变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
负责人变更 | 工商联络员:洪德敬;
法定代表人:洪德敬;
董事长:洪德敬;
监事:陈海容;
总经理:洪德敬;
股东:洪德敬; | 法定代表人:陈海容;
总经理:周琳;
监事:林小莉;
董事长:陈海容;
股东:林小莉;
股东:周琳; | 2014-05-29 |
投资人变更 | 股东名称:洪德敬、出资额:3、出资比例:100; [新增] | 股东名称:周琳、出资额:2、出资比例:66.667000; [退出]
股东名称:林小莉、出资额:1、出资比例:33.333000; [退出] | 2014-05-29 |
其他事项备案 | 工商联络员:洪德敬;法定代表人:洪德敬;董事长:洪德敬;监事:陈海容;总经理:洪德敬;股东:洪德敬; | 法定代表人:陈海容;总经理:周琳;监事:林小莉;董事长:陈海容;股东:林小莉;股东:周琳; | 2014-05-29 |
高级管理人员备案 | 监事:陈海容 [新增]
总经理:洪德敬 [新增]
执行董事:洪德敬 [新增] | 总经理:周琳 [退出]
监事:林小莉 [退出]
执行董事:陈海容 [退出] | 2014-05-29 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2014-05-29 |
指定联系人 | 洪德敬 | - | 2014-05-29 |
投资人变更 | 名称:洪德敬,出资额:3,出资比例:100 [新增] | 名称:林小莉,出资额:1,出资比例:33.333 [退出]
名称:周琳,出资额:2,出资比例:66.667 [退出] | 2014-05-29 |
董事长或执行董事成员 | 洪德敬(执行董事) [新增] | 陈海容(执行董事) [退出] | 2014-05-29 |
高管人员 | 洪德敬(总经理) [新增] | 周琳(总经理) [退出] | 2014-05-29 |
股东 | 洪德敬 3(万元) 100% [新增] | 周琳 2(万元) 66.6670% [退出]
林小莉 1(万元) 33.3330% [退出] | 2014-05-29 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2014-05-29 |
董事成员 | 洪德敬(执行(常务)董事) [新增]
陈海容(监事)
洪德敬(总经理) [新增] | 陈海容(执行(常务)董事)
周琳(总经理) [退出]
林小莉(监事) [退出] | 2014-05-29 |
高管人员 | 洪德敬(执行(常务)董事) [新增]
陈海容(监事)
洪德敬(总经理) [新增] | 陈海容(执行(常务)董事)
周琳(总经理) [退出]
林小莉(监事) [退出] | 2014-05-29 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-05-29 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-05-29 |
高管人员 | 洪德敬(执行(常务)董事) 陈海容(监事) 洪德敬(总经理) | 陈海容(执行(常务)董事) 周琳(总经理) 林小莉(监事) | 2014-05-29 |
董事成员 | 洪德敬(执行(常务)董事) 陈海容(监事) 洪德敬(总经理) | 陈海容(执行(常务)董事) 周琳(总经理) 林小莉(监事) | 2014-05-29 |
法定代表人(负责人) | 洪德敬 | 陈海容 | 2014-05-29 |
股东(投资人) | 洪德敬 3(万元) 100% | 周琳 2(万元) 66.6670% 林小莉 1(万元) 33.3330% | 2014-05-29 |
地址变更 | 深圳市福田区梅林街道上梅林梅华路国际电子商务产业园1栋1218号 | 深圳市罗湖区南湖街道建设路1072号东方广场第二层213号 | 2013-12-10 |
地址变更 | 深圳市罗湖区南湖街道建设路1072号东方广场第二层213号 | 深圳市福田区梅林街道上梅林梅华路国际电子商务产业园1栋1218号 | 2013-11-14 |
董事长或执行董事成员 | 陈海容(执行董事) [新增] | 周琳(执行董事) [退出] | 2013-11-14 |
指定联系人 | 周琳 | - | 2013-10-09 |
地址变更 | 深圳市福田区梅林街道上梅林梅华路国际电子商务产业园1栋1218号 | 深圳市罗湖区建设路1072号东方广场第二层213号 | 2013-10-09 |
投资人变更 | 名称:林小莉,出资额:1,出资比例:33.333
名称:周琳,出资额:2,出资比例:66.667 [新增] | 名称:陈海容,出资额:2,出资比例:66.667 [退出]
名称:林小莉,出资额:1,出资比例:33.333 | 2013-10-09 |
高管人员 | 周琳(总经理) [新增] | 陈海容(总经理) [退出] | 2013-10-09 |
董事长或执行董事成员 | 周琳(执行董事) [新增] | 陈海容(执行董事) [退出] | 2013-10-09 |
监事信息 | 林小莉(监事) [新增] | 雷宏梅(监事) [退出] | 2013-04-27 |
高管人员 | 陈海容(总经理) [新增] | 唐燕(总经理) [退出] | 2013-04-27 |
董事长或执行董事成员 | 陈海容(执行董事) [新增] | 唐燕(执行董事) [退出] | 2013-04-27 |