春辉,出资额:20,出资比例:2 [退出]
名称:林顺利,出资额:20,出资比例:2 [退出]
名称:张秀波,出资额:20,出资比例:2 [退出]
名称:李海东,出资额:820,出资比例:82
名称:刘志勇,出资额:20,出资比例:2 [退出]
名称:李宗恒,出资额:20,出资比例:2 [退出]
名称:于洪生,出资额:20,出资比例:2 [退出]
名称:何嘉瑜,出资额:20,出资比例:2 [退出] | 2018-06-29 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-06-27 | 2018-06-19 | 2018-06-29 |
指定联系人 | 张秀波(监事) | 唐辉兰(监事) | 2018-06-21 |
指定联系人 | 李海东 820(万元)82% 李宗恒 20(万元)2% 张秀波 20(万元)2% 何嘉瑜 20(万元)2% 刘志勇 20(万元)2% 于洪生 20(万元)2% 刘伟风 20(万元)2% 何春辉 20(万元)2% 林顺利 20(万元)2% 喻良 20(万元)2% | 李海东 800(万元)80% 唐辉兰 200(万元)20% | 2018-06-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:刘伟风、出资额:20、出资比例:2; [新增]
股东名称:喻良、出资额:20、出资比例:2; [新增]
股东名称:李海东、出资额:820( + 2.5% )、出资比例:82;
股东名称:于洪生、出资额:20、出资比例:2; [新增]
股东名称:何春辉、出资额:20、出资比例:2; [新增]
股东名称:何嘉瑜、出资额:20、出资比例:2; [新增]
股东名称:刘志勇、出资额:20、出资比例:2; [新增]
股东名称:张秀波、出资额:20、出资比例:2; [新增]
股东名称:林顺利、出资额:20、出资比例:2; [新增]
股东名称:李宗恒、出资额:20、出资比例:2; [新增] | 股东名称:李海东、出资额:800、出资比例:80;
股东名称:唐辉兰、出资额:200、出资比例:20; [退出] | 2018-06-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:张秀波 [新增] | 监事:唐辉兰 [退出] | 2018-06-21 |
其他事项备案 | 股东:;监事:张秀波;股东:;股东:;股东:;工商联络员:李宗恒;股东:;股东:;股东:;股东:;股东:;股东:; | 股东:李海东;工商联络员:叶青珍;股东:唐辉兰;监事:唐辉兰; | 2018-06-21 |
监事信息 | 张秀波(监事) [新增] | 唐辉兰(监事) [退出] | 2018-06-21 |
指定联系人 | 李宗恒 | 叶青珍 | 2018-06-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:何春辉,出资额:20,出资比例:2 [新增]
名称:于洪生,出资额:20,出资比例:2 [新增]
名称:李海东,出资额:820( + 2.5% ),出资比例:82
名称:喻良,出资额:20,出资比例:2 [新增]
名称:刘伟风,出资额:20,出资比例:2 [新增]
名称:李宗恒,出资额:20,出资比例:2 [新增]
名称:林顺利,出资额:20,出资比例:2 [新增]
名称:张秀波,出资额:20,出资比例:2 [新增]
名称:刘志勇,出资额:20,出资比例:2 [新增]
名称:何嘉瑜,出资额:20,出资比例:2 [新增] | 名称:李海东,出资额:800,出资比例:80
名称:唐辉兰,出资额:200,出资比例:20 [退出] | 2018-06-21 |
章程备案 | 2018-06-19 | 2017-11-24 | 2018-06-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | - | - | 2018-06-21 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区福田街道深南大道南岗厦华嵘大厦804-B | 深圳市福田区莲花街道中心区26-3中国凤凰大厦2栋14D | 2017-11-29 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-11-24 | 2017-07-25 | 2017-11-29 |
一般经营项目 | 投资兴办实业、酒店投资(具体项目另行申报);投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务),投资咨询;为酒店提供管理服务;国内贸易;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(不含限制项目);从事担保业务(不含融资性担保)(法律、行政法规和国务院决定规定需要前置审批的项目,取得相关审批后方可经营); | 2017-07-28 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-07-25 | 2017-04-13 | 2017-07-28 |
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) | 永续经营 | 自2013-07-03至2033-06-19 | 2017-04-15 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2013-07-03,, | 2013-07-03,2033-06-19,20 | 2017-04-15 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-04-13 | 2013-06-10 | 2017-04-15 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 永续经营 | 从2013-07-03至2033-06-19 | 2017-04-15 |
章程 | - | - | 2017-04-15 |
经营期限 | 永续经营 | 自2013年7月3日起至2033年6月19日止 | 2017-04-15 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-04-15 |
章程 | | | 2017-04-15 |
股东(投资人) | 唐辉兰 200(万元) 20% 李海东 800(万元) 80% | 唐辉兰 20(万元) 20% 李海东 80(万元) 80% | 2015-11-11 |
注册资本 | 人民币1000 万元 | 人民币100 万元 | 2015-11-11 |
注册资本(万元) | 1000( + 900% ) | 100 | 2015-11-11 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 唐辉兰 200(万元)20%
李海东 800(万元)80% | 唐辉兰 20(万元)20%
李海东 80(万元)80% | 2015-11-11 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:唐辉兰、出资额:200( + 900% )、出资比例:20;
股东名称:李海东、出资额:800( + 900% )、出资比例:80; | 股东名称:唐辉兰、出资额:20、出资比例:20;
股东名称:李海东、出资额:80、出资比例:80; | 2015-11-11 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:唐辉兰,出资额:200( + 900% ),出资比例:20
名称:李海东,出资额:800( + 900% ),出资比例:80 | 名称:李海东,出资额:80,出资比例:80
名称:唐辉兰,出资额:20,出资比例:20 | 2015-11-11 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1000( + 900% ) | 100 | 2015-11-11 |
股东(投资人) | 唐辉兰 200( + 900% )(万元) 20%
李海东 800( + 900% )(万元) 80% | 唐辉兰 20(万元) 20%
李海东 80(万元) 80% | 2015-11-11 |
注册资本 | 人民币1000 万元( + 900% ) | 人民币100 万元 | 2015-11-11 |
其他事项备案 | 7 | - | 2015-08-19 |
一照一码升级 | | | 2015-08-19 |
名称 | 深圳市汤孚投资有限公司 | 深圳市汤孚投资发展有限公司 | 2015-08-19 |
住所 | 深圳市福田区莲花街道中心区26-3中国凤凰大厦2栋14D | 深圳市南山区沿山43创业壹号大楼A栋107室 | 2015-08-19 |
一照一码升级 | - | - | 2015-08-19 |