变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
统一社会信用代码 | *****R | - | 2017-08-31 |
其他事项备案 | *****R | - | 2017-08-31 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-08-29 | 2013-07-02 | 2017-08-31 |
地址变更 | 深圳市龙岗区园山街道龙岗大道8288号深圳大运软件小镇30栋8206 | 深圳市罗湖区桂园街道宝安南路供电南苑二栋十四A | 2017-08-31 |
成员 | 李楚权(执行董事),卓文伟(监事),李楚权(总经理) | 徐小珍(监事),卢木舜(董事长),李景芳(监事),卓文伟(董事),李光练(监事),李楚权(董事),李楚权(总经理) | 2013-07-03 |
投资人 | 李楚权 3724(万元)98% 明华置业(深圳)有限公司 76(万元)2% | 卓文伟 494(万元)13% 李楚权 2846(万元)74.8947% 明华置业(深圳)有限公司 76(万元)2% 卢木舜 384(万元)10.1052% | 2013-07-03 |
负责人 | 李楚权 | 卓文伟 | 2013-07-03 |
高级管理人员备案 | - | - | 2013-07-03 |
其他事项备案 | - | - | 2013-07-03 |
负责人变更 | - | - | 2013-07-03 |
地址变更 | 深圳市罗湖区桂园街道宝安南路供电南苑二栋十四A | 深圳市福田区新洲路人民大厦15A | 2013-07-03 |
董事长或执行董事成员 | 李楚权(执行董事) [新增] | 卢木舜(董事长) [退出] | 2013-07-03 |
投资人变更 | 名称:李楚权,出资额:3724( + 30.85032% ),出资比例:98
名称:明华置业(深圳)有限公司,出资额:76,出资比例:2 | 名称:卓文伟,出资额:494,出资比例:13 [退出]
名称:李楚权,出资额:2846,出资比例:74.8947
名称:卢木舜,出资额:384,出资比例:10.1052 [退出]
名称:明华置业(深圳)有限公司,出资额:76,出资比例:2 | 2013-07-03 |
指定联系人 | 李楚权 | - | 2013-07-03 |
监事信息 | 卓文伟(监事) [新增] | 李景芳(监事) [退出]
李光练(监事) [退出]
徐小珍(监事) [退出] | 2013-07-03 |
名称变更 | 深圳市科兴投资有限公司 | 深圳市粤科实业有限公司 | 2013-07-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 0 | 14 | 2013-07-03 |
住所变更 | 深圳市罗湖区桂园街道宝安南路供电南苑二栋十四A | 深圳市福田区新洲路人民大厦15A | 2013-07-03 |
监事备案 | 0 | 14 | 2013-07-03 |
投资人(股权)变更 | 0 | 14 | 2013-07-03 |
投资人(股权)变更 | 李楚权 | 卓文伟 | 2013-07-03 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 04/12/2018 | 04/12/2008 | 2011-01-31 |
组织机构变更 | ***** | 13 | 2011-01-31 |
组织机构变更 | ***** | ***** | 2011-01-31 |
期限 | 自1988-11-12至2018-04-12 | 自1988-11-12至2008-04-12 | 2011-01-31 |
期限变更 | 1988-11-12,2018-04-12 | 1988-11-12,2008-04-12 | 2011-01-31 |
其他事项备案 | ***** | *****38 | 2011-01-31 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****38 | 2011-01-31 |
期限变更 | 从1988-11-12至2018-04-12 | 从1988-11-12至2008-04-12 | 2011-01-31 |
实收资本 | 3800 | 0 | 2003-12-15 |
投资人 | 卓文伟 494(万元)13% 李楚权 2846(万元)74.8947% 明华置业(深圳)有限公司 76(万元)2% 卢木舜 384(万元)10.1052% | 卓文伟 494(万元)13% 卢木舜 384(万元)10.1052% 深圳市明华投资有限公司 76(万元)2% 李楚权 2846(万元)74.8947% | 2003-12-15 |
经营范围变更 | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(按深贸进[2000]23号资格证书规定办);数据库服务、互联网应用服务、互联网内容服务。 | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(按深贸进[2000]23号资格证书规定办)。 | 2003-12-15 |
投资人变更 | 名称:卓文伟,出资额:494,出资比例:13
名称:李楚权,出资额:2846,出资比例:74.8947
名称:卢木舜,出资额:384,出资比例:10.1052
名称:明华置业(深圳)有限公司,出资额:76,出资比例:2 [名称变更] | 名称:李楚权,出资额:2846,出资比例:74.8947
名称:卓文伟,出资额:494,出资比例:13
名称:卢木舜,出资额:384,出资比例:10.1052
名称:深圳市明华投资有限公司,出资额:76,出资比例:2 | 2003-12-15 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司 | 2003-12-15 |
| 3800 | 0 | 2003-12-15 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1120 | 2003-12-15 |
投资人(股权)变更 | 13 | 12 | 2003-12-15 |
经营范围 | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(按深贸进[2000]23号资格证书规定办);数据库服务、互联网应用服务、互联网内容服务。 | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(按深贸进[2000]23号资格证书规定办)。 | 2003-12-15 |
投资人(股权)变更 | 卓文伟 | 卢木舜 | 2002-08-19 |
负责人 | 卓文伟 | 卢木舜 | 2002-08-19 |
负责人变更 | - | - | 2002-08-19 |
名称变更 | 深圳市粤科实业有限公司 | 深圳市八益达实业有限公司 | 2000-12-06 |
投资人(股权)变更 | 卢木舜 | 李楚权 | 2000-04-21 |
名称变更 | 深圳市八益达实业有限公司 | 深圳市明华实业有限公司 | 2000-04-21 |
投资人(股权)变更 | 10 | 9 | 2000-04-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 10 | 9 | 2000-04-21 |
成员 | 李楚权(总经理),李楚权(董事),卢木舜(董事长),李景芳(监事),卓文伟(董事),李光练(监事),徐小珍(监事) | 李景芳(董事),李婵凤(监事),郭文海(监事),李楚权(董事长),韩海元(董事),李楚权(总经理),卢木舜(监事),李楚权(董事) | 2000-04-21 |
投资人 | 李楚权 2846(万元)74.8947% 卢木舜 384(万元)10.1052% 卓文伟 494(万元)13% 深圳市明华投资有限公司 76(万元)2% | 柯镜戟 380(万元)10% 韩海元 4(万元)0.1052% 李楚权 2846(万元)74.8947% 深圳金丰泰时外发展公司 570(万元)15% | 2000-04-21 |
负责人 | 卢木舜 | 李楚权 | 2000-04-21 |
高级管理人员备案 | - | - | 2000-04-21 |
负责人变更 | - | - | 2000-04-21 |
董事长或执行董事成员 | 卢木舜(董事长) [新增] | 李楚权(董事长) [退出] | 2000-04-21 |
投资人变更 | 名称:卢木舜,出资额:384,出资比例:10.1052 [新增]
名称:李楚权,出资额:2846,出资比例:74.8947
名称:卓文伟,出资额:494,出资比例:13 [新增]
名称:深圳市明华投资有限公司,出资额:76,出资比例:2 [新增] | 名称:柯镜戟,出资额:380,出资比例:10 [退出]
名称:韩海元,出资额:4,出资比例:.1052 [退出]
名称:深圳金丰泰时外发展公司,出资额:570,出资比例:15 [退出]
名称:李楚权,出资额:2846,出资比例:74.8947 | 2000-04-21 |
其他事项备案 | *****38 | 27941043-6 | 2000-02-23 |
注册号/注册号升级 | *****38 | 27941043-6 | 2000-02-23 |
经营范围变更 | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(按深贸进[2000]23号资格证书规定办)。 | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 | 2000-02-23 |
组织机构变更 | ***** | *****3-6 | 2000-02-23 |
经营范围 | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(按深贸进[2000]23号资格证书规定办)。 | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 | 2000-02-23 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 04/12/2008 | 04/12/1998 | 1998-04-02 |
期限 | 自1988-11-12至2008-04-12 | 自1988-11-12至1998-04-12 | 1998-04-02 |
期限变更 | 1988-11-12,2008-04-12 | 1988-11-12,1998-04-12 | 1998-04-02 |
期限变更 | 从1988-11-12至2008-04-12 | 从1988-11-12至1998-04-12 | 1998-04-02 |
地址变更 | 深圳市福田区新洲路人民大厦15A | 深圳市南山区南头中学校园西侧 | 1997-10-13 |
经营范围变更 | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 | 开发、生产保险柜(箱),通用设备零部件,船用辅机的机械及装置。销售糕点,方便食品(不含专营、专控、专卖商品)。 | 1997-10-13 |
住所变更 | 深圳市福田区新洲路人民大厦15A | 深圳市南山区南头中学校园西侧 | 1997-10-13 |
经营范围 | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 | 开发、生产保险柜(箱),通用设备零部件,船用辅机的机械及装置。销售糕点,方便食品(不含专营、专控、专卖商品)。 | 1997-10-13 |
投资人(股权)变更 | 7 | 6 | 1997-10-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 6 | 5 | 1997-07-29 |
注册资本(金)变更 | 3800 | 795 | 1997-07-29 |
市场主体类型变更 | 1120 | 2120 | 1997-07-29 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 04/12/1998 | 01/01/1900 | 1997-07-29 |
注册资本 | 3800( + 377.98742% ) | 795 | 1997-07-29 |
期限 | 自1988-11-12至1998-04-12 | 自1900-01-01至1900-01-01 | 1997-07-29 |
成员 | 李楚权(董事长),李楚权(总经理),李婵凤(监事),李景芳(董事),卢木舜(监事),韩海元(董事),郭文海(监事),李楚权(董事) | 李楚权(董事长),李楚权(董事),韩海元(董事),郭文海(监事),李景芳(董事) | 1997-07-29 |
期限变更 | 1988-11-12,1998-04-12 | 1900-01-01,1900-01-01 | 1997-07-29 |
高级管理人员备案 | - | - | 1997-07-29 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 非国有独资有限责任公司分公司 | 1997-07-29 |
注册资本变更 | 3800( + 377.98742% ) | 795 | 1997-07-29 |
期限变更 | 从1988-11-12至1998-04-12 | 从1900-01-01至1900-01-01 | 1997-07-29 |
董事长或执行董事成员 | 李楚权(董事长) | 李楚权(董事长) | 1997-07-29 |
市场主体类型变更 | 2120 | 3900 | 1996-09-03 |
名称变更 | 深圳市明华实业有限公司 | 深圳明华实业有限公司 | 1996-09-03 |
经营范围变更 | 开发、生产保险柜(箱),通用设备零部件,船用辅机的机械及装置。销售糕点,方便食品(不含专营、专控、专卖商品)。 | 保险柜(箱),通用设备零部件,船用辅机的机械及装置。糕点,方便食品。 | 1996-09-03 |
市场主体类型变更 | 非国有独资有限责任公司分公司 | 私营企业法人 | 1996-09-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 5 | 4 | 1996-09-03 |
经营范围 | 开发、生产保险柜(箱),通用设备零部件,船用辅机的机械及装置。销售糕点,方便食品(不含专营、专控、专卖商品)。 | 保险柜(箱),通用设备零部件,船用辅机的机械及装置。糕点,方便食品。 | 1996-09-03 |
投资人(股权)变更 | 李楚权 | 邱菜 | 1994-11-15 |
注册资本(金)变更 | 795 | 102 | 1994-11-15 |
注册资本 | 795( + 679.41176% ) | 102 | 1994-11-15 |
负责人 | 李楚权 | 邱菜 | 1994-11-15 |
负责人变更 | - | - | 1994-11-15 |
注册资本变更 | 795( + 679.41176% ) | 102 | 1994-11-15 |
地址变更 | 深圳市南山区南头中学校园西侧 | 深圳市福星南路福星大厦25层C室 | 1994-01-28 |
住所变更 | 深圳市南山区南头中学校园西侧 | 深圳市福星南路福星大厦25层C室 | 1994-01-28 |
注册资本(金)变更 | 102 | 10 | 1990-04-12 |
经营范围 | 保险柜(箱),通用设备零部件,船用辅机的机械及装置。糕点,方便食品。 | 保险箱(柜)等五金配套产品;擦鞋纸巾等 化工产品。糕点,方便食品。 | 1990-04-12 |
住所变更 | 深圳市福星南路福星大厦25层C室 | 深圳市园岭31幢103室 | 1990-04-12 |
投资人(股权)变更 | 邱菜 | 韩海元 | 1990-04-12 |
注册资本 | 102( + 920% ) | 10 | 1990-04-12 |
负责人 | 邱菜 | 韩海元 | 1990-04-12 |
市场主体类型变更 | 3900 | 4500 | 1990-04-12 |
负责人变更 | - | - | 1990-04-12 |
其他事项备案 | - | - | 1990-04-12 |
名称变更 | 深圳明华实业有限公司 | 深圳明华股份有限公司 | 1990-04-12 |
地址变更 | 深圳市福星南路福星大厦25层C室 | 深圳市园岭31幢103室 | 1990-04-12 |
注册资本变更 | 102( + 920% ) | 10 | 1990-04-12 |
经营范围变更 | 保险柜(箱),通用设备零部件,船用辅机的机械及装置。糕点,方便食品。 | 保险箱(柜)等五金配套产品;擦鞋纸巾等 化工产品。糕点,方便食品。 | 1990-04-12 |
市场主体类型变更 | 私营企业法人 | 非公司私营企业 | 1990-04-12 |