变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 谭继标(执行董事),谭继标(总经理) | 黄忠东(执行董事),黄忠东(总经理) | 2021-12-17 |
董事长或执行董事成员 | 谭继标(执行董事), [新增]
谭继标(总经理) [新增] | 黄忠东(执行董事), [退出]
黄忠东(总经理) [退出] | 2021-12-17 |
负责人 | 谭继标 | 黄忠东 | 2021-12-17 |
总经理 | 谭继标(执行董事), [新增]
谭继标(总经理) [新增] | 黄忠东(执行董事), [退出]
黄忠东(总经理) [退出] | 2021-12-17 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-10 | 2020-07-31 | 2020-08-12 |
投资人 | 深圳市深物业商业运营有限公司 300(万元)100% [新增] | 深圳市国贸科技园服务有限公司 300(万元)100% [退出] | 2020-08-12 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-07-31 | 2017-08-28 | 2020-08-11 |
章程 | - | - | 2020-08-11 |
投资人 | 深圳市国贸科技园服务有限公司 300(万元)100% [新增] | 深圳市投控物业管理有限公司 300(万元)100% [退出] | 2020-08-11 |
成员 | 黄忠东(执行董事),黄忠东(总经理) | 郝建斌(执行董事),郝建斌(总经理) | 2020-07-22 |
成员 | 黄忠东 | 郝建斌 | 2020-07-22 |
负责人 | 黄忠东 [新增] | 郝建斌 [退出] | 2020-07-22 |
总经理 | 黄忠东(执行董事), [新增]
黄忠东(总经理) [新增] | 郝建斌(执行董事), [退出]
郝建斌(总经理) [退出] | 2020-07-22 |
董事长或执行董事成员 | 黄忠东(执行董事), [新增]
黄忠东(总经理) [新增] | 郝建斌(执行董事), [退出]
郝建斌(总经理) [退出] | 2020-07-22 |
负责人 | 郝建斌 | 赖跃飞 | 2019-06-14 |
成员 | 郝建斌(总经理),郝建斌(执行董事),陈伟雄(监事) | 赖跃飞(执行董事),梅芬(监事),赖跃飞(总经理) | 2019-06-14 |
成员 | 郝建斌 | 赖跃飞 | 2019-06-14 |
负责人变更 | - | - | 2019-06-14 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-06-14 |
成员 | 赖跃飞(总经理),赖跃飞(执行董事),梅芬(监事) | 曾治文(总经理),赖跃飞(董事长),高峥(董事),黄国光(董事),林福益(监事),吴欢(董事),罗卓彪(监事),尹小满(董事) | 2017-09-04 |
高级管理人员备案 | 总经理:赖跃飞 [新增]
执行董事:赖跃飞
监事:梅芬 [新增] | 董事:尹小满 [退出]
董事长:赖跃飞
董事:高峥 [退出]
董事:黄国光 [退出]
监事:林福益 [退出]
董事:吴欢 [退出]
监事:罗卓彪 [退出]
总经理:曾治文 [退出] | 2017-09-04 |
总经理 | 赖跃飞(总经理) [新增] | 曾治文(总经理) [退出] | 2017-09-04 |
董事长或执行董事成员 | 赖跃飞(执行董事) | 赖跃飞(董事长) | 2017-09-04 |
其他董事信息 | - | 尹小满(董事)
吴欢(董事)
黄国光(董事)
高峥(董事) | 2017-09-04 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-08-28 | 2017-05-04 | 2017-09-04 |
监事信息 | 梅芬(监事) [新增] | 罗卓彪(监事) [退出]
林福益(监事) [退出] | 2017-09-04 |
投资人 | 深圳市投控物业管理有限公司 300(万元)100% | 深圳市投控物业管理有限公司 270(万元)90% 深圳市光彩达投资股份有限公司 30(万元)10% | 2017-05-23 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司 | 2017-05-23 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市投控物业管理有限公司、出资额:300( + 11.11111% )、出资比例:100; | 股东名称:深圳市投控物业管理有限公司、出资额:270、出资比例:90;
股东名称:深圳市光彩达投资股份有限公司、出资额:30、出资比例:10; [退出] | 2017-05-23 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1120 | 2017-05-23 |
投资人变更 | 名称:深圳市投控物业管理有限公司,出资额:300( + 11.11111% ),出资比例:100 | 名称:深圳市投控物业管理有限公司,出资额:270,出资比例:90
名称:深圳市光彩达投资股份有限公司,出资额:30,出资比例:10 [退出] | 2017-05-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-05-04 | 2015-03-16 | 2017-05-23 |
股东 | 深圳市投控物业管理有限公司 300( + 11.11111% )(万元) 100% | 深圳市光彩达投资股份有限公司 30(万元) 10% [退出]
深圳市投控物业管理有限公司 270(万元) 90% | 2017-05-23 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2017-05-23 |
统一社会信用代码 | *****9 | - | 2016-01-12 |
期限 | 自1997-01-17至5000-01-01 | 自1997-01-17至2016-01-18 | 2016-01-12 |
其他事项备案 | *****9 | - | 2016-01-12 |
期限变更 | 1997-01-17,5000-01-01 | 1997-01-17,2016-01-18 | 2016-01-12 |
期限变更 | 永续经营 | 从1997-01-17至2016-01-18 | 2016-01-12 |
一照一码升级 | - | - | 2016-01-12 |
住所 | 深圳市罗湖区南湖街道迎春路12号海外联谊大厦31楼 | 深圳市罗湖区迎春路12号海外联谊大厦31层 | 2016-01-12 |
经营期限 | 永续经营 | 自1997年1月17日起至2016年1月18日止 | 2016-01-12 |
一照一码升级 | | | 2016-01-12 |
章程 | | | 2015-03-20 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-03-20 |
经营范围 | 自有物业管理;物业租赁。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)^ | 自有物业管理。 | 2015-03-20 |
章程 | - | - | 2015-03-20 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-04-01 |
商事登记换照 | - | - | 2014-04-01 |
商事登记换照 | | | 2014-04-01 |
投资人 | 深圳市光彩达投资股份有限公司 30(万元)10% 深圳市投控物业管理有限公司 270(万元)90% | 深圳市光彩达投资股份有限公司 30(万元)10% 深圳高新区物业管理有限公司 270(万元)90% | 2010-04-23 |
投资人变更 | 名称:深圳市光彩达投资股份有限公司,出资额:30,出资比例:10
名称:深圳市投控物业管理有限公司,出资额:270,出资比例:90 [新增] | 名称:深圳市光彩达投资股份有限公司,出资额:30,出资比例:10
名称:深圳高新区物业管理有限公司,出资额:270,出资比例:90 [退出] | 2010-04-23 |
期限 | 自1997-01-17至2016-01-18 | 自1997-01-17至2010-01-17 | 2010-01-18 |
其他事项备案 | 2016-01-18 | 2010-01-17 | 2010-01-18 |
期限变更 | 1997-01-17,2016-01-18 | 1997-01-17,2010-01-17 | 2010-01-18 |
地址变更 | 深圳市罗湖区迎春路12号海外联谊大厦31层 | 深圳市罗湖区迎春路安华大厦6层 | 2010-01-18 |
期限变更 | 从1997-01-17至2016-01-18 | 从1997-01-17至2010-01-17 | 2010-01-18 |
证照有效期限 | 2016-01-18 | 2010-01-17 | 2010-01-18 |
投资人 | 深圳市光彩达投资股份有限公司 30(万元)10% 深圳高新区物业管理有限公司 270(万元)90% | 深圳市光彩达投资股份有限公司 30(万元)10% 深圳海外联谊会 270(万元)90% | 2008-09-19 |
负责人 | 赖跃飞 | 曾治文 | 2008-09-19 |
负责人变更 | - | - | 2008-09-19 |
成员 | 赖跃飞 | 曾治文 | 2008-09-19 |
高级管理人员备案 | - | - | 2008-09-19 |
其他事项备案 | ***** | *****57 | 2008-09-19 |
期限变更 | 1997-01-17,2010-01-17 | 1997-01-17,2007-01-17 | 2008-09-19 |
成员 | 黄国光(董事),吴欢(董事),林福益(监事),赖跃飞(董事长),高峥(董事),罗卓彪(监事),尹小满(董事),曾治文(总经理) | 曾治文(董事长),黄国光(董事),吴欢(董事),高峥(董事),林福益(监事),曾治文(总经理),罗卓彪(监事),尹小满(董事) | 2008-09-19 |
成员 | 深圳市光彩达投资股份有限公司
30(万元)10%
深圳高新区物业管理有限公司
270(万元)90% | 深圳市光彩达投资股份有限公司
30(万元)10%
深圳海外联谊会
270(万元)90% | 2008-09-19 |
其他事项备案 | 2010-01-17 00:00:00 | 2007-01-17 00:00:00 | 2008-09-19 |
期限 | 自1997-01-17至2010-01-17 | 自1997-01-17至2007-01-17 | 2008-09-19 |
期限变更 | 从1997-01-17至2010-01-17 | 从1997-01-17至2007-01-17 | 2008-09-19 |
证照有效期限 | 2010-01-17 | 2007-01-17 | 2008-09-19 |
投资人变更 | 名称:深圳市光彩达投资股份有限公司,出资额:30,出资比例:10
名称:深圳高新区物业管理有限公司,出资额:270,出资比例:90 [新增] | 名称:深圳市光彩达投资股份有限公司,出资额:30,出资比例:10
名称:深圳海外联谊会,出资额:270,出资比例:90 [退出] | 2008-09-19 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****57 | 2008-09-19 |
董事长或执行董事成员 | 赖跃飞(董事长) [新增] | 曾治文(董事长) [退出] | 2008-09-19 |
负责人 | 曾治文 | 张国铮 | 1999-09-22 |
成员 | 曾治文 | 张国铮 | 1999-09-22 |
负责人变更 | - | - | 1999-09-22 |
成员 | 曾治文(董事长),黄国光(董事),吴欢(董事),高峥(董事),林福益(监事),曾治文(总经理),罗卓彪(监事),尹小满(董事) | 罗卓彪(监事),黄国光(董事),吴欢(董事),张国铮(总经理),林福益(监事),尹小满(董事),张国铮(董事),张国铮(董事长),高峥(董事) | 1999-09-22 |
其他事项备案 | *****57 | 27930817-5 | 1999-09-22 |
高级管理人员备案 | - | - | 1999-09-22 |
董事长或执行董事成员 | 曾治文(董事长) [新增] | 张国铮(董事长) [退出] | 1999-09-22 |
注册号/注册号升级 | *****57 | 27930817-5 | 1999-09-22 |