变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程 | - | - | 2022-11-16 |
注册资本 | 10000 人民币( + 100% ) | 5000 人民币 | 2022-11-16 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-11-14 | 2022-09-01 | 2022-11-16 |
投资人 | 仵玉峰 9000(万元)90%
杨梅 1000(万元)10% | 仵玉峰 4500(万元)90%
杨梅 500(万元)10% | 2022-11-16 |
投资人 | 杨梅 500(万元)10%仵玉峰 4500(万元)90% | 杨梅 100(万元)10%仵玉峰 900(万元)90% | 2022-09-13 |
章程 | - | - | 2022-09-13 |
注册资本 | 5000 人民币( + 400% ) | 1000 人民币 | 2022-09-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-09-01 | 2022-06-08 | 2022-09-13 |
投资人 | 杨梅 500(万元)10%
仵玉峰 4500(万元)90% | 杨梅 100(万元)10%
仵玉峰 900(万元)90% | 2022-09-13 |
负责人 | 仵玉峰 | 宣璐璐 | 2022-06-14 |
成员 | 仵玉峰(执行董事) | 宣璐璐(执行董事) | 2022-06-14 |
章程 | - | - | 2022-06-14 |
许可经营 | 高低压变配电设备、配电屏、智能电气控制装置、强弱电一体化控制装置、消防设备、消防电子产品、消防电气控制、防火门监控器、火灾报警产品、电气火灾监控系统、母线、阀门、桥架、EPS电源、变压器、电线电缆、各种机电设备和电子产品等产品的生产;物联网产品研发、生产;经营进出口业务(不含限制项目) | 高低压变配电设备、配电屏、智能电气控制装置、强弱电一体化控制装置、消防设备、消防电子产品、消防电气控制、防火门监控器、火灾报警产品、电气火灾监控系统、母线、阀门、桥架、EPS电源、变压器、电线电缆、各种机电设备和电子产品等产品的生产;物联网产品研发、生产;经营进出口业务(不含限制项目) | 2022-06-14 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | 《建设项目环境影响审查批复》() | 2022-06-14 |
董事长或执行董事成员 | 仵玉峰(执行董事) [新增] | 宣璐璐(执行董事) [退出] | 2022-06-14 |
地址 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区玉湖辉利巷5号第1栋1层、2层 | 深圳市龙岗区坂田街道新雪社区上雪科技城东区9号I栋厂房102 | 2022-06-14 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-06-08 | 2021-05-21 | 2022-06-14 |
一般经营项目 | 高低压变配电设备、配电屏、智能电气控制装置、强弱电一体化控制装置、消防设备、消防电子产品、消防电气控制、防火门监控器、火灾报警产品、电气火灾监控系统、母线、桥架、EPS电源、变压器、电线电缆、各种机电设备和电子产品等产品的销售;各种机电设备和电子产品的安装、维护及售后服务;国内贸易;软件开发与销售;物联网产品销售;电容器及其配套设备销售;智能输配电及控制设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);制冷、空调设备销售;光伏设备及元器件销售;风力发电机组及零部件销售;发电机及发电机组销售;信息系统集成服务;制冷、空调设备制造;风机、风扇制造;光伏设备及元器件制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备研发;照明器具制造;电力电子元器件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 高低压变配电设备、配电屏、智能电气控制装置、强弱电一体化控制装置、消防设备、消防电子产品、消防电气控制、防火门监控器、火灾报警产品、电气火灾监控系统、母线、桥架、EPS电源、变压器、电线电缆、各种机电设备和电子产品等产品的销售;各种机电设备和电子产品的安装、维护及售后服务;国内贸易;软件开发与销售;物联网产品销售 | 2022-06-14 |
成员 | 杨梅(监事) | 林秋生(监事) | 2021-11-22 |
监事信息 | 杨梅(监事) [新增] | 林秋生(监事) [退出] | 2021-11-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-05-21 | 2021-05-11 | 2021-06-02 |
地址 | 深圳市龙岗区坂田街道新雪社区上雪科技城东区9号I栋厂房102 | 深圳市龙岗区坂田街道新雪社区上雪科技城东区9号I栋1层103号 | 2021-06-02 |
章程 | - | - | 2021-06-02 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | 《建设项目环境影响审查批复》() | 2021-06-02 |
负责人 | 宣璐璐 | 杨梅 | 2021-05-13 |
注册资本 | 1000 人民币( + 900% ) | 100 人民币 | 2021-05-13 |
成员 | 林秋生(监事),宣璐璐(执行董事) | 詹丹(监事),杨梅(执行董事) | 2021-05-13 |
名称 | 鹏正举科技(深圳)有限公司 | 深圳市鑫锋机电设备有限公司 | 2021-05-13 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | - | 2021-05-13 |
监事信息 | 林秋生(监事), [新增]
宣璐璐(执行董事) [新增] | 詹丹(监事), [退出]
杨梅(执行董事) [退出] | 2021-05-13 |
投资人 | 杨梅 100(万元)10%仵玉峰 900(万元)90% | 杨梅 60(万元)60%仵玉峰 40(万元)40% | 2021-05-13 |
董事长或执行董事成员 | 林秋生(监事), [新增]
宣璐璐(执行董事) [新增] | 詹丹(监事), [退出]
杨梅(执行董事) [退出] | 2021-05-13 |
升级换照 | - | - | 2021-05-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-05-11 | 1900-01-01 | 2021-05-13 |
指定联系人 | 宣璐璐 | null | 2021-05-13 |
许可经营 | 高低压变配电设备、配电屏、智能电气控制装置、强弱电一体化控制装置、消防设备、消防电子产品、消防电气控制、防火门监控器、火灾报警产品、电气火灾监控系统、母线、阀门、桥架、EPS电源、变压器、电线电缆、各种机电设备和电子产品等产品的生产;物联网产品研发、生产;经营进出口业务(不含限制项目) | - | 2021-05-13 |
一般经营项目 | 高低压变配电设备、配电屏、智能电气控制装置、强弱电一体化控制装置、消防设备、消防电子产品、消防电气控制、防火门监控器、火灾报警产品、电气火灾监控系统、母线、桥架、EPS电源、变压器、电线电缆、各种机电设备和电子产品等产品的销售;各种机电设备和电子产品的安装、维护及售后服务;国内贸易;软件开发与销售;物联网产品销售 | 机电设备、空调设备、消防设备、电线电缆、母线、阀门、变压器、水泵、高低压变配电设备的销售及安装、维护服务;国内贸易。 | 2021-05-13 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)杨梅,60,60仵玉峰,40,40 | 名称,出资额,出资比例(%)仵玉峰,100,100 | 2016-11-22 |
期限变更 | 2009-08-31,5000-01-01 | 2009-08-31,2019-08-31 | 2016-11-22 |
投资人变更 | 股东名称:杨梅、出资额:60、出资比例:60;股东名称:仵玉峰、出资额:40、出资比例:40; | 股东名称:仵玉峰、出资额:100、出资比例:100; | 2016-11-22 |
期限 | 自2009-08-31至5000-01-01 | 自2009-08-31至2019-08-31 | 2016-11-22 |
投资人 | 仵玉峰 40(万元)40% 杨梅 60(万元)60% | 仵玉峰 100(万元)100% | 2016-11-22 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-11-22 |
投资人变更 | 股东名称:杨梅、出资额:60、出资比例:60; [新增]
股东名称:仵玉峰、出资额:40( - 60% )、出资比例:40; | 股东名称:仵玉峰、出资额:100、出资比例:100; | 2016-11-22 |
市场主体类型变更 | 1100 | 1151 | 2016-11-22 |
期限变更 | 永续经营 | 从2009-08-31至2019-08-31 | 2016-11-22 |
投资人变更 | 名称:杨梅,出资额:60,出资比例:60 [新增]
名称:仵玉峰,出资额:40( - 60% ),出资比例:40 | 名称:仵玉峰,出资额:100,出资比例:100 | 2016-11-22 |
章程 | - | - | 2016-11-22 |
股东 | 仵玉峰 40( - 60% )(万元) 40%
杨梅 60(万元) 60% [新增] | 仵玉峰 100(万元) 100% | 2016-11-22 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-11-22 |
股东(投资人) | 仵玉峰 40(万元) 40% 杨梅 60(万元) 60% | 仵玉峰 100(万元) 100% | 2016-11-22 |
章程 | | | 2016-11-22 |
经营期限 | 永续经营 | 自2009年8月31日起至2019年8月31日止 | 2016-11-22 |
经营范围 | 机电设备、空调设备、消防设备、电线电缆、母线、阀门、变压器、水泵、高低压变配电设备的销售及安装、维护服务;国内贸易。^ | 机电设备、水泵、高低压配电设备的购销及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。^ | 2016-06-30 |
经营范围变更 | 机电设备、空调设备、消防设备、电线电缆、母线、阀门、变压器、水泵、高低压变配电设备的销售及安装、维护服务;国内贸易。 | 机电设备、水泵、高低压配电设备的购销及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 | 2016-06-30 |
地址变更 | 深圳市龙岗区坂田街道新雪社区上雪科技城东区9号I栋1层103号 | 深圳市福田区景田路茶宫茗香苑综合楼1008室(仅限办公) | 2016-03-23 |
一照一码升级 | *****7 | - | 2016-03-23 |
统一社会信用代码 | *****7 | - | 2016-03-23 |
其他事项备案 | *****7 | - | 2016-03-23 |
住所 | 深圳市龙岗区坂田街道新雪社区上雪科技城东区9号I栋1层103号 | 深圳市福田区景田路茶宫茗香苑综合楼1008室(仅限办公) | 2016-03-23 |
一照一码升级 | | | 2016-03-23 |
商事登记换照 | - | - | 2013-08-01 |
其他事项备案 | - | - | 2013-08-01 |
负责人变更 | 杨梅 | 仵玉峰 | 2010-07-15 |
高级管理人员备案 | - | - | 2010-07-15 |
负责人变更 | - | - | 2010-07-15 |
成员 | 杨梅(执行董事),仵玉峰(总经理),詹丹(监事) | 仵玉峰(总经理),詹丹(监事),仵玉峰(执行董事) | 2010-07-15 |
负责人 | 杨梅 | 仵玉峰 | 2010-07-15 |
董事长或执行董事成员 | 杨梅(执行董事) [新增] | 仵玉峰(执行董事) [退出] | 2010-07-15 |
地址变更 | 深圳市福田区景田路茶宫茗香苑综合楼1008室(仅限办公) | 深圳市罗湖区泥岗东路1116号红岗花园4栋106 | 2010-07-15 |