深圳市建辉达国际货运代理有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市罗湖区文锦路深业大厦1616,我公司主要提供海上、陆路、航空国际及国内货物运输代理业务;国内贸易;货物进出口、技术进出口。;
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市罗湖区文锦路深业大厦1616
- 经理:
- 王艳
- 经理手机:
- 181****2896 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 1013903564@QQ.COM
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 136****2463 |
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市建辉达国际货运代理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
深圳市源宜丰贸易有限公司 | 95% | 人民币475万元 |
深圳市美威达进出口有限公司 | 5% | 人民币25万元 |
深圳市建辉达国际货运代理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | *****K | - | 2017-11-23 |
其他事项备案 | *****K | - | 2017-11-23 |
其他事项备案 | - | - | 2013-11-26 |
投资人 | 深圳市美威达进出口有限公司 25(万元)5% 深圳市源宜丰贸易有限公司 475(万元)95% | 深圳市美威达进出口有限公司 25(万元)50% 深圳市源宜丰贸易有限公司 25(万元)50% | 2012-05-03 |
高级管理人员备案 | - | - | 2012-05-03 |
实收资本 | 500( + 900% ) | 50 | 2012-05-03 |
注册资本 | 500( + 900% ) | 50 | 2012-05-03 |
成员 | 深圳市美威达进出口有限公司 25(万元)5% 深圳市源宜丰贸易有限公司 475(万元)95% | 深圳市美威达进出口有限公司 25(万元)50% 深圳市源宜丰贸易有限公司 25(万元)50% | 2012-05-03 |
成员 | 李宝辉(监事),王艳(总经理),王艳(执行董事) | 王艳(总经理),刘江熊(监事),王艳(执行董事) | 2012-05-03 |
经营范围变更 | 海上、陆路、航空国际及国内货物运输代理业务;国内贸易;货物进出口、技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营) | 模型设计及模型材料的购销;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2012-05-03 |
地址变更 | 深圳市罗湖区文锦路深业大厦1616 | 深圳市龙岗区坂田街道和磡村三巷4号204房 | 2012-05-03 |
名称变更 | 深圳市建辉达国际货运代理有限公司 | 深圳市百利旺进出口有限公司 | 2012-05-03 |
投资人变更 | 名称:深圳市美威达进出口有限公司,出资额:25,出资比例:5 名称:深圳市源宜丰贸易有限公司,出资额:475( + 1800% ),出资比例:95 | 名称:深圳市美威达进出口有限公司,出资额:25,出资比例:50 名称:深圳市源宜丰贸易有限公司,出资额:25,出资比例:50 | 2012-05-03 |
监事信息 | 李宝辉(监事) [新增] | 刘江熊(监事) [退出] | 2012-05-03 |
注册资本变更 | 500( + 900% ) | 50 | 2012-05-03 |
期限变更 | - | - | 2011-05-20 |
其他事项备案 | 1900-01-01 | 2019-05-25 | 2011-05-20 |
投资人 | ="https://www.tianyancha.com/company/1094555153" target="_blank">深圳市美威达进出口有限公司 25(万元)50% " target="_blank">深圳市源宜丰贸易有限公司 25(万元)50% | = "https://www.tianyancha.com/human/1987549932-c1315084222" target = "_blank">李海兵 50(万元)100% | 2011-05-20 |
章程备案 | - | - | 2011-05-20 |
投资人变更 | 名称:深圳市美威达进出口有限公司,出资额:25,出资比例:50 [新增] 名称:深圳市源宜丰贸易有限公司,出资额:25,出资比例:50 [新增] | 名称:李海兵,出资额:50,出资比例:100 [退出] | 2011-05-20 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2019-05-25 | 2011-05-20 |
投资人 | 李海兵 50(万元)100% | 李海兵 18(万元)36% 刘江雄 17(万元)34% 张伏良 15(万元)30% | 2011-01-12 |
负责人 | 王艳 | 李海兵 | 2011-01-12 |
负责人变更 | - | - | 2011-01-12 |
成员 | 李海兵 50(万元)100% | 李海兵 18(万元)36% 张伏良 15(万元)30% 刘江雄 17(万元)34% | 2011-01-12 |
成员 | 王艳 | 李海兵 | 2011-01-12 |
成员 | 王艳(执行董事),王艳(总经理),刘江熊(监事) | 李海兵(总经理),李海兵(执行董事),刘江熊(监事) | 2011-01-12 |
高级管理人员备案 | - | - | 2011-01-12 |
高管人员 | 王艳(总经理) [新增] | 李海兵(总经理) [退出] | 2011-01-12 |
董事长或执行董事成员 | 王艳(执行董事) [新增] | 李海兵(执行董事) [退出] | 2011-01-12 |
章程备案 | - | - | 2011-01-12 |
投资人变更 | 名称:李海兵,出资额:50( + 177.77778% ),出资比例:100 | 名称:张伏良,出资额:15,出资比例:30 [退出] 名称:李海兵,出资额:18,出资比例:36 名称:刘江雄,出资额:17,出资比例:34 [退出] | 2011-01-12 |
名称变更 | 深圳市百利旺进出口有限公司 | 深圳市东境模型设计有限公司 | 2011-01-12 |
地址变更 | 深圳市龙岗区坂田街道和磡村三巷4号204房 | 深圳市福田区深南路佳和华强大厦A座2106B、2107-35 | 2010-12-22 |
经营范围变更 | 模型设计及模型材料的购销;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 模型设计及模型材料的销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2010-12-22 |
深圳市建辉达国际货运代理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李宝辉 | 监事 |
王艳 | 执行(常务)董事 |
王艳 | 总经理 |
本页是 [深圳市建辉达国际货运代理有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。