变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
清算组备案 | 沈斯毅(清算组负责人)詹锦杯(清算组成员) | 黄惠华(清算组成员)谢桂芝(清算组负责人) | 2019-11-29 |
清算组备案 | 沈斯毅,
詹锦杯 | 黄惠华,
谢桂芝 | 2019-11-29 |
其他事项备案 | - | - | 2019-11-29 |
清算组备案 | 谢桂芝,
黄惠华 | 黄伟,
谢桂芝 | 2018-05-11 |
其他事项备案 | - | - | 2018-05-11 |
清算组备案 | 谢桂芝(清算组负责人)黄惠华(清算组成员) | 黄伟(清算组成员)谢桂芝(清算组负责人) | 2018-05-11 |
清算组备案 | 黄伟,
谢桂芝 | - | 2017-09-29 |
其他事项备案 | - | - | 2017-09-29 |
清算组备案 | 黄伟(清算组成员)谢桂芝(清算组负责人) | - | 2017-09-29 |
其他事项备案 | *****Q | - | 2017-06-15 |
一照一码换照 | - | - | 2017-06-15 |
成员 | 谢桂芝 | 项月芬 | 2015-01-06 |
成员 | 马中凤(监事),谢桂芝(执行董事),彭佳静(总经理) | 彭佳静(总经理),马中凤(监事),项月芬(执行董事) | 2015-01-06 |
高级管理人员备案 | 总经理:彭佳静
监事:马中凤
执行董事:谢桂芝 [新增] | 总经理:彭佳静
执行董事:项月芬 [退出]
监事:马中凤 | 2015-01-06 |
负责人变更 | 法定代表人:谢桂芝;
董事长:谢桂芝;
监事:马中凤;
总经理:彭佳静; | 监事:马中凤;
总经理:彭佳静;
董事长:项月芬;
法定代表人:项月芬; | 2015-01-06 |
董事长或执行董事成员 | 谢桂芝(执行董事) [新增] | 项月芬(执行董事) [退出] | 2015-01-06 |
董事成员 | 谢桂芝(执行(常务)董事) [新增]
彭佳静(总经理)
马中凤(监事) | 马中凤(监事)
彭佳静(总经理)
项月芬(执行(常务)董事) [退出] | 2015-01-06 |
住所 | 深圳市龙岗区南湾街道沙湾厦村中坊16号602 | 深圳市龙岗区南湾街道沙湾厦村兰花路16号602 | 2015-01-06 |
董事成员 | 谢桂芝(执行(常务)董事) 彭佳静(总经理) 马中凤(监事) | 马中凤(监事) 彭佳静(总经理) 项月芬(执行(常务)董事) | 2015-01-06 |
法定代表人(负责人) | 谢桂芝 | 项月芬 | 2015-01-06 |
住所 | 深圳市龙岗区南湾街道沙湾厦村兰花路16号602 | 深圳市福田区下梅林围面村88号102室 | 2014-12-30 |
负责人变更 | - | - | 2011-03-16 |
高级管理人员备案 | - | - | 2011-03-16 |
成员 | 项月芬 | 顾蕾 | 2011-03-16 |
成员 | 彭佳静(总经理),马中凤(监事),项月芬(执行董事) | 顾蕾(执行董事),马中凤(监事),彭佳静(总经理) | 2011-03-16 |
董事长或执行董事成员 | 项月芬(执行董事) [新增] | 顾蕾(执行董事) [退出] | 2011-03-16 |
高级管理人员备案 | - | - | 2011-02-21 |
成员 | 顾蕾 | 詹顺香 | 2011-02-21 |
负责人变更 | - | - | 2011-02-21 |
成员 | 顾蕾(执行董事),马中凤(监事),彭佳静(总经理) | 马中凤(监事),彭佳静(总经理),詹顺香(执行董事) | 2011-02-21 |
董事长或执行董事成员 | 顾蕾(执行董事) [新增] | 詹顺香(执行董事) [退出] | 2011-02-21 |
期限 | 从2000-12-07至2020-12-07 | 从2000-12-07至2010-12-07 | 2010-12-23 |
成员 | 马中凤(监事),彭佳静(总经理),詹顺香(执行董事) | 张美玉(监事),张征英(总经理),杨保安(执行董事) | 2010-12-23 |
负责人变更 | - | - | 2010-12-23 |
高级管理人员备案 | - | - | 2010-12-23 |
期限 | 自2000-12-07至2020-12-07 | 自2000-12-07至2010-12-07 | 2010-12-23 |
其他事项备案 | 2020-12-07 | 2010-12-07 | 2010-12-23 |
其他事项备案 | ***** | *****47 | 2010-12-23 |
成员 | 詹锦杯
25(万元)50%
陈丽萍
25(万元)50% | 杨保安
25(万元)50%
张
欣
5(万元)10%
张征英
20(万元)40% | 2010-12-23 |
成员 | 詹顺香 | 杨保安 | 2010-12-23 |
期限变更 | 2000-12-07,2020-12-07 | 2000-12-07,2010-12-07 | 2010-12-23 |
投资人 | 名称:陈丽萍,出资额:25,出资比例:50名称:詹锦杯,出资额:25,出资比例:50 | 名称:张欣,出资额:5,出资比例:10名称:杨保安,出资额:25,出资比例:50名称:张征英,出资额:20,出资比例:40 | 2010-12-23 |
投资人变更 | 名称:陈丽萍,出资额:25,出资比例:50 [新增]
名称:詹锦杯,出资额:25,出资比例:50 [新增] | 名称:张 欣,出资额:5,出资比例:10 [退出]
名称:张征英,出资额:20,出资比例:40 [退出]
名称:杨保安,出资额:25,出资比例:50 [退出] | 2010-12-23 |
证照有效期限 | 2020-12-07 | 2010-12-07 | 2010-12-23 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****47 | 2010-12-23 |
经营范围变更 | 国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 蔬菜、副食品的购销(不含专营、专控、专卖商品)。 | 2010-12-23 |
期限变更 | 从2000-12-07至2020-12-07 | 从2000-12-07至2010-12-07 | 2010-12-23 |
董事长或执行董事成员 | 詹顺香(执行董事) [新增] | 杨保安(执行董事) [退出] | 2010-12-23 |
监事信息 | 马中凤(监事) [新增] | 张美玉(监事) [退出] | 2010-12-23 |
高管人员 | 彭佳静(总经理) [新增] | 张征英(总经理) [退出] | 2010-12-23 |