深圳市嘉联银商科技有限公司成立于2010年,注册资本3000万,是香港中广贤投资集团旗下的一家独立第叁方支付企业。在深圳罗湖、福田、宝安拥有3家分公司,拥有金融界人士和技术人员所组成的国际化管理团队,在市场开拓、企业管理和资本运作等方面都具有丰富的经验。2012年公司实现销售金额1.2亿,年增长28%。2013年预计销售净额将突破2亿元大关,将跻身该行业前3名。
嘉联银商科技有限公司定位于金融支付专家,提供网上支付POS收单、移动支付等全方位支付服务,为行业客户提供定制化综合支付解决方案。公司专注于金融信息化服务,业务服务范围涵盖金融咨询、信用卡办理、小额贷款、金融业务运营外包、系统集成、软件开发及实施等。具备全面的整合、实施能力,Zui大限度地帮助客户提升整体竞争优势。
在信用卡越来越普及的今天,刷卡消费已经成为了一种潮流趋势。随着我国经济的快速发展,社会资金往来规模明显扩大,银行卡消费业务不断快速增长,支付系统处理的支付业务笔数和金额也呈爆发式增长,正是基于这种大的背景,看到了市场潜在的巨大机遇以及强劲的增长预期,嘉联银商科技有限公司应运而生,公司客户面向全国,并与中国银联及农业银行,工商银行,建设银行,中国银行等银行建立了密切的战略合作伙伴关系,本公司本着与商户共赢的出发点,为商户提供了配套的综合服务,努力为商户提供各种多样的支付解决方案,帮助商户解决支付应用方面的实际问题,实现商业运行的高效和便捷。
嘉联银商科技有限公司定位于金融支付专家,提供网上支付POS收单、移动支付等全方位支付服务,为行业客户提供定制化综合支付解决方案。公司专注于金融信息化服务,业务服务范围涵盖金融咨询、信用卡办理、小额贷款、金融业务运营外包、系统集成、软件开发及实施等。具备全面的整合、实施能力,Zui大限度地帮助客户提升整体竞争优势。
在信用卡越来越普及的今天,刷卡消费已经成为了一种潮流趋势。随着我国经济的快速发展,社会资金往来规模明显扩大,银行卡消费业务不断快速增长,支付系统处理的支付业务笔数和金额也呈爆发式增长,正是基于这种大的背景,看到了市场潜在的巨大机遇以及强劲的增长预期,嘉联银商科技有限公司应运而生,公司客户面向全国,并与中国银联及农业银行,工商银行,建设银行,中国银行等银行建立了密切的战略合作伙伴关系,本公司本着与商户共赢的出发点,为商户提供了配套的综合服务,努力为商户提供各种多样的支付解决方案,帮助商户解决支付应用方面的实际问题,实现商业运行的高效和便捷。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市嘉联银商科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
张秀清 | 55% | 人民币275万元 |
余丹桂 | 45% | 人民币225万元 |
深圳市嘉联银商科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
期限 | 永续经营 | 自2014-03-19至2024-03-11 | 2021-09-28 |
章程修正案 | - | - | 2021-09-28 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-09-27 | 2020-09-27 | 2021-09-28 |
期限 | 2014-03-19,, | 2014-03-19,2024-03-11,10 | 2021-09-28 |
地址 | 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路88号中心商务大厦715-716 | 深圳市宝安区西乡街道劳动社区西乡大道288号华丰总部经济大厦A座1313 | 2021-09-28 |
成员 | 余丹桂 225(万元)45% 张秀清 275(万元)55% | 余丹桂 25(万元)5% 张秀清 275(万元)55% 龙兰香 200(万元)40% | 2020-09-29 |
成员 | 张秀清(监事) | 龙兰香(监事) | 2020-09-29 |
股权和公证书 | - | - | 2020-09-29 |
投资人 | 余丹桂 225(万元)45% 张秀清 275(万元)55% | 余丹桂 25(万元)5% 张秀清 275(万元)55% 龙兰香 200(万元)40% [退出] | 2020-09-29 |
章程 | - | - | 2020-09-29 |
监事信息 | 张秀清(监事) [新增] | 龙兰香(监事) [退出] | 2020-09-29 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-09-27 | 2020-08-28 | 2020-09-29 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-28 | 2020-08-25 | 2020-09-01 |
地址 | 深圳市宝安区西乡街道劳动社区西乡大道288号华丰总部经济大厦A座1313 | 深圳市宝安区西乡大道288号宝源华丰总部经济大厦3A09 | 2020-09-01 |
章程修正案 | - | - | 2020-09-01 |
升级换照 | - | - | 2020-09-01 |
投资人 | 余丹桂 25(万元)5% 龙兰香 200(万元)40% 张秀清 275(万元)55% [新增] | 余丹桂 300(万元)60% 龙兰香 200(万元)40% | 2020-08-28 |
股权和公证书 | - | - | 2020-08-28 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-25 | 2020-04-26 | 2020-08-28 |
章程 | - | - | 2020-08-28 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-04-26 | 2017-07-12 | 2020-04-30 |
注册资本 | 500 人民币( + 4900% ) | 10 人民币 | 2020-04-30 |
投资人 | 余丹桂 300(万元)60% 龙兰香 200(万元)40% | 余丹桂 6(万元)60% 龙兰香 4(万元)40% | 2020-04-30 |
成员 | 龙兰香(监事) | 袁景权(监事) | 2020-03-25 |
监事信息 | 龙兰香(监事) [新增] | 袁景权(监事) [退出] | 2020-03-25 |
成员 | 龙兰香 4(万元)40% 余丹桂 6(万元)60% | 龙兰香 5.5(万元)55% 余丹桂 4.5(万元)45% | 2017-07-12 |
成员 | 余丹桂 | 龙兰香 | 2017-07-12 |
成员 | 余丹桂(总经理),余丹桂(执行董事) | 龙兰香(总经理),龙兰香(执行董事) | 2017-07-12 |
投资人 | 龙兰香 4(万元)40% 余丹桂 6(万元)60% | 龙兰香 5.5(万元)55% 余丹桂 4.5(万元)45% | 2017-07-12 |
负责人 | 余丹桂 | 龙兰香 | 2017-07-12 |
负责人变更 | 股东:; 董事长:余丹桂; 总经理:余丹桂; 法定代表人:余丹桂; 股东:; | 法定代表人:龙兰香; 股东:余丹桂; 股东:龙兰香; 董事长:龙兰香; 总经理:龙兰香; | 2017-07-12 |
投资人变更 | 股东名称:龙兰香、出资额:4( - 27.27273% )、出资比例:40; 股东名称:余丹桂、出资额:6( + 33.33333% )、出资比例:60; | 股东名称:龙兰香、出资额:5.500000、出资比例:55; 股东名称:余丹桂、出资额:4.500000、出资比例:45; | 2017-07-12 |
高级管理人员备案 | 总经理:余丹桂 [新增] 执行董事:余丹桂 [新增] | 总经理:龙兰香 [退出] 执行董事:龙兰香 [退出] | 2017-07-12 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-07-12 | 2017-06-24 | 2017-07-12 |
总经理 | 余丹桂(总经理) [新增] | 龙兰香(总经理) [退出] | 2017-07-12 |
董事长或执行董事成员 | 余丹桂(执行董事) [新增] | 龙兰香(执行董事) [退出] | 2017-07-12 |
投资人变更 | 名称:龙兰香,出资额:4( - 27.27273% ),出资比例:40 名称:余丹桂,出资额:6( + 33.33333% ),出资比例:60 | 名称:龙兰香,出资额:5.5,出资比例:55 名称:余丹桂,出资额:4.5,出资比例:45 | 2017-07-12 |
成员 | 龙兰香 5.5(万元)55% 余丹桂 4.5(万元)45% | 袁景权 1(万元)10% 代安明 9(万元)90% | 2017-07-03 |
成员 | 龙兰香 | 代安明 | 2017-07-03 |
统一社会信用代码 | *****Q | - | 2017-07-03 |
成员 | 龙兰香(总经理),龙兰香(执行董事) | 代安明(执行董事),代安明(总经理) | 2017-07-03 |
投资人 | 龙兰香 5.5(万元)55% 余丹桂 4.5(万元)45% | 袁景权 1(万元)10% 代安明 9(万元)90% | 2017-07-03 |
负责人 | 龙兰香 | 代安明 | 2017-07-03 |
高级管理人员备案 | 总经理:龙兰香 [新增] 执行董事:龙兰香 [新增] | 执行董事:代安明 [退出] 总经理:代安明 [退出] | 2017-07-03 |
投资人变更 | 股东名称:龙兰香、出资额:5.500000、出资比例:55; [新增] 股东名称:余丹桂、出资额:4.500000、出资比例:45; [新增] | 股东名称:袁景权、出资额:1、出资比例:10; [退出] 股东名称:代安明、出资额:9、出资比例:90; [退出] | 2017-07-03 |
负责人变更 | 总经理:龙兰香; 董事长:龙兰香; 法定代表人:龙兰香; 股东:; 股东:; | 董事长:代安明; 总经理:代安明; 股东:袁景权; 股东:代安明; 法定代表人:代安明; | 2017-07-03 |
其他事项备案 | *****Q | - | 2017-07-03 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-06-24 | 2014-03-19 | 2017-07-03 |
董事长或执行董事成员 | 龙兰香(执行董事) [新增] | 代安明(执行董事) [退出] | 2017-07-03 |
投资人变更 | 名称:龙兰香,出资额:5.5,出资比例:55 [新增] 名称:余丹桂,出资额:4.5,出资比例:45 [新增] | 名称:袁景权,出资额:1,出资比例:10 [退出] 名称:代安明,出资额:9,出资比例:90 [退出] | 2017-07-03 |
总经理 | 龙兰香(总经理) [新增] | 代安明(总经理) [退出] | 2017-07-03 |
高管人员 | 代安明(总经理) 袁景权(监事) 代安明(执行(常务)董事) | 代安明(总经理) 袁景权(监事) 代安明(执行(常务)董事) | 2017-07-03 |
董事成员 | 代安明(总经理) 袁景权(监事) 代安明(执行(常务)董事) | 代安明(总经理) 袁景权(监事) 代安明(执行(常务)董事) | 2017-07-03 |
法定代表人 | 余丹桂 | 代安明 | 2017-07-03 |
高管人员 | 袁景权(监事) 龙兰香(总经理) [新增] 龙兰香(执行(常务)董事) [新增] | 袁景权(监事) 代安明(执行(常务)董事) [退出] 代安明(总经理) [退出] | 2017-07-03 |
董事成员 | 袁景权(监事) 龙兰香(总经理) [新增] 龙兰香(执行(常务)董事) [新增] | 袁景权(监事) 代安明(执行(常务)董事) [退出] 代安明(总经理) [退出] | 2017-07-03 |
股东 | 龙兰香 5.5000(万元) 55% [新增] 余丹桂 4.5000(万元) 45% [新增] | 袁景权 1(万元) 10% [退出] 代安明 9(万元) 90% [退出] | 2017-07-03 |
法定代表人 | 龙兰香 | 代安明 | 2017-07-03 |
一照一码升级 | - | - | 2017-07-03 |
深圳市嘉联银商科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
袁景权 | 监事 |
代安明 | 执行(常务)董事 |
代安明 | 总经理 |
本页是 [深圳市嘉联银商科技有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。