变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
地址 | 深圳市宝安区西乡街道桃源社区桃源居六区2栋二单元703 | 深圳市宝安区西乡街道翠湖花园锦2栋301室 | 2021-07-16 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-07-14 | 2020-01-15 | 2021-07-16 |
章程修正案 | - | - | 2021-07-16 |
投资人变更 | - | - | 2020-01-15 |
高级管理人员备案 | - | - | 2020-01-15 |
期限变更 | 2013-08-06,, | 2013-08-06,2023-07-18,10 | 2020-01-15 |
指定联系人 | 刘秀群 49(万元)49% 唐斯明 51(万元)51% | 李江峰 100(万元)100% | 2020-01-15 |
指定联系人 | 唐斯明(监事),
刘秀群(总经理),
刘秀群(执行董事) | 李江峰(总经理),
李江峰(执行董事),
陈俊(监事) | 2020-01-15 |
指定联系人 | 刘秀群 | 李江峰 | 2020-01-15 |
指定联系人 | 刘秀群 | 王霄 | 2020-01-15 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-01-15 |
期限 | 永续经营 | 自2013-08-06至2023-07-18 | 2020-01-15 |
成员 | 刘秀群(总经理),刘秀群(执行董事),唐斯明(监事) | 李江峰(执行董事),李江峰(总经理),陈俊(监事) | 2020-01-15 |
投资人 | 唐斯明 51(万元)51% 刘秀群 49(万元)49% | 李江峰 100(万元)100% | 2020-01-15 |
负责人 | 刘秀群 | 李江峰 | 2020-01-15 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2020-01-15 |
负责人变更 | - | - | 2020-01-15 |
其他事项备案 | - | - | 2020-01-15 |
章程备案 | 2020-01-15 | 2018-06-14 | 2020-01-15 |
地址变更 | 深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区兰水新村49号101 | 深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区紫苑街66号一楼104室 | 2019-07-05 |
许可经营项目 | 各种LED发光字、广告招牌、喷绘、标示标牌制作及安装;印刷服务 | 各种LED发光字、广告招牌、喷绘、标示标牌制作及安装; | 2019-07-05 |
章程或章程修正案通过日期 | 2019-07-03 | - | 2019-07-05 |
一般经营项目 | 平面设计、3D设计、园林设计、环境设计、建筑设计;车体墙体广告、户外广告、电视广告、广播广告、报纸广告、网络广告的发布及设计;霓虹灯亮化工程、灯光工程;UV打印,雕刻、广告灯箱、企业画册设计制作;亚克力吸塑字、雕刻字、水晶字、钛金铁皮字、彩页名片设计及制作;LED电子显屏、电子灯箱、户外喷绘、写真展板、海报吊旗、旗类展架条幅设计及制作; | 国内贸易。 | 2019-07-05 |
高级管理人员备案 | 监事:陈俊;执行董事:李江峰; | 监事:唐斯明;执行董事:王霄; | 2018-06-22 |
负责人变更 | 李江峰 | 王霄 | 2018-06-22 |
投资人变更 | 股东名称:李江峰、出资额:100、出资比例:100; | 股东名称:唐斯明、出资额:10、出资比例:10;股东名称:王霄、出资额:60、出资比例:60;股东名称:李江峰、出资额:10、出资比例:10;股东名称:刘开凡、出资额:10、出资比例:10;股东名称:王德龙、出资额:10、出资比例:10; | 2018-06-22 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)李江峰,100,100 | 名称,出资额,出资比例(%)唐斯明,10,10王德龙,10,10刘开凡,10,10李江峰,10,10王霄,60,60 | 2018-06-22 |
负责人变更 | 股东:;董事长:李江峰;监事:陈俊;法定代表人:李江峰; | 监事:唐斯明;股东:李江峰;董事长:王霄;股东:王德龙;股东:唐斯明;股东:王霄;股东:刘开凡;法定代表人:王霄; | 2018-06-22 |
成员 | 李江峰 | 王霄 | 2018-06-22 |
成员 | 李江峰
100(万元)100% | 唐斯明
10(万元)10%
王德龙
10(万元)10%
刘开凡
10(万元)10%
李江峰
10(万元)10%
王霄
60(万元)60% | 2018-06-22 |
成员 | 陈俊(监事),李江峰(执行董事) | 唐斯明(监事),王霄(执行董事) | 2018-06-22 |
投资人 | 李江峰 100(万元)100% | 唐斯明 10(万元)10% 王德龙 10(万元)10% 刘开凡 10(万元)10% 李江峰 10(万元)10% 王霄 60(万元)60% | 2018-06-22 |
负责人 | 李江峰 | 王霄 | 2018-06-22 |
负责人变更 | 股东:;
董事长:李江峰;
监事:陈俊;
法定代表人:李江峰; | 监事:唐斯明;
股东:李江峰;
董事长:王霄;
股东:王德龙;
股东:唐斯明;
股东:王霄;
股东:刘开凡;
法定代表人:王霄; | 2018-06-22 |
投资人变更 | 股东名称:李江峰、出资额:100( + 900% )、出资比例:100; | 股东名称:唐斯明、出资额:10、出资比例:10; [退出]
股东名称:王霄、出资额:60、出资比例:60; [退出]
股东名称:李江峰、出资额:10、出资比例:10;
股东名称:刘开凡、出资额:10、出资比例:10; [退出]
股东名称:王德龙、出资额:10、出资比例:10; [退出] | 2018-06-22 |
高级管理人员备案 | 监事:陈俊 [新增]
执行董事:李江峰 [新增] | 监事:唐斯明 [退出]
执行董事:王霄 [退出] | 2018-06-22 |
投资人变更 | 名称:李江峰,出资额:100( + 900% ),出资比例:100 | 名称:唐斯明,出资额:10,出资比例:10 [退出]
名称:王德龙,出资额:10,出资比例:10 [退出]
名称:刘开凡,出资额:10,出资比例:10 [退出]
名称:李江峰,出资额:10,出资比例:10
名称:王霄,出资额:60,出资比例:60 [退出] | 2018-06-22 |
董事长或执行董事成员 | 李江峰(执行董事) [新增] | 王霄(执行董事) [退出] | 2018-06-22 |
监事信息 | 陈俊(监事) [新增] | 唐斯明(监事) [退出] | 2018-06-22 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2018-06-22 |
章程备案 | 2018-06-14 | 2013-08-06 | 2018-06-22 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2018-06-22 |
一照一码换照 | *****4XE | - | 2017-11-30 |
统一社会信用代码 | *****4XE | - | 2017-11-30 |
其他事项备案 | *****4XE | - | 2017-11-30 |