深圳市海兰德投资咨询有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市福田区香蜜湖街道香梅路1061号中投国际商务中心A座13A01,我公司主要提供企业项目投资、形象策划咨询;企业管理咨询;经济信息咨询。
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市福田区香蜜湖街道香梅路1061号中投国际商务中心A座13A01
- 经理:
- 何振环
- 经理手机:
- 189****2717 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- chs2396720@126.com
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | chs2396720@126.com |
手机号码 | 189****2717 |
座机号码 | 0755-82565716 |
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市海兰德投资咨询有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
蒋跃军 | 95% | 人民币9.5万元 |
程黄生 | 5% | 人民币0.5万元 |
深圳市海兰德投资咨询有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
成员 | 程黄生(监事) | 张宇光(监事) | 2018-04-11 |
高级管理人员备案 | 监事:程黄生 [新增] | 监事:张宇光 [退出] | 2018-04-11 |
监事信息 | 程黄生(监事) [新增] | 张宇光(监事) [退出] | 2018-04-11 |
期限 | 永续经营 | 从2007-04-25至2017-04-25 | 2017-12-12 |
期限 | 永续经营 | 自2007-04-25至2017-04-25 | 2017-12-12 |
期限变更 | 2007-04-25,, | 2007-04-25,2017-04-25,10 | 2017-12-12 |
期限变更 | 永续经营 | 从2007-04-25至2017-04-25 | 2017-12-12 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-12-01 | 2017-08-28 | 2017-12-12 |
投资人 | 名称:程黄生,出资额:.5,出资比例:5名称:蒋跃军,出资额:9.5,出资比例:95 | 名称:何振环,出资额:9.5,出资比例:95名称:蒋永嘉,出资额:.5,出资比例:5 | 2017-09-07 |
统一社会信用代码 | *****3 | - | 2017-09-07 |
成员 | 蒋跃军(总经理),蒋跃军(执行董事) | 何振环(执行董事),谢卫华(总经理) | 2017-09-07 |
投资人 | 程黄生 0.5(万元)5% 蒋跃军 9.5(万元)95% | 何振环 9.5(万元)95% 蒋永嘉 0.5(万元)5% | 2017-09-07 |
负责人 | 蒋跃军 | 何振环 | 2017-09-07 |
负责人变更 | 股东:; 法定代表人:蒋跃军; 股东:; 董事长:蒋跃军; 总经理:蒋跃军; | 股东:何振环; 股东:蒋永嘉; 法定代表人:何振环; 总经理:谢卫华; 董事长:何振环; | 2017-09-07 |
投资人变更 | 股东名称:程黄生、出资额:.500000、出资比例:5; [新增] 股东名称:蒋跃军、出资额:9.500000、出资比例:95; [新增] | 股东名称:何振环、出资额:9.500000、出资比例:95; [退出] 股东名称:蒋永嘉、出资额:.500000、出资比例:5; [退出] | 2017-09-07 |
高级管理人员备案 | 总经理:蒋跃军 [新增] 执行董事:蒋跃军 [新增] | 执行董事:何振环 [退出] 总经理:谢卫华 [退出] | 2017-09-07 |
其他事项备案 | *****3 | - | 2017-09-07 |
地址变更 | 深圳市福田区香蜜湖街道香梅路1061号中投国际商务中心A座13A01 | 深圳市福田区上步中路1043号深勘大厦1208室 | 2017-09-07 |
总经理 | 蒋跃军(总经理) [新增] | 谢卫华(总经理) [退出] | 2017-09-07 |
投资人变更 | 名称:程黄生,出资额:.5,出资比例:5 [新增] 名称:蒋跃军,出资额:9.5,出资比例:95 [新增] | 名称:何振环,出资额:9.5,出资比例:95 [退出] 名称:蒋永嘉,出资额:.5,出资比例:5 [退出] | 2017-09-07 |
董事长或执行董事成员 | 蒋跃军(执行董事) [新增] | 何振环(执行董事) [退出] | 2017-09-07 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-08-28 | 1900-01-01 | 2017-09-07 |
其他事项备案 | - | - | 2013-12-27 |
股权 | 何振环 9.5(万元)95% 蒋永嘉 0.5(万元)5% [新增] | 杨宁宁 0.5(万元)5% [退出] 何振环 9.5(万元)95% | 2013-12-27 |
地址变更 | 深圳市福田区上步中路1043号深勘大厦1208室 | 深圳市福田区上步南路锦峰大厦写字楼27F-01 | 2013-12-27 |
其他事项备案 | - | - | 2012-11-20 |
股权 | 杨宁宁 0.5(万元)5% [新增] 何振环 9.5(万元)95% | 曹亚萍 0.5(万元)5% [退出] 何振环 9.5(万元)95% | 2012-11-20 |
其他事项备案 | - | - | 2011-01-11 |
股权 | 曹亚萍 0.5(万元)5% [新增] 何振环 9.5(万元)95% | 何振环 9.5(万元)95% 张宇光 0.5(万元)5% [退出] | 2011-01-11 |
地址变更 | 深圳市福田区上步南路锦峰大厦写字楼27F-01 | 深圳市南山区创业东路蔚蓝海岸社区三期40栋27B* | 2009-09-10 |
高级管理人员备案 | - | - | 2009-02-11 |
负责人变更 | - | - | 2009-02-11 |
其他事项备案 | - | - | 2009-02-11 |
股权 | 何振环 9.5(万元)95% [新增] 张宇光 0.5(万元)5% | 张宇光 0.5(万元)5% 谢卫华 9.5(万元)95% [退出] | 2009-02-11 |
成员 | 张宇光(监事),何振环(执行董事),谢卫华(总经理) | 谢卫华(执行董事),谢卫华(总经理),张宇光(监事) | 2009-02-11 |
负责人 | 何振环 | 谢卫华 | 2009-02-11 |
董事长或执行董事成员 | 何振环(执行董事) [新增] | 谢卫华(执行董事) [退出] | 2009-02-11 |
其他事项备案 | 2017-04-25 | 2008-04-25 | 2008-09-03 |
其他事项备案 | ***** | *****05 | 2008-09-03 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****05 | 2008-09-03 |
证照有效期限 | 2017-04-25 | 2008-04-25 | 2008-09-03 |
深圳市海兰德投资咨询有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
张宇光 | 监事 |
何振环 | 执行(常务)董事 |
谢卫华 | 总经理 |
本页是 [深圳市海兰德投资咨询有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关投资咨询公司