深圳市印象草原餐饮管理有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市宝安区西乡街道前进二路桃源居南面深圳市智汇创新中心A座102、103、104、105、106、107、108、109铺,我公司主要提供餐饮管理.^餐饮服务。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市印象草原餐饮管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
刘林成 | 60% | 人民币30.0万元 |
高慧 | 40% | 人民币20.0万元 |
深圳市印象草原餐饮管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | - | - | 2018-04-19 |
清算组备案 | 高慧(清算组负责人)刘林成(清算组成员) | - | 2018-04-19 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-01-20T00:00:00 | 1900-01-01 | 2017-01-24 |
其他事项备案 | *****C | - | 2017-01-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-01-20 | 1900-01-01 | 2017-01-24 |
章程 | - | - | 2017-01-24 |
住所 | 深圳市宝安区西乡街道前进二路桃源居南面深圳市智汇创新中心A座102、103、104、105、106、107、108、109铺 | 深圳市福田区香蜜湖度假村一号 | 2017-01-24 |
一照一码升级 | - | - | 2017-01-24 |
高级管理人员备案 | 执行董事:陈晓慧 [新增] 总经理:陈晓慧 [新增] 监事:高港胜 | 执行董事:高慧 [退出] 总经理:高慧 [退出] 监事:高港胜 | 2015-06-04 |
负责人变更 | 法定代表人:陈晓慧; 总经理:陈晓慧; 监事:高港胜; 董事长:陈晓慧; | 监事:高港胜; 法定代表人:高慧; 总经理:高慧; 董事长:高慧; | 2015-06-04 |
高管人员 | 陈晓慧(总经理) [新增] | 高慧(总经理) [退出] | 2015-06-04 |
董事长或执行董事成员 | 陈晓慧(执行董事) [新增] | 高慧(执行董事) [退出] | 2015-06-04 |
高管人员 | 高慧(总经理) 高港胜(监事) 高慧(执行(常务)董事) | 陈晓慧(总经理) 陈晓慧(执行(常务)董事) 高港胜(监事) | 2015-06-04 |
董事成员 | 高慧(总经理) 高港胜(监事) 高慧(执行(常务)董事) | 陈晓慧(总经理) 陈晓慧(执行(常务)董事) 高港胜(监事) | 2015-06-04 |
法定代表人(负责人) | 高慧 | 陈晓慧 | 2015-06-04 |
董事成员 | 陈晓慧(执行(常务)董事) [新增] 陈晓慧(总经理) [新增] 高港胜(监事) | 高慧(执行(常务)董事) [退出] 高港胜(监事) 高慧(总经理) [退出] | 2015-06-04 |
高管人员 | 陈晓慧(执行(常务)董事) [新增] 陈晓慧(总经理) [新增] 高港胜(监事) | 高慧(执行(常务)董事) [退出] 高港胜(监事) 高慧(总经理) [退出] | 2015-06-04 |
法定代表人 | 陈晓慧 | 高慧 | 2015-06-04 |
本页是 [深圳市印象草原餐饮管理有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。