变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
升级换照 | - | - | 2020-08-05 |
地址 | 深圳市光明区公明街道李松蓢社区第二工业区荣泰佳厂房三栋301 | 深圳市光明区马田街道石围社区油麻岗路27号3栋一楼 | 2020-08-05 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-04 | 2018-11-02 | 2020-08-05 |
章程修正案 | - | - | 2020-08-05 |
股东 | 范月明 1( - 80% )(万元)1%
叶秀林 99( + 1880% )(万元)99% | 范月明 5(万元)50%
叶秀林 5(万元)50% | 2018-11-07 |
注册资本 | 100 人民币( + 900% ) | 10 人民币 | 2018-11-07 |
投资人 | 范月明 1(万元)1% 叶秀林 99(万元)99% | 范月明 5(万元)50% 叶秀林 5(万元)50% | 2018-11-07 |
投资人变更 | 股东名称:范月明、出资额:1( - 80% )、出资比例:1;
股东名称:叶秀林、出资额:99( + 1880% )、出资比例:99; | 股东名称:范月明、出资额:5、出资比例:50;
股东名称:叶秀林、出资额:5、出资比例:50; | 2018-11-07 |
地址变更 | 深圳市光明区马田街道石围社区油麻岗路27号3栋一楼 | 深圳市光明新区马田街道新围第一工业区第二栋一楼C区 | 2018-11-07 |
注册资本变更 | 100( + 900% ) | 10 | 2018-11-07 |
章程备案 | 2018-11-02 | 2017-03-07 | 2018-11-07 |
成员 | 范月明
5(万元)50%
叶秀林
5(万元)50% | 范永欢
5(万元)50%
叶秀林
5(万元)50% | 2017-11-03 |
成员 | 范月明(监事) | 范永欢(监事) | 2017-11-03 |
投资人 | 范月明 5(万元)50% 叶秀林 5(万元)50% | 范永欢 5(万元)50% 叶秀林 5(万元)50% | 2017-11-03 |
投资人变更 | 股东名称:范月明、出资额:5、出资比例:50; [新增]
股东名称:叶秀林、出资额:5、出资比例:50; | 股东名称:范永欢、出资额:5、出资比例:50; [退出]
股东名称:叶秀林、出资额:5、出资比例:50; | 2017-11-03 |
高级管理人员备案 | 监事:范月明 [新增] | 监事:范永欢 [退出] | 2017-11-03 |
地址变更 | 深圳市光明新区马田街道新围第一工业区第二栋一楼C区 | 深圳市光明新区公明街道新围第一工业区第二栋一楼 | 2017-11-03 |
监事信息 | 范月明(监事) [新增] | 范永欢(监事) [退出] | 2017-11-03 |
投资人变更 | 名称:范月明,出资额:5,出资比例:50 [新增]
名称:叶秀林,出资额:5,出资比例:50 | 名称:范永欢,出资额:5,出资比例:50 [退出]
名称:叶秀林,出资额:5,出资比例:50 | 2017-11-03 |
许可经营 | 模具制造与销售;模具配件、五金、塑胶及其周边设备的加工及销售。 | - | 2017-03-10 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | - | 2017-03-10 |
统一社会信用代码 | *****2XD | - | 2017-03-10 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:; | - | 2017-03-10 |
其他事项备案 | *****2XD | - | 2017-03-10 |
一照一码升级 | | | 2017-03-10 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-03-10 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2017-03-10 |
章程 | | | 2017-03-10 |
前置许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》 | - | 2017-03-10 |
一般经营项目 | 无 | 模具配件、五金的销售。 | 2017-03-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-03-07 | 1900-01-01 | 2017-03-10 |
许可经营项目 | 模具制造与销售;模具配件、五金、塑胶及其周边设备的加工及销售。 | - | 2017-03-10 |
章程 | - | - | 2017-03-10 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2017-03-10 |
经营范围 | 无^模具制造与销售;模具配件、五金、塑胶及其周边设备的加工及销售。 | 模具配件、五金的销售。^ | 2017-03-10 |
住所 | 深圳市光明新区公明街道新围第一工业区第二栋一楼 | 深圳市光明新区公明办事处上村社区联队工业区9栋迪生电池厂一楼102 | 2017-03-10 |
一照一码升级 | - | - | 2017-03-10 |
监事成员 | 董南徽(执行(常务)董事)
董南徽(总经理)
郑晓华(监事) [新增] | 董南徽(总经理)
龚正熠(监事) [退出]
董南徽(执行(常务)董事) | 2016-08-22 |
股东 | 郑晓华 40(万元) 80% [新增]
董南徽 10(万元) 20% | 董南徽 10(万元) 20%
龚正熠 40(万元) 80% [退出] | 2016-08-22 |
住所 | 深圳市光明新区公明办事处上村社区联队工业区9栋迪生电池厂一楼102 | 深圳市光明新区公明办事处上村社区联队工业区9栋 | 2014-06-17 |