深圳忠明君昊电子科技有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市罗湖区黄贝街道深南东路集浩大厦B座1701,我公司主要提供电子产品、数码产品、计算机软硬件、五金制品的技术开发与销售;国内贸易,从事货物及技术的进出口业务。^
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市罗湖区黄贝街道深南东路集浩大厦B座1701
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 王玉林
- 邮政编码:
- 518000
- 地区编码:
- 440300
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 186****8328 |
电子邮箱 | tyc0018@163.com |
相关产品
工商信息和基本资料
深圳忠明君昊电子科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
林良杰 | 100% | 人民币5000万元 |
深圳忠明君昊电子科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
许可经营 | 仓储服务(不含危险化学品);煤炭的加工;粮油的销售;食品流通;柴油、汽油的销售。 | 仓储服务(不含危险化学品);煤炭的加工;粮油的销售;食品流通。 | 2019-03-08 |
许可信息 | 《食品流通许可证》(),《危险化学品经营许可证》(),《建设项目环境影响审查批复》() | 《建设项目环境影响审查批复》(),《食品流通许可证》() | 2019-03-08 |
成员 | 林良杰(总经理),林良杰(执行董事),郑晓燕(监事) | 陈柏树(执行董事),郭乾坤(监事),涂远昌(总经理) | 2019-03-08 |
投资人 | 林良杰 5000(万元)100% | 黄玉霞 2450(万元)49% 陈柏树 2550(万元)51% | 2019-03-08 |
负责人 | 林良杰 | 陈柏树 | 2019-03-08 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《食品流通许可证》、审批文件号:;审批文件名称:《危险化学品经营许可证》、审批文件号:;审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:; | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:;审批文件名称:《食品流通许可证》、审批文件号:; | 2019-03-08 |
负责人变更 | 股东:; 董事长:林良杰; 监事:郑晓燕; 总经理:林良杰; 法定代表人:林良杰; | 法定代表人:陈柏树; 监事:郭乾坤; 总经理:涂远昌; 董事长:陈柏树; 股东:黄玉霞; 股东:陈柏树; | 2019-03-08 |
投资人变更 | 股东名称:林良杰、出资额:5000、出资比例:100; [新增] | 股东名称:黄玉霞、出资额:2450、出资比例:49; [退出] 股东名称:陈柏树、出资额:2550、出资比例:51; [退出] | 2019-03-08 |
高级管理人员备案 | 监事:郑晓燕 [新增] 总经理:林良杰 [新增] 执行董事:林良杰 [新增] | 执行董事:陈柏树 [退出] 监事:郭乾坤 [退出] 总经理:涂远昌 [退出] | 2019-03-08 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2019-03-08 |
- | 仓储服务(不含危险化学品);煤炭的加工;粮油的销售;食品流通;柴油、汽油的销售。 | 仓储服务(不含危险化学品);煤炭的加工;粮油的销售;食品流通。 | 2019-03-08 |
章程备案 | 2019-03-08 | 2018-12-25 | 2019-03-08 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1130 | 2019-03-08 |
一般经营项目 | 供应链管理;新能源的研发(不含限制项目);环保产品的研发与销售(不含限制项目);通讯电子设备、机械设备、矿产品、金属制品、建筑材料、机电产品、煤炭、化工产品(不含危险化学品)的销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);国内、国际货运代理;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);燃料油销售。 | 供应链管理;新能源的研发(不含限制项目);环保产品的研发与销售(不含限制项目);通讯电子设备、机械设备、矿产品、金属制品、建筑材料、机电产品、煤炭、化工产品(不含危险化学品)的销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);国内、国际货运代理;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2018-12-27 |
- | 供应链管理;新能源的研发(不含限制项目);环保产品的研发与销售(不含限制项目);通讯电子设备、机械设备、矿产品、金属制品、建筑材料、机电产品、煤炭、化工产品(不含危险化学品)的销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);国内、国际货运代理;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);燃料油销售。 | 供应链管理;新能源的研发(不含限制项目);环保产品的研发与销售(不含限制项目);通讯电子设备、机械设备、矿产品、金属制品、建筑材料、机电产品、煤炭、化工产品(不含危险化学品)的销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);国内、国际货运代理;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2018-12-27 |
章程备案 | 2018-12-25 | 2018-07-05 | 2018-12-27 |
投资人 | 黄玉霞 2450(万元)49% 陈柏树 2550(万元)51% | 深圳市国证稳赢二期投资基金合伙企业(有限合伙) 2250(万元)45% 黄玉霞 2450(万元)49% 侯龙振 300(万元)6% | 2018-11-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-07-05 | 2018-06-06 | 2018-11-26 |
投资人变更 | 股东名称:黄玉霞、出资额:2450、出资比例:49; 股东名称:陈柏树、出资额:2550、出资比例:51; [新增] | 股东名称:深圳市国证稳赢二期投资基金合伙企业(有限合伙)、出资额:2250、出资比例:45; [退出] 股东名称:侯龙振、出资额:300、出资比例:6; [退出] 股东名称:黄玉霞、出资额:2450、出资比例:49; | 2018-11-26 |
投资人 | 侯龙振 300(万元)6% 深圳市国证稳赢二期投资基金合伙企业(有限合伙) 2250(万元)45% 黄玉霞 2450(万元)49% | 黄玉霞 2450(万元)49% 侯龙振 2550(万元)51% | 2018-06-29 |
投资人变更 | 股东名称:侯龙振、出资额:300( - 88.23529% )、出资比例:6; 股东名称:黄玉霞、出资额:2450、出资比例:49; 股东名称:深圳市国证稳赢二期投资基金合伙企业(有限合伙)、出资额:2250、出资比例:45; [新增] | 股东名称:黄玉霞、出资额:2450、出资比例:49; 股东名称:侯龙振、出资额:2550、出资比例:51; | 2018-06-29 |
投资人变更 | 名称:侯龙振,出资额:300( - 88.23529% ),出资比例:6 名称:深圳市国证稳赢二期投资基金合伙企业(有限合伙),出资额:2250,出资比例:45 [新增] 名称:黄玉霞,出资额:2450,出资比例:49 | 名称:黄玉霞,出资额:2450,出资比例:49 名称:侯龙振,出资额:2550,出资比例:51 | 2018-06-29 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-06-06 | 2017-05-15 | 2018-06-29 |
成员 | 陈柏树(执行董事) | 涂远昌(执行董事) | 2017-06-01 |
投资人 | 黄玉霞 2450(万元)49% 侯龙振 2550(万元)51% | 黄玉霞 2550(万元)51% 涂远昌 2450(万元)49% | 2017-06-01 |
负责人 | 陈柏树 | 涂远昌 | 2017-06-01 |
投资人变更 | 股东名称:黄玉霞、出资额:2450( - 3.92157% )、出资比例:49; 股东名称:侯龙振、出资额:2550、出资比例:51; [新增] | 股东名称:黄玉霞、出资额:2550、出资比例:51; 股东名称:涂远昌、出资额:2450、出资比例:49; [退出] | 2017-06-01 |
高级管理人员备案 | 执行董事:陈柏树 [新增] | 执行董事:涂远昌 [退出] | 2017-06-01 |
负责人变更 | 法定代表人:陈柏树; 董事长:陈柏树; 股东:; 股东:; | 股东:黄玉霞; 董事长:涂远昌; 法定代表人:涂远昌; 股东:涂远昌; | 2017-06-01 |
投资人变更 | 名称:黄玉霞,出资额:2450( - 3.92157% ),出资比例:49 名称:侯龙振,出资额:2550,出资比例:51 [新增] | 名称:黄玉霞,出资额:2550,出资比例:51 名称:涂远昌,出资额:2450,出资比例:49 [退出] | 2017-06-01 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-05-15 | 2016-07-14 | 2017-06-01 |
董事长或执行董事成员 | 陈柏树(执行董事) [新增] | 涂远昌(执行董事) [退出] | 2017-06-01 |
章程 | - | - | 2017-03-21 |
住所 | 深圳市福田区沙头街道深南大道6021号喜年中心A座509室 | 深圳市福田区沙头街道深南大道世纪豪庭1901室 | 2017-03-21 |
许可经营 | 仓储服务(不含危险化学品);煤炭的加工;粮油的销售;食品流通。 | 仓储服务(不含危险化学品);煤炭的加工。 | 2017-03-17 |
许可信息 | 《食品流通许可证》() | - | 2017-03-17 |
成员 | 涂远昌(执行董事),涂远昌(总经理) | 杨亚男(执行董事),杨亚男(总经理) | 2017-03-17 |
投资人 | 黄玉霞 2550(万元)51% 涂远昌 2450(万元)49% | 杨亚男 5000(万元)100% | 2017-03-17 |
负责人 | 涂远昌 | 杨亚男 | 2017-03-17 |
投资人变更 | 股东名称:黄玉霞、出资额:2550、出资比例:51; [新增] 股东名称:涂远昌、出资额:2450、出资比例:49; [新增] | 股东名称:杨亚男、出资额:5000、出资比例:100; [退出] | 2017-03-17 |
高级管理人员备案 | 总经理:涂远昌 [新增] 执行董事:涂远昌 [新增] | 总经理:杨亚男 [退出] 执行董事:杨亚男 [退出] | 2017-03-17 |
负责人变更 | 股东:; 总经理:涂远昌; 股东:; 法定代表人:涂远昌; 董事长:涂远昌; | 法定代表人:杨亚男; 总经理:杨亚男; 董事长:杨亚男; 股东:杨亚男; | 2017-03-17 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《食品流通许可证》、审批文件号:; | - | 2017-03-17 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2017-03-17 |
投资人变更 | 名称:黄玉霞,出资额:2550,出资比例:51 [新增] 名称:涂远昌,出资额:2450,出资比例:49 [新增] | 名称:杨亚男,出资额:5000,出资比例:100 [退出] | 2017-03-17 |
总经理 | 涂远昌(总经理) [新增] | 杨亚男(总经理) [退出] | 2017-03-17 |
前置许可信息 | 《食品流通许可证》 | - | 2017-03-17 |
一般经营项目 | 供应链管理;新能源的研发(不含限制项目);环保产品的研发与销售(不含限制项目);通讯电子设备、机械设备、矿产品、金属制品、建筑材料、机电产品、煤炭、化工产品(不含危险化学品)的销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);国内、国际货运代理;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 供应链管理;新能源的研发(不含限制项目);环保产品的研发与销售(不含限制项目);机械设备、矿产品、金属制品、建筑材料、机电产品、煤炭、化工产品(不含危险化学品)的销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);国内、国际货运代理;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2017-03-17 |
许可经营项目 | 仓储服务(不含危险化学品);煤炭的加工;粮油的销售;食品流通。 | 仓储服务(不含危险化学品);煤炭的加工。 | 2017-03-17 |
董事长或执行董事成员 | 涂远昌(执行董事) [新增] | 杨亚男(执行董事) [退出] | 2017-03-17 |
高管人员 | 郭乾坤(监事) 涂远昌(总经理) [新增] 涂远昌(执行(常务)董事) [新增] | 杨亚男(执行(常务)董事) [退出] 郭乾坤(监事) 杨亚男(总经理) [退出] | 2017-03-17 |
董事成员 | 郭乾坤(监事) 涂远昌(总经理) [新增] 涂远昌(执行(常务)董事) [新增] | 杨亚男(执行(常务)董事) [退出] 郭乾坤(监事) 杨亚男(总经理) [退出] | 2017-03-17 |
审批项目 | 《食品流通许可证》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2017-03-17 |
股东 | 涂远昌 2450(万元) 49% [新增] 黄玉霞 2550(万元) 51% [新增] | 杨亚男 5000(万元) 100% [退出] | 2017-03-17 |
法定代表人 | 涂远昌 | 杨亚男 | 2017-03-17 |
经营范围 | 供应链管理;新能源的研发(不含限制项目);环保产品的研发与销售(不含限制项目);通讯电子设备、机械设备、矿产品、金属制品、建筑材料、机电产品、煤炭、化工产品(不含危险化学品)的销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);国内、国际货运代理;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^仓储服务(不含危险化学品);煤炭的加工;粮油的销售;食品流通。 | 供应链管理;新能源的研发(不含限制项目);环保产品的研发与销售(不含限制项目);机械设备、矿产品、金属制品、建筑材料、机电产品、煤炭、化工产品(不含危险化学品)的销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);国内、国际货运代理;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^仓储服务(不含危险化学品);煤炭的加工。 | 2017-03-17 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-03-17 |
注册资本 | 5000( + 9900% ) | 50 | 2016-11-28 |
成员 | 杨亚男(总经理),杨亚男(执行董事),郭乾坤(监事) | 王玉林(执行董事),马立(监事),王玉林(总经理) | 2016-11-28 |
投资人 | 杨亚男 5000(万元)100% | 马立 25(万元)50% 王玉林 25(万元)50% | 2016-11-28 |
负责人 | 杨亚男 | 王玉林 | 2016-11-28 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | - | 2016-11-28 |
负责人变更 | 监事:郭乾坤; 法定代表人:杨亚男; 总经理:杨亚男; 董事长:杨亚男; 股东:杨亚男; | 法定代表人:王玉林; 总经理:王玉林; 董事长:王玉林; 股东:马立; 股东:王玉林; 监事:马立; | 2016-11-28 |
投资人变更 | 股东名称:杨亚男、出资额:5000、出资比例:100; [新增] | 股东名称:马立、出资额:25、出资比例:50; [退出] 股东名称:王玉林、出资额:25、出资比例:50; [退出] | 2016-11-28 |
高级管理人员备案 | 监事:郭乾坤 [新增] 总经理:杨亚男 [新增] 执行董事:杨亚男 [新增] | 监事:马立 [退出] 执行董事:王玉林 [退出] 总经理:王玉林 [退出] | 2016-11-28 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2016-11-28 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 | - | 2016-11-28 |
董事长或执行董事成员 | 杨亚男(执行董事) [新增] | 王玉林(执行董事) [退出] | 2016-11-28 |
监事信息 | 郭乾坤(监事) [新增] | 马立(监事) [退出] | 2016-11-28 |
高管人员 | 杨亚男(总经理) [新增] | 王玉林(总经理) [退出] | 2016-11-28 |
注册资本变更 | 5000( + 9900% ) | 50 | 2016-11-28 |
投资人变更 | 名称:杨亚男,出资额:5000,出资比例:100 [新增] | 名称:马立,出资额:25,出资比例:50 [退出] 名称:王玉林,出资额:25,出资比例:50 [退出] | 2016-11-28 |
监事成员 | 杨亚男(执行(常务)董事) [新增] 郭乾坤(监事) [新增] 杨亚男(总经理) [新增] | 王玉林(执行(常务)董事) [退出] 马立(监事) [退出] 王玉林(总经理) [退出] | 2016-11-28 |
高管人员 | 杨亚男(执行(常务)董事) [新增] 郭乾坤(监事) [新增] 杨亚男(总经理) [新增] | 王玉林(执行(常务)董事) [退出] 马立(监事) [退出] 王玉林(总经理) [退出] | 2016-11-28 |
董事成员 | 杨亚男(执行(常务)董事) [新增] 郭乾坤(监事) [新增] 杨亚男(总经理) [新增] | 王玉林(执行(常务)董事) [退出] 马立(监事) [退出] 王玉林(总经理) [退出] | 2016-11-28 |
名称 | 深圳市正通国远供应链有限公司 | 深圳忠明君昊电子科技有限公司 | 2016-11-28 |
注册资本 | 人民币5000 万元( + 9900% ) | 人民币50 万元 | 2016-11-28 |
法定代表人 | 杨亚男 | 王玉林 | 2016-11-28 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2016-11-28 |
经营范围 | 供应链管理;新能源的研发(不含限制项目);环保产品的研发与销售(不含限制项目);机械设备、矿产品、金属制品、建筑材料、机电产品、煤炭、化工产品(不含危险化学品)的销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);国内、国际货运代理;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^仓储服务(不含危险化学品);煤炭的加工。 | 电子产品、数码产品、计算机软硬件、五金制品的技术开发与销售;国内贸易,从事货物及技术的进出口业务。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)^ | 2016-11-28 |
股东 | 杨亚男 5000(万元) 100% [新增] | 马立 25(万元) 50% [退出] 王玉林 25(万元) 50% [退出] | 2016-11-28 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2016-11-28 |
住所 | 深圳市福田区沙头街道深南大道世纪豪庭1901室 | 深圳市罗湖区黄贝街道深南东路集浩大厦B座1701 | 2016-11-28 |
注册资本 | 50( - 80% ) | 250 | 2016-07-14 |
投资人 | 马立 25(万元)50% 王玉林 25(万元)50% | 马立 25(万元)10% 谢忠明 100(万元)40% 王玉林 25(万元)10% 唐灵君 100(万元)40% | 2016-07-14 |
投资人变更 | 股东名称:马立、出资额:25、出资比例:50; 股东名称:王玉林、出资额:25、出资比例:50; | 股东名称:王玉林、出资额:25、出资比例:10; 股东名称:谢忠明、出资额:100、出资比例:40; [退出] 股东名称:唐灵君、出资额:100、出资比例:40; [退出] 股东名称:马立、出资额:25、出资比例:10; | 2016-07-14 |
投资人变更 | 名称:马立,出资额:25,出资比例:50 名称:王玉林,出资额:25,出资比例:50 | 名称:谢忠明,出资额:100,出资比例:40 [退出] 名称:王玉林,出资额:25,出资比例:10 名称:唐灵君,出资额:100,出资比例:40 [退出] 名称:马立,出资额:25,出资比例:10 | 2016-07-14 |
注册资本变更 | 50( - 80% ) | 250 | 2016-07-14 |
股东 | 马立 25(万元) 50% 王玉林 25(万元) 50% | 马立 25(万元) 10% 谢忠明 100(万元) 40% [退出] 王玉林 25(万元) 10% 唐灵君 100(万元) 40% [退出] | 2016-07-14 |
注册资本 | 人民币50 万元( - 80% ) | 人民币250 万元 | 2016-07-14 |
注册资本 | 人民币250 万元 | 人民币50 万元 | 2016-07-14 |
股东(投资人) | 马立 25(万元) 10% 谢忠明 100(万元) 40% 王玉林 25(万元) 10% 唐灵君 100(万元) 40% | 马立 25(万元) 50% 王玉林 25(万元) 50% | 2016-07-14 |
一照一码升级 | 2016-05-23 | ||
注册资本 | 人民币200 万元 | 人民币250 万元 | 2016-05-23 |
监事成员 | 谢忠明(总经理) 谢忠明(执行(常务)董事) 唐灵君(监事) | 王玉林(总经理) 王玉林(执行(常务)董事) 马立(监事) | 2016-05-23 |
高管人员 | 谢忠明(总经理) 谢忠明(执行(常务)董事) 唐灵君(监事) | 王玉林(总经理) 王玉林(执行(常务)董事) 马立(监事) | 2016-05-23 |
董事成员 | 谢忠明(总经理) 谢忠明(执行(常务)董事) 唐灵君(监事) | 王玉林(总经理) 王玉林(执行(常务)董事) 马立(监事) | 2016-05-23 |
股东(投资人) | 谢忠明 100(万元) 50% 唐灵君 100(万元) 50% | 马立 25(万元) 10% 谢忠明 100(万元) 40% 王玉林 25(万元) 10% 唐灵君 100(万元) 40% | 2016-05-23 |
法定代表人(负责人) | 谢忠明 | 王玉林 | 2016-05-23 |
统一社会信用代码 | *****3 | - | 2016-05-23 |
注册资本 | 250( + 25% ) | 200 | 2016-05-23 |
成员 | 王玉林(执行董事),马立(监事),王玉林(总经理) | 谢忠明(总经理),唐灵君(监事),谢忠明(执行董事) | 2016-05-23 |
投资人 | 马立 25(万元)10% 谢忠明 100(万元)40% 王玉林 25(万元)10% 唐灵君 100(万元)40% | 谢忠明 100(万元)50% 唐灵君 100(万元)50% | 2016-05-23 |
负责人 | 王玉林 | 谢忠明 | 2016-05-23 |
投资人变更 | 股东名称:王玉林、出资额:25、出资比例:10; [新增] 股东名称:谢忠明、出资额:100、出资比例:40; 股东名称:唐灵君、出资额:100、出资比例:40; 股东名称:马立、出资额:25、出资比例:10; [新增] | 股东名称:谢忠明、出资额:100、出资比例:50; 股东名称:唐灵君、出资额:100、出资比例:50; | 2016-05-23 |
负责人变更 | 股东:马立; 股东:唐灵君; 监事:马立; 董事长:王玉林; 股东:王玉林; 总经理:王玉林; 法定代表人:王玉林; 股东:谢忠明; | 监事:唐灵君; 董事长:谢忠明; 总经理:谢忠明; 股东:谢忠明; 股东:唐灵君; 法定代表人:谢忠明; | 2016-05-23 |
高级管理人员备案 | 总经理:王玉林 [新增] 监事:马立 [新增] 执行董事:王玉林 [新增] | 监事:唐灵君 [退出] 执行董事:谢忠明 [退出] 总经理:谢忠明 [退出] | 2016-05-23 |
高管人员 | 王玉林(总经理) [新增] | 谢忠明(总经理) [退出] | 2016-05-23 |
投资人变更 | 名称:谢忠明,出资额:100,出资比例:40 名称:王玉林,出资额:25,出资比例:10 [新增] 名称:唐灵君,出资额:100,出资比例:40 名称:马立,出资额:25,出资比例:10 [新增] | 名称:谢忠明,出资额:100,出资比例:50 名称:唐灵君,出资额:100,出资比例:50 | 2016-05-23 |
本页是 [深圳忠明君昊电子科技有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。