变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 张锐
310(万元)31%
马仪铭
490(万元)49%
王舟丰
100(万元)10%
罗改云
100(万元)10% | 张锐
310(万元)31%
马仪铭
490(万元)49%
张远清
100(万元)10%
罗改云
100(万元)10% | 2017-09-13 |
投资人变更 | 股东名称:王舟丰、出资额:100、出资比例:10; [新增]
股东名称:马仪铭、出资额:490、出资比例:49;
股东名称:张锐、出资额:310、出资比例:31;
股东名称:罗改云、出资额:100、出资比例:10; | 股东名称:罗改云、出资额:100、出资比例:10;
股东名称:马仪铭、出资额:490、出资比例:49;
股东名称:张远清、出资额:100、出资比例:10; [退出]
股东名称:张锐、出资额:310、出资比例:31; | 2017-09-13 |
负责人变更 | 股东:;
董事长:王舟丰;
监事:王强;
股东:;
法定代表人:王舟丰;
股东:;
总经理:王舟丰;
股东:; | 法定代表人:张锐;
董事长:张锐;
股东:马仪铭;
总经理:张锐;
股东:张锐;
股东:张远清;
监事:张远清;
股东:罗改云; | 2017-09-13 |
高级管理人员备案 | 总经理:王舟丰 [新增]
执行董事:王舟丰 [新增]
监事:王强 [新增] | 执行董事:张锐 [退出]
总经理:张锐 [退出]
监事:张远清 [退出] | 2017-09-13 |
投资人变更 | 名称:王舟丰,出资额:100,出资比例:10 [新增]
名称:罗改云,出资额:100,出资比例:10
名称:张锐,出资额:310,出资比例:31
名称:马仪铭,出资额:490,出资比例:49 | 名称:罗改云,出资额:100,出资比例:10
名称:张锐,出资额:310,出资比例:31
名称:张远清,出资额:100,出资比例:10 [退出]
名称:马仪铭,出资额:490,出资比例:49 | 2017-09-13 |
董事长或执行董事成员 | 王舟丰(执行董事) [新增] | 张锐(执行董事) [退出] | 2017-09-13 |
监事信息 | 王强(监事) [新增] | 张远清(监事) [退出] | 2017-09-13 |
总经理 | 王舟丰(总经理) [新增] | 张锐(总经理) [退出] | 2017-09-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-09-11 | 2017-08-08 | 2017-09-13 |
成员 | 王舟丰(总经理),王舟丰(执行董事),王强(监事) | 张远清(监事),张锐(执行董事),张锐(总经理) | 2017-09-13 |
成员 | 王舟丰 | 张锐 | 2017-09-13 |
成员 | 张锐 | 罗改云 | 2017-08-09 |
成员 | 马仪铭
490(万元)49%
罗改云
100(万元)10%
张锐
310(万元)31%
张远清
100(万元)10% | 马仪铭
490(万元)49%
罗改云
100(万元)10%
张锐
410(万元)41% | 2017-08-09 |
成员 | 张远清(监事),张锐(总经理),张锐(执行董事) | 罗改云(总经理),罗改云(执行董事),马仪铭(监事) | 2017-08-09 |
投资人变更 | 股东名称:张锐、出资额:310( - 24.39024% )、出资比例:31;
股东名称:罗改云、出资额:100、出资比例:10;
股东名称:张远清、出资额:100、出资比例:10; [新增]
股东名称:马仪铭、出资额:490、出资比例:49; | 股东名称:张锐、出资额:410、出资比例:41;
股东名称:马仪铭、出资额:490、出资比例:49;
股东名称:罗改云、出资额:100、出资比例:10; | 2017-08-09 |
负责人变更 | 监事:张远清;
股东:;
股东:;
股东:;
股东:;
总经理:张锐;
法定代表人:张锐;
董事长:张锐; | 股东:罗改云;
董事长:罗改云;
股东:马仪铭;
监事:马仪铭;
法定代表人:罗改云;
股东:张锐;
总经理:罗改云; | 2017-08-09 |
高级管理人员备案 | 总经理:张锐 [新增]
监事:张远清 [新增]
执行董事:张锐 [新增] | 监事:马仪铭 [退出]
执行董事:罗改云 [退出]
总经理:罗改云 [退出] | 2017-08-09 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-08-08 | 2017-06-07 | 2017-08-09 |
投资人变更 | 名称:张锐,出资额:310( - 24.39024% ),出资比例:31
名称:马仪铭,出资额:490,出资比例:49
名称:张远清,出资额:100,出资比例:10 [新增]
名称:罗改云,出资额:100,出资比例:10 | 名称:张锐,出资额:410,出资比例:41
名称:罗改云,出资额:100,出资比例:10
名称:马仪铭,出资额:490,出资比例:49 | 2017-08-09 |
监事信息 | 张远清(监事) [新增] | 马仪铭(监事) [退出] | 2017-08-09 |
董事长或执行董事成员 | 张锐(执行董事) [新增] | 罗改云(执行董事) [退出] | 2017-08-09 |
总经理 | 张锐(总经理) [新增] | 罗改云(总经理) [退出] | 2017-08-09 |
成员 | 罗改云(总经理),罗改云(执行董事) | 张锐(总经理),张锐(执行董事) | 2017-06-07 |
成员 | 张锐
410(万元)41%
马仪铭
490(万元)49%
罗改云
100(万元)10% | 张锐
510(万元)51%
马仪铭
490(万元)49% | 2017-06-07 |
成员 | 罗改云 | 张锐 | 2017-06-07 |
负责人变更 | 总经理:罗改云;
法定代表人:罗改云;
股东:;
董事长:罗改云;
股东:;
股东:; | 股东:张锐;
法定代表人:张锐;
股东:马仪铭;
董事长:张锐;
总经理:张锐; | 2017-06-07 |
高级管理人员备案 | 执行董事:罗改云 [新增]
总经理:罗改云 [新增] | 总经理:张锐 [退出]
执行董事:张锐 [退出] | 2017-06-07 |
投资人变更 | 股东名称:马仪铭、出资额:490、出资比例:49;
股东名称:张锐、出资额:410( - 19.60784% )、出资比例:41;
股东名称:罗改云、出资额:100、出资比例:10; [新增] | 股东名称:张锐、出资额:510、出资比例:51;
股东名称:马仪铭、出资额:490、出资比例:49; | 2017-06-07 |
其他事项备案 | *****8 | - | 2017-06-07 |
董事长或执行董事成员 | 罗改云(执行董事) [新增] | 张锐(执行董事) [退出] | 2017-06-07 |
投资人变更 | 名称:马仪铭,出资额:490,出资比例:49
名称:罗改云,出资额:100,出资比例:10 [新增]
名称:张锐,出资额:410( - 19.60784% ),出资比例:41 | 名称:张锐,出资额:510,出资比例:51
名称:马仪铭,出资额:490,出资比例:49 | 2017-06-07 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-06-07 | 2014-08-20 | 2017-06-07 |
总经理 | 罗改云(总经理) [新增] | 张锐(总经理) [退出] | 2017-06-07 |
高管人员 | 张锐(总经理)
马仪铭(监事)
张锐(执行(常务)董事) | 张锐(总经理)
马仪铭(监事)
张锐(执行(常务)董事) | 2017-06-07 |
董事成员 | 张锐(总经理)
马仪铭(监事)
张锐(执行(常务)董事) | 张锐(总经理)
马仪铭(监事)
张锐(执行(常务)董事) | 2017-06-07 |
股东 | 张锐 310( - 39.21569% )(万元) 31%
马仪铭 490(万元) 49%
王舟丰 100(万元) 10% [新增]
罗改云 100(万元) 10% [新增] | 张锐 510(万元) 51%
马仪铭 490(万元) 49% | 2017-06-07 |
法定代表人 | 王舟丰 | 张锐 | 2017-06-07 |
高管人员 | 罗改云(执行(常务)董事) [新增]
罗改云(总经理) [新增]
马仪铭(监事) | 张锐(总经理) [退出]
马仪铭(监事)
张锐(执行(常务)董事) [退出] | 2017-06-07 |
董事成员 | 罗改云(执行(常务)董事) [新增]
罗改云(总经理) [新增]
马仪铭(监事) | 张锐(总经理) [退出]
马仪铭(监事)
张锐(执行(常务)董事) [退出] | 2017-06-07 |
股东 | 张锐 410( - 19.60784% )(万元) 41%
马仪铭 490(万元) 49%
罗改云 100(万元) 10% [新增] | 张锐 510(万元) 51%
马仪铭 490(万元) 49% | 2017-06-07 |
法定代表人 | 罗改云 | 张锐 | 2017-06-07 |
住所 | 深圳市光明新区公明街道李松朗社区第二工业区荣泰佳工业区二栋四楼、五楼A | 深圳市福田区福田街道滨河路与彩田路交汇处联合广场A2610 | 2017-06-07 |
一照一码升级 | - | - | 2017-06-07 |