变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事长或执行董事成员 | 莫江红(执行董事), [新增]
莫江红(总经理) [新增] | 郑司虎(总经理), [退出]
郑司虎(执行董事) [退出] | 2020-04-27 |
一般经营项目 | 投资于新闻出版和发行、广播影视、文化艺术、文化科技、文化休闲、网络文化等行业;投资兴办实业;从事广告业务,文化艺术交流策划,会务服务,展览展示服务,图文设计制作,国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。 | 资产管理;股权投资于新闻出版和发行、广播影视、文化艺术、文化科技、文化休闲、网络文化等行业;投资兴办实业;从事广告业务,文化艺术交流策划,会务服务,展览展示服务,图文设计制作,国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。 | 2020-04-27 |
章程修正案 | - | - | 2020-04-27 |
负责人 | 莫江红 [新增] | 郑司虎 [退出] | 2020-04-27 |
升级换照 | - | - | 2020-04-27 |
地址 | 深圳市南山区蛇口街道深圳湾社区后海滨路1122号翡翠海岸花园商101 | 深圳市南山区粤海街道海德三道126号卓越后海中心14层1406 | 2020-04-27 |
总经理 | 莫江红(执行董事), [新增]
莫江红(总经理) [新增] | 郑司虎(总经理), [退出]
郑司虎(执行董事) [退出] | 2020-04-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-04-24 | 2017-03-20 | 2020-04-27 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司 | 2017-03-30 |
投资人变更 | 股东名称:盛和远投资控股有限公司、出资额:5000、出资比例:100; [新增] | 股东名称:郑利兰、出资额:1000、出资比例:20; [退出]
股东名称:深圳富利鑫投资控股有限公司、出资额:4000、出资比例:80; [退出] | 2017-03-30 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1100 | 2017-03-30 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-03-20 | 1900-01-01 | 2017-03-30 |
投资人变更 | 名称:盛和远投资控股有限公司,出资额:5000,出资比例:100 [新增] | 名称:郑利兰,出资额:1000,出资比例:20 [退出]
名称:深圳富利鑫投资控股有限公司,出资额:4000,出资比例:80 [退出] | 2017-03-30 |
股东 | 盛和远投资控股有限公司 5000(万元) 100% [新增] | 深圳富利鑫投资控股有限公司 4000(万元) 80% [退出]
郑利兰 1000(万元) 20% [退出] | 2017-03-30 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2017-03-30 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-03-30 |
股东(投资人) | 盛和远投资控股有限公司 5000(万元) 100% | 深圳富利鑫投资控股有限公司 4000(万元) 80% 郑利兰 1000(万元) 20% | 2017-03-30 |
一照一码升级 | | | 2016-04-07 |
董事成员 | 丁小华(监事) 郑司虎(总经理) 郑司虎(执行(常务)董事) | 丁小华(监事) 郑利兰(执行(常务)董事) 郑利兰(总经理) | 2016-04-07 |
高管人员 | 丁小华(监事) 郑司虎(总经理) 郑司虎(执行(常务)董事) | 丁小华(监事) 郑利兰(执行(常务)董事) 郑利兰(总经理) | 2016-04-07 |
高级管理人员备案 | 执行董事:郑司虎 [新增]
总经理:郑司虎 [新增]
监事:丁小华 | 监事:丁小华
执行董事:郑利兰 [退出]
总经理:郑利兰 [退出] | 2016-04-07 |
负责人变更 | 法定代表人:郑司虎;
总经理:郑司虎;
董事长:郑司虎;
监事:丁小华; | 总经理:郑利兰;
监事:丁小华;
董事长:郑利兰;
法定代表人:郑利兰; | 2016-04-07 |
其他事项备案 | *****3 | - | 2016-04-07 |
董事长或执行董事成员 | 郑司虎(执行董事) [新增] | 郑利兰(执行董事) [退出] | 2016-04-07 |
高管人员 | 郑司虎(总经理) [新增] | 郑利兰(总经理) [退出] | 2016-04-07 |
高管人员 | 丁小华(监事)
郑司虎(总经理) [新增]
郑司虎(执行(常务)董事) [新增] | 丁小华(监事)
郑利兰(执行(常务)董事) [退出]
郑利兰(总经理) [退出] | 2016-04-07 |
董事成员 | 丁小华(监事)
郑司虎(总经理) [新增]
郑司虎(执行(常务)董事) [新增] | 丁小华(监事)
郑利兰(执行(常务)董事) [退出]
郑利兰(总经理) [退出] | 2016-04-07 |
名称 | 深圳盛和远文化产业有限公司 | 深圳富利鑫文化产业有限公司 | 2016-04-07 |
一照一码升级 | - | - | 2016-04-07 |
法定代表人 | 郑司虎 | 郑利兰 | 2016-04-07 |
住所 | 深圳市南山区粤海街道海德三道126号卓越后海中心14层1406 | 深圳市福田区中心区中心商务大厦2103单元 | 2016-04-07 |