变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程或章程修正案通过日期 | 2018-08-31 | 2017-09-27 | 2018-09-05 |
一般经营项目 | 受托资产管理,投资管理、投资咨询(以上均不含证券、期货、保险及其它金融业务);股权投资;投资兴办实业(具体项目另行申报)(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 受托资产管理,投资管理、投资咨询(以上均不含证券、期货、保险及其它金融业务);股权投资;投资兴办实业(具体项目另行申报);经济信息咨询;企业管理咨询;财务咨询(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2018-09-05 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-09-27 | 2016-12-16 | 2017-09-28 |
一般经营项目 | 受托资产管理,投资管理、投资咨询(以上均不含证券、期货、保险及其它金融业务);股权投资;投资兴办实业(具体项目另行申报);经济信息咨询;企业管理咨询;财务咨询(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 受托资产管理,投资管理、投资咨询(以上均不含证券、期货、保险及其它金融业务);股权投资;计算机软硬件、通信产品、电子产品的技术开发与销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);经济信息咨询;企业管理咨询;财务咨询;国内贸易;经营进出口业务。 | 2017-09-28 |
注册资本 | 50000( + 400% ) | 10000 | 2016-12-22 |
投资人 | 深圳市新利盈发资产管理有限公司 45000(万元)90% 深圳市忠敏达富江贸易有限公司 5000(万元)10% | 深圳市新利盈发资产管理有限公司 5000(万元)50% 深圳市忠敏达富江贸易有限公司 5000(万元)50% | 2016-12-22 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市新利盈发资产管理有限公司、出资额:45000( + 800% )、出资比例:90;
股东名称:深圳市忠敏达富江贸易有限公司、出资额:5000、出资比例:10; | 股东名称:深圳市新利盈发资产管理有限公司、出资额:5000、出资比例:50;
股东名称:深圳市忠敏达富江贸易有限公司、出资额:5000、出资比例:50; | 2016-12-22 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-12-22 |
注册资本变更 | 50000( + 400% ) | 10000 | 2016-12-22 |
投资人变更 | 名称:深圳市忠敏达富江贸易有限公司,出资额:5000,出资比例:10
名称:深圳市新利盈发资产管理有限公司,出资额:45000( + 800% ),出资比例:90 | 名称:深圳市忠敏达富江贸易有限公司,出资额:5000,出资比例:50
名称:深圳市新利盈发资产管理有限公司,出资额:5000,出资比例:50 | 2016-12-22 |
章程 | - | - | 2016-12-22 |
股东 | 深圳市新利盈发资产管理有限公司 45000( + 800% )(万元) 90%
深圳市忠敏达富江贸易有限公司 5000(万元) 10% | 深圳市新利盈发资产管理有限公司 5000(万元) 50%
深圳市忠敏达富江贸易有限公司 5000(万元) 50% | 2016-12-22 |
注册资本 | 人民币50000 万元( + 400% ) | 人民币10000 万元 | 2016-12-22 |
注册资本 | 人民币50000 万元 | 人民币10000 万元 | 2016-12-22 |
股东(投资人) | 深圳市新利盈发资产管理有限公司 45000(万元) 90% 深圳市忠敏达富江贸易有限公司 5000(万元) 10% | 深圳市新利盈发资产管理有限公司 5000(万元) 50% 深圳市忠敏达富江贸易有限公司 5000(万元) 50% | 2016-12-22 |
章程 | | | 2016-12-22 |
监事成员 | 林娥(总经理) 颜克玲(监事) 林娥(执行(常务)董事) | 林娥(执行(常务)董事) 林娥(总经理) 刘洋(监事) | 2016-11-15 |
章程 | | | 2016-11-15 |
股东(投资人) | 深圳市新利盈发资产管理有限公司 5000(万元) 50% 深圳市忠敏达富江贸易有限公司 5000(万元) 50% | 刘洋 5000(万元) 50% 林娥 5000(万元) 50% | 2016-11-15 |
成员 | 深圳市新利盈发资产管理有限公司
5000(万元)50%
深圳市忠敏达富江贸易有限公司
5000(万元)50% | 刘洋
5000(万元)50%
林娥
5000(万元)50% | 2016-11-15 |
成员 | 林娥(总经理),林娥(执行董事),颜克玲(监事) | 林娥(执行董事),林娥(总经理),刘洋(监事) | 2016-11-15 |
投资人 | ="https://www.tianyancha.com/company/2352945612" target="_blank">深圳市新利盈发资产管理有限公司 5000(万元)50% ="https://www.tianyancha.com/company/2961196041" target="_blank">深圳市忠敏达富江贸易有限公司 5000(万元)50% | = "https://www.tianyancha.com/human/2340867944-c1200394312" target = "_blank">刘洋 5000(万元)50% = "https://www.tianyancha.com/human/2008202306-c1200394312" target = "_blank">林娥 5000(万元)50% | 2016-11-15 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-11-15 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市新利盈发资产管理有限公司、出资额:5000、出资比例:50; [新增]
股东名称:深圳市忠敏达富江贸易有限公司、出资额:5000、出资比例:50; [新增] | 股东名称:林娥、出资额:5000、出资比例:50; [退出]
股东名称:刘洋、出资额:5000、出资比例:50; [退出] | 2016-11-15 |
高级管理人员备案 | 总经理:林娥
监事:颜克玲 [新增]
执行董事:林娥 | 监事:刘洋 [退出]
总经理:林娥
执行董事:林娥 | 2016-11-15 |
监事信息 | 颜克玲(监事) [新增] | 刘洋(监事) [退出] | 2016-11-15 |
投资人变更 | 名称:深圳市忠敏达富江贸易有限公司,出资额:5000,出资比例:50 [新增]
名称:深圳市新利盈发资产管理有限公司,出资额:5000,出资比例:50 [新增] | 名称:刘洋,出资额:5000,出资比例:50 [退出]
名称:林娥,出资额:5000,出资比例:50 [退出] | 2016-11-15 |
股东 | 深圳市新利盈发资产管理有限公司 5000(万元) 50% [新增]
深圳市忠敏达富江贸易有限公司 5000(万元) 50% [新增] | 刘洋 5000(万元) 50% [退出]
林娥 5000(万元) 50% [退出] | 2016-11-15 |
章程 | - | - | 2016-11-15 |
监事成员 | 林娥(总经理)
颜克玲(监事) [新增]
林娥(执行(常务)董事) | 林娥(执行(常务)董事)
林娥(总经理)
刘洋(监事) [退出] | 2016-11-15 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-09-02 |
住所 | 深圳市南山区粤海街道海岸大厦东座803A | 深圳市福田区华强北路深纺大厦C座6楼西D01 | 2016-09-02 |
章程 | - | - | 2016-09-02 |
章程 | | | 2016-09-02 |
股东(投资人) | 刘洋 5000(万元) 50% 林娥 5000(万元) 50% | 刘洋 1500(万元) 50% 林娥 1500(万元) 50% | 2015-08-06 |
章程 | | | 2015-08-06 |
注册资本 | 人民币10000 万元 | 人民币3000 万元 | 2015-08-06 |
注册资本 | 10000( + 233.33333% ) | 3000 | 2015-08-06 |
投资人 | 刘洋 5000(万元)50% 林娥 5000(万元)50% | 刘洋 1500(万元)50% 林娥 1500(万元)50% | 2015-08-06 |
投资人变更 | 股东名称:林娥、出资额:5000( + 233.33333% )、出资比例:50;
股东名称:刘洋、出资额:5000( + 233.33333% )、出资比例:50; | 股东名称:刘洋、出资额:1500、出资比例:50;
股东名称:林娥、出资额:1500、出资比例:50; | 2015-08-06 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-08-06 |
注册资本变更 | 10000( + 233.33333% ) | 3000 | 2015-08-06 |
投资人变更 | 名称:刘洋,出资额:5000( + 233.33333% ),出资比例:50
名称:林娥,出资额:5000( + 233.33333% ),出资比例:50 | 名称:林娥,出资额:1500,出资比例:50
名称:刘洋,出资额:1500,出资比例:50 | 2015-08-06 |
注册资本 | 人民币10000 万元( + 233.33333% ) | 人民币3000 万元 | 2015-08-06 |
章程 | - | - | 2015-08-06 |
股东 | 刘洋 5000( + 233.33333% )(万元) 50%
林娥 5000( + 233.33333% )(万元) 50% | 刘洋 1500(万元) 50%
林娥 1500(万元) 50% | 2015-08-06 |
成员 | 林娥 | 乔凤艳 | 2015-07-27 |
成员 | 刘洋
1500(万元)50%
林娥
1500(万元)50% | 乔凤艳
1500(万元)50%
林琼忠
1500(万元)50% | 2015-07-27 |
统一社会信用代码 | *****Y | - | 2015-07-27 |
成员 | 林娥(执行董事),林娥(总经理),刘洋(监事) | 乔凤艳(执行董事),乔凤艳(总经理),马映侬(监事) | 2015-07-27 |
投资人 | 刘洋 1500(万元)50% 林娥 1500(万元)50% | 乔凤艳 1500(万元)50% 林琼忠 1500(万元)50% | 2015-07-27 |
负责人 | 林娥 | 乔凤艳 | 2015-07-27 |
负责人变更 | 法定代表人:林娥;
股东:刘洋;
股东:林娥;
总经理:林娥;
董事长:林娥;
监事:刘洋; | 董事长:乔凤艳;
法定代表人:乔凤艳;
股东:乔凤艳;
监事:马映侬;
股东:林琼忠;
总经理:乔凤艳; | 2015-07-27 |
投资人变更 | 股东名称:刘洋、出资额:1500、出资比例:50; [新增]
股东名称:林娥、出资额:1500、出资比例:50; [新增] | 股东名称:乔凤艳、出资额:1500、出资比例:50; [退出]
股东名称:林琼忠、出资额:1500、出资比例:50; [退出] | 2015-07-27 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-07-27 |
高级管理人员备案 | 执行董事:林娥 [新增]
监事:刘洋 [新增]
总经理:林娥 [新增] | 执行董事:乔凤艳 [退出]
总经理:乔凤艳 [退出]
监事:马映侬 [退出] | 2015-07-27 |
其他事项备案 | *****Y | - | 2015-07-27 |
投资人变更 | 名称:林娥,出资额:1500,出资比例:50 [新增]
名称:刘洋,出资额:1500,出资比例:50 [新增] | 名称:乔凤艳,出资额:1500,出资比例:50 [退出]
名称:林琼忠,出资额:1500,出资比例:50 [退出] | 2015-07-27 |
董事长或执行董事成员 | 林娥(执行董事) [新增] | 乔凤艳(执行董事) [退出] | 2015-07-27 |
高管人员 | 林娥(总经理) [新增] | 乔凤艳(总经理) [退出] | 2015-07-27 |
监事信息 | 刘洋(监事) [新增] | 马映侬(监事) [退出] | 2015-07-27 |
高管人员 | 林娥(执行(常务)董事) [新增]
林娥(总经理) [新增]
刘洋(监事) [新增] | 乔凤艳(总经理) [退出]
马映侬(监事) [退出]
乔凤艳(执行(常务)董事) [退出] | 2015-07-27 |
股东 | 刘洋 1500(万元) 50% [新增]
林娥 1500(万元) 50% [新增] | 林琼忠 1500(万元) 50% [退出]
乔凤艳 1500(万元) 50% [退出] | 2015-07-27 |
监事成员 | 林娥(执行(常务)董事) [新增]
林娥(总经理) [新增]
刘洋(监事) [新增] | 乔凤艳(总经理) [退出]
马映侬(监事) [退出]
乔凤艳(执行(常务)董事) [退出] | 2015-07-27 |
章程 | - | - | 2015-07-27 |
一照一码升级 | - | - | 2015-07-27 |
董事成员 | 林娥(执行(常务)董事) [新增]
林娥(总经理) [新增]
刘洋(监事) [新增] | 乔凤艳(总经理) [退出]
马映侬(监事) [退出]
乔凤艳(执行(常务)董事) [退出] | 2015-07-27 |
董事成员 | 林娥(执行(常务)董事) 林娥(总经理) 刘洋(监事) | 乔凤艳(总经理) 马映侬(监事) 乔凤艳(执行(常务)董事) | 2015-07-27 |
一照一码升级 | | | 2015-07-27 |
章程 | | | 2015-07-27 |
监事成员 | 林娥(执行(常务)董事) 林娥(总经理) 刘洋(监事) | 乔凤艳(总经理) 马映侬(监事) 乔凤艳(执行(常务)董事) | 2015-07-27 |
股东(投资人) | 刘洋 1500(万元) 50% 林娥 1500(万元) 50% | 林琼忠 1500(万元) 50% 乔凤艳 1500(万元) 50% | 2015-07-27 |
高管人员 | 林娥(执行(常务)董事) 林娥(总经理) 刘洋(监事) | 乔凤艳(总经理) 马映侬(监事) 乔凤艳(执行(常务)董事) | 2015-07-27 |
法定代表人(负责人) | 林娥 | 乔凤艳 | 2015-07-27 |
股东 | 乔凤艳 1500(万元)50% [新增]
林琼忠 1500(万元)50% [新增] | 马映侬 3000(万元)100% [退出] | 2013-12-30 |
市场主体类型变更 | 1100 | 1151 | 2013-12-30 |
投资人 | 乔凤艳 1500(万元)50% 林琼忠 1500(万元)50% | 马映侬 3000(万元)100% | 2013-12-30 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2013-12-30 |
投资人变更 | 名称:乔凤艳,出资额:1500,出资比例:50 [新增]
名称:林琼忠,出资额:1500,出资比例:50 [新增] | 名称:马映侬,出资额:3000,出资比例:100 [退出] | 2013-12-30 |
其他事项备案 | - | - | 2013-09-02 |
地址变更 | 深圳市福田区华强北路深纺大厦C座6楼西D01 | 深圳市福田区上梅林凯伦花园3栋503 | 2013-09-02 |
经营范围变更 | 受托资产管理,投资管理、投资咨询(以上均不含证券、期货、保险及其它金融业务);股权投资;计算机软硬件、通信产品、电子产品的技术开发与销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);经济信息咨询;企业管理咨询;财务咨询;国内贸易;经营进出口业务。^ | 计算机软硬件、通信产品、电子产品的技术开发与销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);经济信息咨询;企业管理咨询;财务咨询;国内贸易;经营进出口业务。^ | 2013-06-20 |
名称变更 | 深圳市朗盛资产管理有限公司 | 深圳市朗盛商贸有限公司 | 2013-06-20 |
股东 | 马映侬 3000( + 200% )(万元)100% | 马映侬 1000(万元)100% | 2013-06-13 |
实收资本 | 3000( + 200% ) | 1000 | 2013-06-13 |
注册资本 | 3000( + 200% ) | 1000 | 2013-06-13 |
投资人 | 马映侬 3000(万元)100% | 马映侬 1000(万元)100% | 2013-06-13 |
投资人变更 | 名称:马映侬,出资额:3000( + 200% ),出资比例:100 | 名称:马映侬,出资额:1000,出资比例:100 | 2013-06-13 |
注册资本变更 | 3000( + 200% ) | 1000 | 2013-06-13 |
实收资本 | 1000( + 1900% ) | 50 | 2013-04-26 |
股东 | 马映侬 1000( + 1900% )(万元)100% | 马映侬 50(万元)100% | 2013-04-25 |
注册资本 | 1000( + 1900% ) | 50 | 2013-04-25 |
投资人 | 马映侬 1000(万元)100% | 马映侬 50(万元)100% | 2013-04-25 |
投资人变更 | 名称:马映侬,出资额:1000( + 1900% ),出资比例:100 | 名称:马映侬,出资额:50,出资比例:100 | 2013-04-25 |
注册资本变更 | 1000( + 1900% ) | 50 | 2013-04-25 |