变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
期限 | 永续经营 | 自2001-09-05至2021-09-05 | 2021-12-20 |
地址 | 深圳市龙华区大浪街道龙平社区腾龙路淘金地电子商务孵化基地展滔商业广场E座E座917 | 深圳市龙华新区龙华街道东环一路一号B1栋828室 | 2021-12-20 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-12-17 | 2017-07-10 | 2021-12-20 |
期限 | 2001-09-05,, | 2001-09-05,2021-09-05,20 | 2021-12-20 |
升级换照 | - | - | 2021-12-20 |
成员 | 吕宗利(监事) | 李超(监事) | 2017-07-17 |
投资人 | 吕宗利 10(万元)20% 牛智军 40(万元)80% | 牛智军 40(万元)80% 张桂香 10(万元)20% | 2017-07-17 |
投资人变更 | 股东名称:吕宗利、出资额:10、出资比例:20; [新增]
股东名称:牛智军、出资额:40、出资比例:80; | 股东名称:牛智军、出资额:40、出资比例:80;
股东名称:张桂香、出资额:10、出资比例:20; [退出] | 2017-07-17 |
高级管理人员备案 | 监事:吕宗利 [新增] | 监事:李超 [退出] | 2017-07-17 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-07-10 | 1900-01-01 | 2017-07-17 |
投资人变更 | 名称:吕宗利,出资额:10,出资比例:20 [新增]
名称:牛智军,出资额:40,出资比例:80 | 名称:牛智军,出资额:40,出资比例:80
名称:张桂香,出资额:10,出资比例:20 [退出] | 2017-07-17 |
监事信息 | 吕宗利(监事) [新增] | 李超(监事) [退出] | 2017-07-17 |
其他事项备案 | 股东名称:张桂香、出资额:10、出资比例:20;股东名称:牛智军、出资额:40、出资比例:80; | 股东名称:牛智军、出资额:40、出资比例:80;股东名称:李超、出资额:10、出资比例:20; | 2016-12-05 |
股权 | 吕宗利 10(万元) 20% [新增]
牛智军 40(万元) 80% | 牛智军 40(万元) 80%
李超 10(万元) 20% [退出] | 2016-12-05 |
股权 | 张桂香 10(万元) 20% [新增]
牛智军 40(万元) 80% | 牛智军 40(万元) 80%
李超 10(万元) 20% [退出] | 2016-12-05 |
股权 | 张桂香 10(万元) 20% 牛智军 40(万元) 80% | 牛智军 40(万元) 80% 李超 10(万元) 20% | 2016-12-05 |
一照一码升级 | | | 2016-03-29 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-03-29 |
住所 | 深圳市龙华新区龙华街道东环一路一号B1栋828室 | 深圳市龙华新区龙华街道东环一路一号B1栋822室 | 2016-03-29 |
统一社会信用代码 | *****7 | - | 2016-03-29 |
其他事项备案 | 工商联络员:牛智军; | - | 2016-03-29 |
其他事项备案 | *****7 | - | 2016-03-29 |
指定联系人 | 牛智军 | - | 2016-03-29 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-03-29 |
一照一码升级 | - | - | 2016-03-29 |
住所 | 深圳市龙华新区龙华街道东环一路一号B1栋822室 | 深圳市福田区福虹路福华大厦729室 | 2014-09-16 |
经营范围 | 资产管理。投资兴办高新技术产业和其他技术创新企业(不含限制项目);受托管理投资资金;投资咨询,投资管理(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的依法取得相关审批文件后方可经营);参与设立投资管理顾问机构。^ | 光电产品、电子产品、照明产品的研发与销售、技术咨询;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2014-07-25 |
名称 | 深圳市盈富升投资管理有限公司 | 深圳市英赫尔光电有限公司 | 2014-07-25 |
章程 | | | 2014-07-25 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2014-07-25 |
章程 | - | - | 2014-07-25 |
股权 | 牛智军 40( + 33.33333% )(万元)80%
李超 10(万元)20% | 牛智军 30(万元)60%
李雪艳 10(万元)20% [退出]
李超 10(万元)20% | 2012-02-02 |
成员 | 牛智军(执行董事),牛智军(总经理),李超(监事) | 李超(监事),牛智军(总经理),李雪艳(执行董事) | 2012-02-02 |
负责人 | 牛智军 | 李雪艳 | 2012-02-02 |
董事长或执行董事成员 | 牛智军(执行董事) [新增] | 李雪艳(执行董事) [退出] | 2012-02-02 |
期限 | 自2001-09-05至2021-09-05 | 自2001-09-05至2011-09-05 | 2011-04-15 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2011-09-05 | 2011-04-15 |
期限变更 | 从2001-09-05至2021-09-05 | 从2001-09-05至2011-09-05 | 2011-04-15 |
成员 | 李超(监事),牛智军(总经理),李雪艳(执行董事) | 梁儒菊(执行董事),梁儒菊(总经理),张金华(监事) | 2010-09-29 |
投资人 | 牛智军 30(万元)60% 李雪艳 10(万元)20% 李超 10(万元)20% | 梁儒菊 50(万元)100% | 2010-09-29 |
负责人 | 李雪艳 | 梁儒菊 | 2010-09-29 |
经营范围变更 | 光电产品、电子产品、照明产品的研发与销售、技术咨询;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 电子、计算机软硬件及周边设备、网络产品、仪器仪表、金属焊料、防静电产品、办公用品的技术开发与销售,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)。 | 2010-09-29 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2010-09-29 |
高管人员 | 牛智军(总经理) [新增] | 梁儒菊(总经理) [退出] | 2010-09-29 |
投资人变更 | 名称:牛智军,出资额:30,出资比例:60 [新增]
名称:李雪艳,出资额:10,出资比例:20 [新增]
名称:李超,出资额:10,出资比例:20 [新增] | 名称:梁儒菊,出资额:50,出资比例:100 [退出] | 2010-09-29 |
名称变更 | 深圳市英赫尔光电有限公司 | 深圳市爱乐晖电子有限公司 | 2010-09-29 |
监事信息 | 李超(监事) [新增] | 张金华(监事) [退出] | 2010-09-29 |
董事长或执行董事成员 | 李雪艳(执行董事) [新增] | 梁儒菊(执行董事) [退出] | 2010-09-29 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****98 | 2009-12-30 |
章程备案 | - | - | 2009-12-30 |
名称变更 | 深圳市爱乐晖电子有限公司 | 深圳市知晖电脑有限公司 | 2006-09-15 |
成员 | 梁儒菊(总经理),张金华(监事),梁儒菊(执行董事) | 张桂香(监事),张美容(总经理),张美容(执行董事) | 2006-07-10 |
投资人 | 梁儒菊 50(万元)100% | 张美蓉 25(万元)50% 张桂香 25(万元)50% | 2006-07-10 |
负责人 | 梁儒菊 | 张美蓉 | 2006-07-10 |
经营范围变更 | 电子、计算机软硬件及周边设备、网络产品、仪器仪表、金属焊料、防静电产品、办公用品的技术开发与销售,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)。 | 计算机软、硬件的技术开发与销售及相关的技术咨询;办公用品的销售及相关的技术咨询。 | 2006-07-10 |
高管人员 | 梁儒菊(总经理) [新增] | 张美容(总经理) [退出] | 2006-07-10 |
监事信息 | 张金华(监事) [新增] | 张桂香(监事) [退出] | 2006-07-10 |
董事长或执行董事成员 | 梁儒菊(执行董事) [新增] | 张美容(执行董事) [退出] | 2006-07-10 |
投资人变更 | 名称:梁儒菊,出资额:50,出资比例:100 [新增] | 名称:张桂香,出资额:25,出资比例:50 [退出]
名称:张美蓉,出资额:25,出资比例:50 [退出] | 2006-07-10 |
投资人 | 张美蓉 25(万元)50% 张桂香 25(万元)50% | 张桂香 28(万元)56% 张美蓉 12(万元)24% 王利锋 10(万元)20% | 2003-07-18 |
实收资本 | 50 | 0 | 2003-07-18 |
投资人变更 | 名称:张桂香,出资额:25( - 10.71429% ),出资比例:50
名称:张美蓉,出资额:25( + 108.33333% ),出资比例:50 | 名称:王利锋,出资额:10,出资比例:20 [退出]
名称:张美蓉,出资额:12,出资比例:24
名称:张桂香,出资额:28,出资比例:56 | 2003-07-18 |
成员 | 张美容(执行董事),张美容(总经理),张桂香(监事) | 王利锋(执行董事),张美蓉(监事),王利锋(总经理) | 2002-11-27 |
负责人 | 张美蓉 | 王利锋 | 2002-11-27 |
董事长或执行董事成员 | 张美容(执行董事) [新增] | 王利锋(执行董事) [退出] | 2002-11-27 |
其他事项备案 | - | - | 2002-11-27 |
地址变更 | 深圳市福田区福虹路福华大厦729室 | 深圳市罗湖区园林大厦610号 | 2002-03-21 |