变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 余翠
30(万元)30%
毛利军
70(万元)70% | 陈珊
70(万元)70%
余翠
30(万元)30% | 2018-08-30 |
成员 | 毛利军(总经理),毛利军(执行董事) | 陈珊(董事),毛利军(董事长),陈志刚(董事),陈珊(总经理) | 2018-08-30 |
投资人 | 毛利军 70(万元)70% 余翠 30(万元)30% | 陈珊 70(万元)70% 余翠 30(万元)30% | 2018-08-30 |
投资人变更 | 股东名称:毛利军、出资额:70、出资比例:70; [新增]
股东名称:余翠、出资额:30、出资比例:30; | 股东名称:陈珊、出资额:70、出资比例:70; [退出]
股东名称:余翠、出资额:30、出资比例:30; | 2018-08-30 |
高级管理人员备案 | 总经理:毛利军 [新增]
执行董事:毛利军 | 总经理:陈珊 [退出]
董事:陈珊 [退出]
董事:陈志刚 [退出]
董事长:毛利军 | 2018-08-30 |
章程备案 | 2018-08-27 | 1900-01-01 | 2018-08-30 |
统一社会信用代码 | *****7 | - | 2017-12-09 |
其他事项备案 | *****7 | - | 2017-12-09 |
成员 | 余翠(监事),陈珊(总经理),陈志刚(董事),毛利军(董事长),陈珊(董事) | 施国明(董事),陈珊(董事),毛利军(董事长),余翠(监事),陈珊(总经理) | 2016-10-14 |
高级管理人员备案 | 董事:陈珊
董事长:毛利军
监事:余翠
董事:陈志刚 [新增]
总经理:陈珊 | 总经理:陈珊
董事长:毛利军
董事:施国明 [退出]
监事:余翠
董事:陈珊 | 2016-10-14 |
董事长或执行董事成员 | 毛利军(董事长) | 毛利军(董事长) | 2016-10-14 |
董事成员 | 陈珊(总经理)
陈志刚(董事) [新增]
毛利军(董事长)
余翠(监事)
陈珊(董事) | 余翠(监事)
施国明(董事) [退出]
陈珊(总经理)
毛利军(董事长)
陈珊(董事) | 2016-10-14 |
董事成员 | 陈珊(总经理) 陈志刚(董事) 毛利军(董事长) 余翠(监事) 陈珊(董事) | 余翠(监事) 施国明(董事) 陈珊(总经理) 毛利军(董事长) 陈珊(董事) | 2016-10-14 |
股东(投资人) | 余翠 30(万元) 30% 陈珊 70(万元) 70% | 施国明 42(万元) 42% 余翠 30(万元) 30% 陈珊 28(万元) 28% | 2016-08-18 |
投资人 | 余翠 30(万元)30% 陈珊 70(万元)70% | 施国明 42(万元)42% 陈珊 28(万元)28% 余翠 30(万元)30% | 2016-08-18 |
投资人变更 | 股东名称:陈珊、出资额:70( + 150% )、出资比例:70;
股东名称:余翠、出资额:30、出资比例:30; | 股东名称:余翠、出资额:30、出资比例:30;
股东名称:施国明、出资额:42、出资比例:42; [退出]
股东名称:陈珊、出资额:28、出资比例:28; | 2016-08-18 |
投资人变更 | 名称:余翠,出资额:30,出资比例:30
名称:陈珊,出资额:70( + 150% ),出资比例:70 | 名称:陈珊,出资额:28,出资比例:28
名称:施国明,出资额:42,出资比例:42 [退出]
名称:余翠,出资额:30,出资比例:30 | 2016-08-18 |
股东 | 余翠 30(万元) 30%
陈珊 70( + 150% )(万元) 70% | 施国明 42(万元) 42% [退出]
余翠 30(万元) 30%
陈珊 28(万元) 28% | 2016-08-18 |
成员 | 施国明
42(万元)42%
余翠
30(万元)30%
陈珊
28(万元)28% | 陈珊
49(万元)49%
余翠
51(万元)51% | 2015-04-13 |
成员 | 施国明(董事),陈珊(董事),毛利军(董事长),余翠(监事),陈珊(总经理) | 陈珊(监事),毛利军(总经理),毛利军(执行董事) | 2015-04-13 |
投资人 | 施国明 42(万元)42% 陈珊 28(万元)28% 余翠 30(万元)30% | 陈珊 49(万元)49% 余翠 51(万元)51% | 2015-04-13 |
高级管理人员备案 | 董事:施国明 [新增]
董事长:毛利军
总经理:陈珊 [新增]
董事:陈珊 [新增]
监事:余翠 [新增] | 总经理:毛利军 [退出]
监事:陈珊 [退出]
执行董事:毛利军 | 2015-04-13 |
投资人变更 | 股东名称:余翠、出资额:30( - 41.17647% )、出资比例:30;
股东名称:施国明、出资额:42、出资比例:42; [新增]
股东名称:陈珊、出资额:28( - 42.85714% )、出资比例:28; | 股东名称:余翠、出资额:51、出资比例:51;
股东名称:陈珊、出资额:49、出资比例:49; | 2015-04-13 |
监事信息 | 余翠(监事) [新增] | 陈珊(监事) [退出] | 2015-04-13 |
董事长或执行董事成员 | 毛利军(董事长) | 毛利军(执行董事) | 2015-04-13 |
高管人员 | 陈珊(总经理) [新增] | 毛利军(总经理) [退出] | 2015-04-13 |
投资人变更 | 名称:陈珊,出资额:28( - 42.85714% ),出资比例:28
名称:施国明,出资额:42,出资比例:42 [新增]
名称:余翠,出资额:30( - 41.17647% ),出资比例:30 | 名称:陈珊,出资额:49,出资比例:49
名称:余翠,出资额:51,出资比例:51 | 2015-04-13 |
股东 | 施国明 42(万元) 42% [新增]
余翠 30( - 41.17647% )(万元) 30%
陈珊 28( - 42.85714% )(万元) 28% | 陈珊 49(万元) 49%
余翠 51(万元) 51% | 2015-04-13 |
董事成员 | 余翠(监事) [新增]
施国明(董事) [新增]
陈珊(总经理)
毛利军(董事长)
陈珊(董事) | 毛利军(总经理)
陈珊(监事)
毛利军(执行(常务)董事) | 2015-04-13 |
高管人员 | 余翠(监事) [新增]
施国明(董事) [新增]
陈珊(总经理)
毛利军(董事长)
陈珊(董事) | 毛利军(总经理)
陈珊(监事)
毛利军(执行(常务)董事) | 2015-04-13 |
监事成员 | 余翠(监事) [新增]
施国明(董事) [新增]
陈珊(总经理)
毛利军(董事长)
陈珊(董事) | 毛利军(总经理)
陈珊(监事)
毛利军(执行(常务)董事) | 2015-04-13 |
监事成员 | 余翠(监事) 施国明(董事) 陈珊(总经理) 毛利军(董事长) 陈珊(董事) | 毛利军(总经理) 陈珊(监事) 毛利军(执行(常务)董事) | 2015-04-13 |
高管人员 | 余翠(监事) 施国明(董事) 陈珊(总经理) 毛利军(董事长) 陈珊(董事) | 毛利军(总经理) 陈珊(监事) 毛利军(执行(常务)董事) | 2015-04-13 |
董事成员 | 余翠(监事) 施国明(董事) 陈珊(总经理) 毛利军(董事长) 陈珊(董事) | 毛利军(总经理) 陈珊(监事) 毛利军(执行(常务)董事) | 2015-04-13 |
股东(投资人) | 施国明 42(万元) 42% 余翠 30(万元) 30% 陈珊 28(万元) 28% | 陈珊 49(万元) 49% 余翠 51(万元) 51% | 2015-04-13 |