变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
许可信息 | 《食品经营许可证》() | 食品经营许可证() | 2021-12-16 |
地址 | 深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区浦田路13号B栋K13-103 | 深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区丹农路深圳海吉星国际农产品物流园综合加工配送区K13-206 | 2021-12-16 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-12-14 | 2021-11-29 | 2021-12-16 |
章程修正案 | - | - | 2021-12-16 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-11-29 | 2020-06-23 | 2021-12-01 |
章程修正案 | - | - | 2021-12-01 |
许可信息 | 食品经营许可证() | 无(无) | 2021-12-01 |
许可经营 | 预包装食品(不含复热)的批发。食品经营(销售散装食品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 预包装食品(不含复热)的批发。 | 2021-12-01 |
指定联系人 | 黄昭荣(总经理),
黄昭荣(执行董事),
温锡坤(监事) | 黄志勇(监事),
杨海城(总经理),
杨海城(执行董事) | 2020-06-29 |
指定联系人 | 黄昭荣 | 杨海城 | 2020-06-29 |
指定联系人 | 黄昭荣 150(万元)50% 温锡坤 150(万元)50% | 杨海城 210(万元)70% 温俊何 90(万元)30% | 2020-06-29 |
成员 | 黄昭荣(总经理),黄昭荣(执行董事),温锡坤(监事) | 黄志勇(监事),杨海城(总经理),杨海城(执行董事) | 2020-06-29 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-06-23 | 2018-04-25 | 2020-06-29 |
章程 | - | - | 2020-06-29 |
负责人 | 黄昭荣 [新增] | 杨海城 [退出] | 2020-06-29 |
总经理 | 黄昭荣(总经理), [新增]
黄昭荣(执行董事), [新增]
温锡坤(监事) [新增] | 黄志勇(监事), [退出]
杨海城(总经理), [退出]
杨海城(执行董事) [退出] | 2020-06-29 |
指定联系人 | 黄昭荣 | 尹雷 | 2020-06-29 |
股权和公证书 | - | - | 2020-06-29 |
监事信息 | 黄昭荣(总经理), [新增]
黄昭荣(执行董事), [新增]
温锡坤(监事) [新增] | 黄志勇(监事), [退出]
杨海城(总经理), [退出]
杨海城(执行董事) [退出] | 2020-06-29 |
投资人 | 黄昭荣 150(万元)50% [新增]
温锡坤 150(万元)50% [新增] | 杨海城 210(万元)70% [退出]
温俊何 90(万元)30% [退出] | 2020-06-29 |
升级换照 | - | - | 2020-06-29 |
董事长或执行董事成员 | 黄昭荣(总经理), [新增]
黄昭荣(执行董事), [新增]
温锡坤(监事) [新增] | 黄志勇(监事), [退出]
杨海城(总经理), [退出]
杨海城(执行董事) [退出] | 2020-06-29 |
成员 | 杨海城
210(万元)70%
温俊何
90(万元)30% | 黄英忠
210(万元)70%
黄炳忠
90(万元)30% | 2018-05-10 |
成员 | 杨海城 | 黄炳忠 | 2018-05-10 |
成员 | 杨海城(总经理),杨海城(执行董事) | 黄炳忠(执行董事),黄炳忠(总经理) | 2018-05-10 |
投资人 | 杨海城 210(万元)70% 温俊何 90(万元)30% | 黄英忠 210(万元)70% 黄炳忠 90(万元)30% | 2018-05-10 |
负责人 | 杨海城 | 黄炳忠 | 2018-05-10 |
负责人变更 | 总经理:杨海城;
股东:;
法定代表人:杨海城;
董事长:杨海城;
股东:; | 法定代表人:黄炳忠;
股东:黄炳忠;
总经理:黄炳忠;
董事长:黄炳忠;
股东:黄英忠; | 2018-05-10 |
投资人变更 | 股东名称:杨海城、出资额:210、出资比例:70; [新增]
股东名称:温俊何、出资额:90、出资比例:30; [新增] | 股东名称:黄英忠、出资额:210、出资比例:70; [退出]
股东名称:黄炳忠、出资额:90、出资比例:30; [退出] | 2018-05-10 |
高级管理人员备案 | 总经理:杨海城 [新增]
执行董事:杨海城 [新增] | 执行董事:黄炳忠 [退出]
总经理:黄炳忠 [退出] | 2018-05-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-04-25 | 2017-06-15 | 2018-05-10 |
董事长或执行董事成员 | 杨海城(执行董事) [新增] | 黄炳忠(执行董事) [退出] | 2018-05-10 |
总经理 | 杨海城(总经理) [新增] | 黄炳忠(总经理) [退出] | 2018-05-10 |
投资人变更 | 名称:杨海城,出资额:210,出资比例:70 [新增]
名称:温俊何,出资额:90,出资比例:30 [新增] | 名称:黄英忠,出资额:210,出资比例:70 [退出]
名称:黄炳忠,出资额:90,出资比例:30 [退出] | 2018-05-10 |
期限 | 永续经营 | 自2011-08-10至2021-08-10 | 2017-06-20 |
期限变更 | 2011-08-10,, | 2011-08-10,2021-08-10,10 | 2017-06-20 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-06-15 | 2017-01-20 | 2017-06-20 |
期限变更 | 永续经营 | 从2011-08-10至2021-08-10 | 2017-06-20 |
章程 | - | - | 2017-06-20 |
经营期限 | 永续经营 | 自2011年8月10日起至2021年8月10日止 | 2017-06-20 |
成员 | 黄炳忠 | 尹蕾 | 2017-01-22 |
成员 | 黄炳忠
90(万元)30%
黄英忠
210(万元)70% | 谢曜帆
150(万元)50%
尹蕾
150(万元)50% | 2017-01-22 |
成员 | 黄炳忠(总经理),黄炳忠(执行董事),黄志勇(监事) | 尹蕾(总经理),张耀贵(监事),尹蕾(执行董事) | 2017-01-22 |
投资人 | 黄英忠 210(万元)70% 黄炳忠 90(万元)30% | 尹蕾 150(万元)50% 谢曜帆 150(万元)50% | 2017-01-22 |
负责人 | 黄炳忠 | 尹蕾 | 2017-01-22 |
高级管理人员备案 | 监事:黄志勇 [新增]
执行董事:黄炳忠 [新增]
总经理:黄炳忠 [新增] | 执行董事:尹蕾 [退出]
监事:张耀贵 [退出]
总经理:尹蕾 [退出] | 2017-01-22 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-01-22 |
法定代表人(负责人) | 黄炳忠 | 尹蕾 | 2017-01-22 |
股东(投资人) | 黄炳忠 90(万元) 30% 黄英忠 210(万元) 70% | 谢曜帆 150(万元) 50% 尹蕾 150(万元) 50% | 2017-01-22 |
董事成员 | 黄炳忠(执行(常务)董事) 黄炳忠(总经理) 黄志勇(监事) | 尹蕾(执行(常务)董事) 张耀贵(监事) 尹蕾(总经理) | 2017-01-22 |
监事成员 | 黄炳忠(执行(常务)董事) 黄炳忠(总经理) 黄志勇(监事) | 尹蕾(执行(常务)董事) 张耀贵(监事) 尹蕾(总经理) | 2017-01-22 |
高管人员 | 黄炳忠(执行(常务)董事) 黄炳忠(总经理) 黄志勇(监事) | 尹蕾(执行(常务)董事) 张耀贵(监事) 尹蕾(总经理) | 2017-01-22 |
负责人变更 | 总经理:黄炳忠;
法定代表人:黄炳忠;
董事长:黄炳忠;
股东:;
股东:;
监事:黄志勇; | 总经理:尹蕾;
监事:张耀贵;
法定代表人:尹蕾;
股东:尹蕾;
董事长:尹蕾;
股东:谢曜帆; | 2017-01-22 |
投资人变更 | 股东名称:黄英忠、出资额:210、出资比例:70; [新增]
股东名称:黄炳忠、出资额:90、出资比例:30; [新增] | 股东名称:尹蕾、出资额:150、出资比例:50; [退出]
股东名称:谢曜帆、出资额:150、出资比例:50; [退出] | 2017-01-22 |
投资人变更 | 名称:黄英忠,出资额:210,出资比例:70 [新增]
名称:黄炳忠,出资额:90,出资比例:30 [新增] | 名称:尹蕾,出资额:150,出资比例:50 [退出]
名称:谢曜帆,出资额:150,出资比例:50 [退出] | 2017-01-22 |
章程备案 | 2017-01-20 | 2015-08-04 | 2017-01-22 |
董事长或执行董事成员 | 黄炳忠(执行董事) [新增] | 尹蕾(执行董事) [退出] | 2017-01-22 |
监事信息 | 黄志勇(监事) [新增] | 张耀贵(监事) [退出] | 2017-01-22 |
总经理 | 黄炳忠(总经理) [新增] | 尹蕾(总经理) [退出] | 2017-01-22 |
高管人员 | 黄炳忠(执行(常务)董事) [新增]
黄炳忠(总经理) [新增]
黄志勇(监事) [新增] | 尹蕾(执行(常务)董事) [退出]
张耀贵(监事) [退出]
尹蕾(总经理) [退出] | 2017-01-22 |
监事成员 | 黄炳忠(执行(常务)董事) [新增]
黄炳忠(总经理) [新增]
黄志勇(监事) [新增] | 尹蕾(执行(常务)董事) [退出]
张耀贵(监事) [退出]
尹蕾(总经理) [退出] | 2017-01-22 |
董事成员 | 黄炳忠(执行(常务)董事) [新增]
黄炳忠(总经理) [新增]
黄志勇(监事) [新增] | 尹蕾(执行(常务)董事) [退出]
张耀贵(监事) [退出]
尹蕾(总经理) [退出] | 2017-01-22 |
股东 | 黄炳忠 90(万元) 30% [新增]
黄英忠 210(万元) 70% [新增] | 谢曜帆 150(万元) 50% [退出]
尹蕾 150(万元) 50% [退出] | 2017-01-22 |
成员 | 尹蕾 | 秦辉 | 2015-08-04 |
成员 | 谢曜帆
150(万元)50%
尹蕾
150(万元)50% | 秦辉
270(万元)90%
曾彬炬
30(万元)10% | 2015-08-04 |
统一社会信用代码 | *****8XR | - | 2015-08-04 |
成员 | 张耀贵(监事),尹蕾(总经理),尹蕾(执行董事) | 秦辉(执行董事),张耀贵(监事),秦辉(总经理) | 2015-08-04 |
投资人 | 谢曜帆 150(万元)50% 尹蕾 150(万元)50% | 曾彬炬 30(万元)10% 秦辉 270(万元)90% | 2015-08-04 |
负责人 | 尹蕾 | 秦辉 | 2015-08-04 |
高级管理人员备案 | 执行董事:尹蕾 [新增]
总经理:尹蕾 [新增]
监事:张耀贵 | 执行董事:秦辉 [退出]
监事:张耀贵
总经理:秦辉 [退出] | 2015-08-04 |
负责人变更 | 股东:谢曜帆;
股东:尹蕾;
法定代表人:尹蕾;
董事长:尹蕾;
监事:张耀贵;
总经理:尹蕾; | 股东:秦辉;
股东:曾彬炬;
法定代表人:秦辉;
董事长:秦辉;
总经理:秦辉;
监事:张耀贵; | 2015-08-04 |
投资人变更 | 股东名称:谢曜帆、出资额:150、出资比例:50; [新增]
股东名称:尹蕾、出资额:150、出资比例:50; [新增] | 股东名称:秦辉、出资额:270、出资比例:90; [退出]
股东名称:曾彬炬、出资额:30、出资比例:10; [退出] | 2015-08-04 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-08-04 |
董事长或执行董事成员 | 尹蕾(执行董事) [新增] | 秦辉(执行董事) [退出] | 2015-08-04 |
高管人员 | 尹蕾(总经理) [新增] | 秦辉(总经理) [退出] | 2015-08-04 |
投资人变更 | 名称:谢曜帆,出资额:150,出资比例:50 [新增]
名称:尹蕾,出资额:150,出资比例:50 [新增] | 名称:曾彬炬,出资额:30,出资比例:10 [退出]
名称:秦辉,出资额:270,出资比例:90 [退出] | 2015-08-04 |
其他事项备案 | *****8XR | - | 2015-08-04 |
董事成员 | 尹蕾(执行(常务)董事) [新增]
张耀贵(监事)
尹蕾(总经理) [新增] | 张耀贵(监事)
秦辉(总经理) [退出]
秦辉(执行(常务)董事) [退出] | 2015-08-04 |
章程 | - | - | 2015-08-04 |
股东 | 谢曜帆 150(万元) 50% [新增]
尹蕾 150(万元) 50% [新增] | 秦辉 270(万元) 90% [退出]
曾彬炬 30(万元) 10% [退出] | 2015-08-04 |
高管人员 | 尹蕾(执行(常务)董事) [新增]
张耀贵(监事)
尹蕾(总经理) [新增] | 张耀贵(监事)
秦辉(总经理) [退出]
秦辉(执行(常务)董事) [退出] | 2015-08-04 |
一照一码升级 | - | - | 2015-08-04 |
一照一码升级 | | | 2015-08-04 |
高管人员 | 尹蕾(执行(常务)董事) 张耀贵(监事) 尹蕾(总经理) | 张耀贵(监事) 秦辉(总经理) 秦辉(执行(常务)董事) | 2015-08-04 |
股东(投资人) | 谢曜帆 150(万元) 50% 尹蕾 150(万元) 50% | 秦辉 270(万元) 90% 曾彬炬 30(万元) 10% | 2015-08-04 |
章程 | | | 2015-08-04 |
董事成员 | 尹蕾(执行(常务)董事) 张耀贵(监事) 尹蕾(总经理) | 张耀贵(监事) 秦辉(总经理) 秦辉(执行(常务)董事) | 2015-08-04 |
法定代表人(负责人) | 尹蕾 | 秦辉 | 2015-08-04 |
董事成员 | 张耀贵(监事) 秦辉(总经理) 秦辉(执行(常务)董事) | 黄英忠(总经理) 黄炳忠(执行(常务)董事) 张耀贵(监事) | 2015-05-20 |
高管人员 | 张耀贵(监事) 秦辉(总经理) 秦辉(执行(常务)董事) | 黄英忠(总经理) 黄炳忠(执行(常务)董事) 张耀贵(监事) | 2015-05-20 |
股东(投资人) | 秦辉 270(万元) 90% 曾彬炬 30(万元) 10% | 黄英忠 270(万元) 90% 曾彬炬 30(万元) 10% | 2015-05-20 |
章程 | | | 2015-05-20 |
成员 | 秦辉
270(万元)90%
曾彬炬
30(万元)10% | 曾彬炬
30(万元)10%
黄英忠
270(万元)90% | 2015-05-20 |
成员 | 秦辉 | 黄炳忠 | 2015-05-20 |
成员 | 秦辉(执行董事),秦辉(总经理),张耀贵(监事) | 黄炳忠(执行董事),张耀贵(监事),黄英忠(总经理) | 2015-05-20 |
投资人 | 曾彬炬 30(万元)10% 秦辉 270(万元)90% | 曾彬炬 30(万元)10% 黄英忠 270(万元)90% | 2015-05-20 |
负责人 | 秦辉 | 黄炳忠 | 2015-05-20 |
负责人变更 | 股东:秦辉;
股东:曾彬炬;
法定代表人:秦辉;
董事长:秦辉;
总经理:秦辉;
监事:张耀贵; | 股东:曾彬炬;
法定代表人:黄炳忠;
监事:张耀贵;
董事长:黄炳忠;
股东:黄英忠;
总经理:黄英忠; | 2015-05-20 |
投资人变更 | 股东名称:秦辉、出资额:270、出资比例:90; [新增]
股东名称:曾彬炬、出资额:30、出资比例:10; | 股东名称:曾彬炬、出资额:30、出资比例:10;
股东名称:黄英忠、出资额:270、出资比例:90; [退出] | 2015-05-20 |
高级管理人员备案 | 总经理:秦辉 [新增]
监事:张耀贵
执行董事:秦辉 [新增] | 执行董事:黄炳忠 [退出]
总经理:黄英忠 [退出]
监事:张耀贵 | 2015-05-20 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-05-20 |
高管人员 | 秦辉(总经理) [新增] | 黄英忠(总经理) [退出] | 2015-05-20 |
投资人变更 | 名称:曾彬炬,出资额:30,出资比例:10
名称:秦辉,出资额:270,出资比例:90 [新增] | 名称:曾彬炬,出资额:30,出资比例:10
名称:黄英忠,出资额:270,出资比例:90 [退出] | 2015-05-20 |
董事长或执行董事成员 | 秦辉(执行董事) [新增] | 黄炳忠(执行董事) [退出] | 2015-05-20 |
章程 | - | - | 2015-05-20 |
股东 | 秦辉 270(万元) 90% [新增]
曾彬炬 30(万元) 10% | 黄英忠 270(万元) 90% [退出]
曾彬炬 30(万元) 10% | 2015-05-20 |
高管人员 | 张耀贵(监事)
秦辉(总经理) [新增]
秦辉(执行(常务)董事) [新增] | 黄英忠(总经理) [退出]
黄炳忠(执行(常务)董事) [退出]
张耀贵(监事) | 2015-05-20 |
董事成员 | 张耀贵(监事)
秦辉(总经理) [新增]
秦辉(执行(常务)董事) [新增] | 黄英忠(总经理) [退出]
黄炳忠(执行(常务)董事) [退出]
张耀贵(监事) | 2015-05-20 |
法定代表人 | 秦辉 | 黄炳忠 | 2015-05-20 |
投资人 | 曾彬炬 30(万元)10% 黄英忠 270(万元)90% | 黄少军 30(万元)10% 黄英忠 270(万元)90% | 2015-04-20 |
投资人变更 | 股东名称:曾彬炬、出资额:30、出资比例:10; [新增]
股东名称:黄英忠、出资额:270、出资比例:90; | 股东名称:黄英忠、出资额:270、出资比例:90;
股东名称:黄少军、出资额:30、出资比例:10; [退出] | 2015-04-20 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-04-20 |
投资人变更 | 名称:曾彬炬,出资额:30,出资比例:10 [新增]
名称:黄英忠,出资额:270,出资比例:90 | 名称:黄少军,出资额:30,出资比例:10 [退出]
名称:黄英忠,出资额:270,出资比例:90 | 2015-04-20 |
章程 | - | - | 2015-04-20 |
股东(投资人) | 黄英忠 270(万元) 90% 曾彬炬 30(万元) 10% | 黄少军 30(万元) 10% 黄英忠 270(万元) 90% | 2015-04-20 |
章程 | | | 2015-04-20 |