深圳市金造电子有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市龙岗区横岗街道大康社区大万路1-1号1#厂房2楼,我公司主要提供经济信息咨询;货物及技术进出口。通讯器材、手机、平板电脑和其他电子产品的技术开发及生产加工;国内贸易。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市金造电子有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
深圳市顺华铭贸易有限公司 | 99.9% | 人民币49.95万元 |
何志鸿 | 0.1% | 人民币0.05万元 |
深圳市金造电子有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | - | - | 2019-11-05 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-11-05 |
成员 | 何志鸿 05(万元)0.10% 深圳市顺华铭贸易有限公司 49.95(万元)99.90% | 熊华 05(万元)0.10% 深圳市顺华铭贸易有限公司 49.95(万元)99.90% | 2019-11-05 |
成员 | 何志鸿 | 王亮 | 2019-11-05 |
成员 | 何志鸿(执行董事),何志鸿(总经理) | 王亮(执行董事),王亮(总经理) | 2019-11-05 |
投资人 | 何志鸿 05(万元)0.10% 深圳市顺华铭贸易有限公司 49.95(万元)99.90% | 熊华 05(万元)0.10% 深圳市顺华铭贸易有限公司 49.95(万元)99.90% | 2019-11-05 |
负责人 | 何志鸿 | 王亮 | 2019-11-05 |
负责人变更 | - | - | 2019-11-05 |
章程备案 | 2019-07-11 | 2015-08-28 | 2019-11-05 |
章程备案 | - | - | 2015-08-28 |
高级管理人员备案 | 监事:黄书耿;执行董事:王亮;总经理:王亮; | 总经理:庄瑞阳;监事:黄书耿;执行董事:庄瑞阳; | 2015-08-28 |
股权 | 名称,出资额,出资比例(%)深圳市顺华铭贸易有限公司,49.95,99.9熊华,5,.1 | 名称,出资额,出资比例(%)庄瑞阳,20,40黄书耿,30,60 | 2015-08-28 |
一照一码升级 | *****Y | - | 2015-08-28 |
负责人变更 | 监事:黄书耿;股东:深圳市顺华铭贸易有限公司;总经理:王亮;股东:熊华;法定代表人:王亮;董事长:王亮; | 股东:黄书耿;总经理:庄瑞阳;董事长:庄瑞阳;股东:庄瑞阳;监事:黄书耿;法定代表人:庄瑞阳; | 2015-08-28 |
负责人变更 | 王亮 | 庄瑞阳 | 2015-08-28 |
股权 | 王亮(执行董事), [新增] 黄书耿(监事), 王亮(总经理) [新增] | 黄书耿(监事), 庄瑞阳(执行董事), [退出] 庄瑞阳(总经理) [退出] | 2015-08-28 |
股权 | 王亮 [新增] | 庄瑞阳 [退出] | 2015-08-28 |
统一社会信用代码 | *****Y | - | 2015-08-28 |
成员 | 王亮(执行董事),黄书耿(监事),王亮(总经理) | 黄书耿(监事),庄瑞阳(执行董事),庄瑞阳(总经理) | 2015-08-28 |
负责人 | 王亮 | 庄瑞阳 | 2015-08-28 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-08-28 |
其他事项备案 | 股东名称:熊华、出资额:50000、出资比例:.100000;股东名称:深圳市顺华铭贸易有限公司、出资额:49.950000、出资比例:99.900000; | 股东名称:庄瑞阳、出资额:20、出资比例:40;股东名称:黄书耿、出资额:30、出资比例:60; | 2015-08-28 |
高级管理人员备案 | 监事:黄书耿 执行董事:王亮 [新增] 总经理:王亮 [新增] | 总经理:庄瑞阳 [退出] 监事:黄书耿 执行董事:庄瑞阳 [退出] | 2015-08-28 |
负责人变更 | 监事:黄书耿; 股东:深圳市顺华铭贸易有限公司; 总经理:王亮; 股东:熊华; 法定代表人:王亮; 董事长:王亮; | 股东:黄书耿; 总经理:庄瑞阳; 董事长:庄瑞阳; 股东:庄瑞阳; 监事:黄书耿; 法定代表人:庄瑞阳; | 2015-08-28 |
其他事项备案 | *****Y | - | 2015-08-28 |
高管人员 | 王亮(总经理) [新增] | 庄瑞阳(总经理) [退出] | 2015-08-28 |
董事长或执行董事成员 | 王亮(执行董事) [新增] | 庄瑞阳(执行董事) [退出] | 2015-08-28 |
股权 | 熊华 0500(万元) 0.1000% [新增] 深圳市顺华铭贸易有限公司 49.9500(万元) 99.9000% [新增] | 庄瑞阳 20(万元) 40% [退出] 黄书耿 30(万元) 60% [退出] | 2015-08-28 |
董事成员 | 黄书耿(监事) 王亮(总经理) [新增] 王亮(执行(常务)董事) [新增] | 庄瑞阳(总经理) [退出] 黄书耿(监事) 庄瑞阳(执行(常务)董事) [退出] | 2015-08-28 |
章程 | - | - | 2015-08-28 |
高管人员 | 黄书耿(监事) 王亮(总经理) [新增] 王亮(执行(常务)董事) [新增] | 庄瑞阳(总经理) [退出] 黄书耿(监事) 庄瑞阳(执行(常务)董事) [退出] | 2015-08-28 |
法定代表人 | 王亮 | 庄瑞阳 | 2015-08-28 |
一照一码升级 | 2015-08-28 | ||
股权 | 庄瑞阳 20(万元) 40% 黄书耿 30(万元) 60% | 熊华 0500(万元) 0.1000% 深圳市顺华铭贸易有限公司 49.9500(万元) 99.9000% | 2015-08-28 |
章程 | 2015-08-28 | ||
高管人员 | 庄瑞阳(执行(常务)董事) 黄书耿(监事) 庄瑞阳(总经理) | 王亮(执行(常务)董事) 王亮(总经理) 黄书耿(监事) | 2015-08-28 |
董事成员 | 庄瑞阳(执行(常务)董事) 黄书耿(监事) 庄瑞阳(总经理) | 王亮(执行(常务)董事) 王亮(总经理) 黄书耿(监事) | 2015-08-28 |
法定代表人(负责人) | 庄瑞阳 | 王亮 | 2015-08-28 |
其他事项备案 | *****Y | - | 2015-08-27 |
负责人变更 | 庄瑞阳 | 黄书耿 | 2013-04-11 |
其他事项备案 | - | - | 2013-04-11 |
审批项目 | 黄书耿(监事),庄瑞阳(执行董事),庄瑞阳(总经理) | 黄书耿(执行董事),庄瑞阳(监事),黄书耿(总经理) | 2013-04-11 |
审批项目 | 庄瑞阳 | 黄书耿 | 2013-04-11 |
负责人变更 | - | - | 2013-04-11 |
高级管理人员备案 | - | - | 2013-04-11 |
成员 | 黄书耿(监事),庄瑞阳(执行董事),庄瑞阳(总经理) | 黄书耿(执行董事),庄瑞阳(监事),黄书耿(总经理) | 2013-04-11 |
负责人 | 庄瑞阳 | 黄书耿 | 2013-04-11 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 | 《卫生许可证》《建设项目环境影响审查批复》 | 2013-04-11 |
董事长或执行董事成员 | 庄瑞阳(执行董事) [新增] | 黄书耿(执行董事) [退出] | 2013-04-11 |
监事信息 | 黄书耿(监事) [新增] | 庄瑞阳(监事) [退出] | 2013-04-11 |
高管人员 | 庄瑞阳(总经理) [新增] | 黄书耿(总经理) [退出] | 2013-04-11 |
本页是 [深圳市金造电子有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。