变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 执行董事:马宁 [新增]
总经理:马宁 [新增]
监事:韦必勤 | 总经理:梁步廷 [退出]
执行董事:梁步廷 [退出]
监事:韦必勤 | 2016-02-18 |
负责人变更 | 总经理:马宁;
董事长:马宁;
法定代表人:马宁;
监事:韦必勤;
股东:洪广木; | 股东:洪广木;
董事长:梁步廷;
总经理:梁步廷;
法定代表人:梁步廷;
监事:韦必勤; | 2016-02-18 |
投资人变更 | 股东名称:洪广木、出资额:220( + 10% )、出资比例:100; | 股东名称:洪广木、出资额:200、出资比例:100; | 2016-02-18 |
投资人变更 | 名称:洪广木,出资额:220( + 10% ),出资比例:100 | 名称:洪广木,出资额:200,出资比例:100 | 2016-02-18 |
注册资本变更 | 220( + 10% ) | 200 | 2016-02-18 |
高管人员 | 马宁(总经理) [新增] | 梁步廷(总经理) [退出] | 2016-02-18 |
董事长或执行董事成员 | 马宁(执行董事) [新增] | 梁步廷(执行董事) [退出] | 2016-02-18 |
高管人员 | 马宁(执行(常务)董事) [新增]
马宁(总经理) [新增]
韦必勤(监事) | 梁步廷(总经理) [退出]
韦必勤(监事)
梁步廷(执行(常务)董事) [退出] | 2016-02-18 |
股东 | 洪广木 220( + 10% )(万元) 100% | 洪广木 200(万元) 100% | 2016-02-18 |
注册资本 | 人民币220 万元( + 10% ) | 人民币200 万元 | 2016-02-18 |
董事成员 | 马宁(执行(常务)董事) [新增]
马宁(总经理) [新增]
韦必勤(监事) | 梁步廷(总经理) [退出]
韦必勤(监事)
梁步廷(执行(常务)董事) [退出] | 2016-02-18 |
法定代表人(负责人) | 马宁 | 梁步廷 | 2016-02-18 |
董事成员 | 马宁(执行(常务)董事) 马宁(总经理) 韦必勤(监事) | 梁步廷(总经理) 韦必勤(监事) 梁步廷(执行(常务)董事) | 2016-02-18 |
注册资本 | 人民币220 万元 | 人民币200 万元 | 2016-02-18 |
股东(投资人) | 洪广木 220(万元) 100% | 洪广木 200(万元) 100% | 2016-02-18 |
高管人员 | 马宁(执行(常务)董事) 马宁(总经理) 韦必勤(监事) | 梁步廷(总经理) 韦必勤(监事) 梁步廷(执行(常务)董事) | 2016-02-18 |
高管人员 | 梁步廷(总经理) 韦必勤(监事) 梁步廷(执行(常务)董事) | 韦必勤(监事) 孙应(执行(常务)董事) 孙应(总经理) | 2015-10-10 |
董事成员 | 梁步廷(总经理) 韦必勤(监事) 梁步廷(执行(常务)董事) | 韦必勤(监事) 孙应(执行(常务)董事) 孙应(总经理) | 2015-10-10 |
一照一码升级 | | | 2015-10-10 |
法定代表人(负责人) | 梁步廷 | 孙应 | 2015-10-10 |
负责人变更 | 董事长:梁步廷;
总经理:梁步廷;
法定代表人:梁步廷;
监事:韦必勤; | 监事:韦必勤;
董事长:孙应;
总经理:孙应;
法定代表人:孙应; | 2015-10-10 |
高级管理人员备案 | 监事:韦必勤
总经理:梁步廷 [新增]
执行董事:梁步廷 [新增] | 监事:韦必勤
执行董事:孙应 [退出]
总经理:孙应 [退出] | 2015-10-10 |
其他事项备案 | *****P | - | 2015-10-10 |
高管人员 | 梁步廷(总经理) [新增] | 孙应(总经理) [退出] | 2015-10-10 |
董事长或执行董事成员 | 梁步廷(执行董事) [新增] | 孙应(执行董事) [退出] | 2015-10-10 |
一照一码升级 | - | - | 2015-10-10 |
董事成员 | 梁步廷(总经理) [新增]
韦必勤(监事)
梁步廷(执行(常务)董事) [新增] | 韦必勤(监事)
孙应(执行(常务)董事) [退出]
孙应(总经理) [退出] | 2015-10-10 |
高管人员 | 梁步廷(总经理) [新增]
韦必勤(监事)
梁步廷(执行(常务)董事) [新增] | 韦必勤(监事)
孙应(执行(常务)董事) [退出]
孙应(总经理) [退出] | 2015-10-10 |
投资人变更 | 股东名称:洪广木、出资额:200( + 100% )、出资比例:100; | 股东名称:洪广木、出资额:100、出资比例:100; | 2015-03-10 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《食品流通许可证》、审批文件号:无; | - | 2015-03-10 |
审批项目 | 《食品流通许可证》 | - | 2015-03-10 |
注册资本变更 | 200( + 100% ) | 100 | 2015-03-10 |
投资人变更 | 名称:洪广木,出资额:200( + 100% ),出资比例:100 | 名称:洪广木,出资额:100,出资比例:100 | 2015-03-10 |
住所 | 深圳市罗湖区笋岗东路华通大厦1216室 | 深圳市宝安区沙井街道沙头村六路东1号 | 2015-03-10 |
注册资本 | 人民币200 万元( + 100% ) | 人民币100 万元 | 2015-03-10 |
股东 | 洪广木 200( + 100% )(万元) 100% | 洪广木 100(万元) 100% | 2015-03-10 |
经营范围 | 电子产品、数码产品、电脑产品、通讯产品、手机、通信设备、安防产品、办公用品、钟表、家用电器、服装鞋帽、袜子、建材、五金、木材、建筑装饰材料、水泥制品的销售;经营电子商务(涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营);国内贸易,货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的项目)^食品的销售。 | 电子产品、通讯设备、电脑及周边产品、塑胶产品、机电产品、数码产品、手机及配件、服装的研发与销售;建筑材料、钢材、家居用品、日用品、化妆品的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(不含再生资源回收经营及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目)^ | 2015-03-10 |
审批项目 | 《食品流通许可证》 无 | 《食品流通许可证》 无 | 2015-03-10 |
审批项目 | 《食品流通许可证》 无 | 《食品流通许可证》 无 | 2015-03-10 |
股东(投资人) | 洪广木 200(万元) 100% | 洪广木 100(万元) 100% | 2015-03-10 |
注册资本 | 人民币200 万元 | 人民币100 万元 | 2015-03-10 |
高管人员 | 韦必勤(监事) 孙应(执行(常务)董事) 孙应(总经理) | 洪广木(执行(常务)董事) 韦必勤(监事) 洪广木(总经理) | 2014-09-01 |
董事成员 | 韦必勤(监事) 孙应(执行(常务)董事) 孙应(总经理) | 洪广木(执行(常务)董事) 韦必勤(监事) 洪广木(总经理) | 2014-09-01 |
高级管理人员备案 | 总经理:孙应 [新增]
执行董事:孙应 [新增]
监事:韦必勤 | 监事:韦必勤
总经理:洪广木 [退出]
执行董事:洪广木 [退出] | 2014-09-01 |
高管人员 | 孙应(总经理) [新增] | 洪广木(总经理) [退出] | 2014-09-01 |
董事长或执行董事成员 | 孙应(执行董事) [新增] | 洪广木(执行董事) [退出] | 2014-09-01 |
董事成员 | 韦必勤(监事)
孙应(执行(常务)董事) [新增]
孙应(总经理) [新增] | 洪广木(执行(常务)董事) [退出]
韦必勤(监事)
洪广木(总经理) [退出] | 2014-09-01 |
法定代表人 | 孙应 | 洪广木 | 2014-09-01 |
高管人员 | 韦必勤(监事)
孙应(执行(常务)董事) [新增]
孙应(总经理) [新增] | 洪广木(执行(常务)董事) [退出]
韦必勤(监事)
洪广木(总经理) [退出] | 2014-09-01 |
负责人变更 | 监事:韦必勤;
董事长:孙应;
总经理:孙应;
法定代表人:孙应; | 总经理:洪广木;
董事长:洪广木;
监事:韦必勤;
法定代表人:洪广木; | 2014-09-01 |