变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
名称变更 | 佛山市亿广缘贸易有限公司 | 深圳市兄弟连汽修美容有限公司 | 2022-05-05 |
住所变更 | 佛山市南海区大沥镇黄岐白沙兴联北路自编1至5号C座二层217号商铺之一(住所申报) | 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路98号卓越大厦306E13 | 2022-05-05 |
章程备案 | 章程 | - | 2022-05-05 |
经营范围变更 | 一般项目:国内贸易代理;信息技术咨询服务;翻译服务;企业形象策划;市场营销策划;企业管理咨询;平面设计;专业设计服务;图文设计制作;服装服饰批发;日用百货销售;母婴用品销售;珠宝首饰零售;玩具、动漫及游艺用品销售;鞋帽批发;箱包销售;家用电器销售;家居用品销售;化妆品零售;文具用品批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);体育用品及器材批发;建筑材料销售;机械设备销售;食用农产品批发;农副产品销售;鲜肉批发;新鲜水果批发;新鲜蔬菜批发;水产品批发;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般经营项目是:计算机网络技术咨询, 翻译服务,企业形象策划,市场营销策划,企业管理咨询,网页设计,图文设计,服装、服饰、床上日用品、母婴用品、珠宝饰品、玩具、鞋帽、箱包、内衣、家用电器、日用百货、家居用品、化妆品、文化用品、工艺品美术、体育用品、家装建材、机械设备的网上销售。食用农产品(不含生猪产品、牛羊肉)、新鲜水果、新鲜蔬菜的销售。许可经营项目是:汽车维修、汽车美容。 | 2022-05-05 |
章程修正案 | - | - | 2021-08-02 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-08-02 | 2021-07-19 | 2021-08-02 |
地址 | 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路98号卓越大厦306E13 | 深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路30号汇龙花园7栋顺龙阁307 | 2021-08-02 |
负责人 | 曾广龙 | 干武昌 | 2021-07-27 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-07-27 |
成员 | 曾广龙(总经理),曾广龙(执行董事),曾侠(监事) | 干武昌(执行董事),万海燕(监事),干武昌(总经理) | 2021-07-27 |
董事长或执行董事成员 | 曾广龙(总经理), [新增]
曾广龙(执行董事), [新增]
曾侠(监事) [新增] | 干武昌(执行董事), [退出]
万海燕(监事), [退出]
干武昌(总经理) [退出] | 2021-07-27 |
指定联系人 | 曾侠 | 曲凡太 | 2021-07-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-07-19 | 2021-05-26 | 2021-07-27 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-07-27 |
投资人 | 曾广龙 49(万元)49%曾侠 51(万元)51% | 干武昌 100(万元)100% | 2021-07-27 |
监事信息 | 曾广龙(总经理), [新增]
曾广龙(执行董事), [新增]
曾侠(监事) [新增] | 干武昌(执行董事), [退出]
万海燕(监事), [退出]
干武昌(总经理) [退出] | 2021-07-27 |
股权和公证书 | - | - | 2021-07-27 |
总经理 | 曾广龙(总经理), [新增]
曾广龙(执行董事), [新增]
曾侠(监事) [新增] | 干武昌(执行董事), [退出]
万海燕(监事), [退出]
干武昌(总经理) [退出] | 2021-07-27 |
负责人 | 干武昌 | 何玲 | 2021-05-26 |
投资人 | 干武昌 100(万元)100% | 何玲 100(万元)100% | 2021-05-26 |
成员 | 干武昌(执行董事),干武昌(总经理),万海燕(监事) | 干武昌(监事),何玲(执行董事),何玲(总经理) | 2021-05-26 |
股权和公证书 | - | - | 2021-05-26 |
升级换照 | - | - | 2021-05-26 |
总经理 | 干武昌(执行董事),
干武昌(总经理),
万海燕(监事) [新增] | 干武昌(监事),
何玲(执行董事), [退出]
何玲(总经理) [退出] | 2021-05-26 |
监事信息 | 干武昌(执行董事),
干武昌(总经理),
万海燕(监事) [新增] | 干武昌(监事),
何玲(执行董事), [退出]
何玲(总经理) [退出] | 2021-05-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-05-26 | 2018-07-17 | 2021-05-26 |
董事长或执行董事成员 | 干武昌(执行董事),
干武昌(总经理),
万海燕(监事) [新增] | 干武昌(监事),
何玲(执行董事), [退出]
何玲(总经理) [退出] | 2021-05-26 |
地址变更 | 深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路30号汇龙花园7栋顺龙阁307 | 深圳市宝安区沙井街道万丰大钟岗工业区12栋A18号商铺 | 2018-07-18 |
章程备案 | 2018-07-17 | 2018-07-09 | 2018-07-18 |
负责人变更 | 董事长:何玲;总经理:何玲;股东:;监事:干武昌;法定代表人:何玲; | 法定代表人:吴跃;监事:胡林义;股东:吴跃;总经理:吴跃;董事长:吴跃; | 2018-07-09 |
投资人变更 | 股东名称:何玲、出资额:100、出资比例:100; | 股东名称:吴跃、出资额:100、出资比例:100; | 2018-07-09 |
高级管理人员备案 | 执行董事:何玲;总经理:何玲;监事:干武昌; | 监事:胡林义;执行董事:吴跃;总经理:吴跃; | 2018-07-09 |
成员 | 何玲(执行董事),何玲(总经理),干武昌(监事) | 吴跃(执行董事),胡林义(监事),吴跃(总经理) | 2018-07-09 |
投资人 | 何玲 100(万元)100% | 吴跃 100(万元)100% | 2018-07-09 |
负责人 | 何玲 | 吴跃 | 2018-07-09 |
投资人变更 | 股东名称:何玲、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:吴跃、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2018-07-09 |
负责人变更 | 董事长:何玲;
总经理:何玲;
股东:;
监事:干武昌;
法定代表人:何玲; | 法定代表人:吴跃;
监事:胡林义;
股东:吴跃;
总经理:吴跃;
董事长:吴跃; | 2018-07-09 |
高级管理人员备案 | 执行董事:何玲 [新增]
总经理:何玲 [新增]
监事:干武昌 [新增] | 监事:胡林义 [退出]
执行董事:吴跃 [退出]
总经理:吴跃 [退出] | 2018-07-09 |
章程备案 | 2018-07-09 | 2018-01-19 | 2018-07-09 |
章程备案 | 2018-07-09 | 2018-01-19 | 2018-07-08 |
负责人变更 | 法定代表人:吴跃;股东:;总经理:吴跃;董事长:吴跃; | 股东:胡义洋;法定代表人:胡义洋;董事长:胡义洋;总经理:胡义洋;股东:胡林义; | 2018-01-19 |
投资人变更 | 股东名称:吴跃、出资额:100、出资比例:100; | 股东名称:胡义洋、出资额:90、出资比例:90;股东名称:胡林义、出资额:10、出资比例:10; | 2018-01-19 |
高级管理人员备案 | 执行董事:吴跃;总经理:吴跃; | 执行董事:胡义洋;总经理:胡义洋; | 2018-01-19 |
成员 | 吴跃(执行董事),吴跃(总经理) | 胡义洋(总经理),胡义洋(执行董事) | 2018-01-19 |
投资人 | 吴跃 100(万元)100% | 胡义洋 90(万元)90% 胡林义 10(万元)10% | 2018-01-19 |
负责人 | 吴跃 | 胡义洋 | 2018-01-19 |
投资人变更 | 股东名称:吴跃、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:胡义洋、出资额:90、出资比例:90; [退出]
股东名称:胡林义、出资额:10、出资比例:10; [退出] | 2018-01-19 |
负责人变更 | 法定代表人:吴跃;
股东:;
总经理:吴跃;
董事长:吴跃; | 股东:胡义洋;
法定代表人:胡义洋;
董事长:胡义洋;
总经理:胡义洋;
股东:胡林义; | 2018-01-19 |
高级管理人员备案 | 执行董事:吴跃 [新增]
总经理:吴跃 [新增] | 执行董事:胡义洋 [退出]
总经理:胡义洋 [退出] | 2018-01-19 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1130 | 2018-01-19 |
董事长或执行董事成员 | 吴跃(执行董事) [新增] | 胡义洋(执行董事) [退出] | 2018-01-19 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-01-19 | 2018-01-11 | 2018-01-19 |
投资人变更 | 名称:吴跃,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:胡义洋,出资额:90,出资比例:90 [退出]
名称:胡林义,出资额:10,出资比例:10 [退出] | 2018-01-19 |
总经理 | 吴跃(总经理) [新增] | 胡义洋(总经理) [退出] | 2018-01-19 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2018-01-19 |
章程备案 | 2018-01-19 | 2018-01-11 | 2018-01-18 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1130 | 2018-01-18 |
地址变更 | 深圳市宝安区沙井街道万丰大钟岗工业区12栋A18号商铺 | 深圳市宝安区新安街道新安三路东联商务大厦201 | 2018-01-12 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-01-11 | 2017-08-11 | 2018-01-12 |
章程备案 | 2018-01-11 | 2017-08-11 | 2018-01-11 |
地址变更 | 深圳市宝安区沙井街道万丰大钟岗工业区12栋A18号商铺 | 深圳市宝安区新安街道新安三路东联商务大厦201 | 2018-01-11 |
投资人变更 | 名称:胡义洋,出资额:90,出资比例:90名称:胡林义,出资额:10,出资比例:10 | 名称:深圳中华亿实业有限公司,出资额:100,出资比例:100 | 2017-08-17 |
投资人变更 | 股东名称:胡义洋、出资额:90、出资比例:90;股东名称:胡林义、出资额:10、出资比例:10; | 股东名称:深圳中华亿实业有限公司、出资额:100、出资比例:100; | 2017-08-17 |
高级管理人员备案 | 执行董事:胡义洋;监事:胡林义;总经理:胡义洋; | 监事:雷发根;执行董事:向涛;总经理:向涛; | 2017-08-17 |
负责人变更 | 董事长:胡义洋;股东:;监事:胡林义;股东:;法定代表人:胡义洋;总经理:胡义洋; | 股东:深圳中华亿实业有限公司;董事长:向涛;监事:雷发根;法定代表人:向涛;总经理:向涛; | 2017-08-17 |
成员 | 胡义洋(执行董事),胡林义(监事),胡义洋(总经理) | 向涛(总经理),向涛(执行董事),雷发根(监事) | 2017-08-17 |
投资人 | 胡义洋 90(万元)90% 胡林义 10(万元)10% | 深圳中华亿实业有限公司 100(万元)100% | 2017-08-17 |
负责人 | 胡义洋 | 向涛 | 2017-08-17 |
负责人变更 | 董事长:胡义洋;
股东:;
监事:胡林义;
股东:;
法定代表人:胡义洋;
总经理:胡义洋; | 股东:深圳中华亿实业有限公司;
董事长:向涛;
监事:雷发根;
法定代表人:向涛;
总经理:向涛; | 2017-08-17 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2017-08-17 |
投资人变更 | 股东名称:胡义洋、出资额:90、出资比例:90; [新增]
股东名称:胡林义、出资额:10、出资比例:10; [新增] | 股东名称:深圳中华亿实业有限公司、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2017-08-17 |
高级管理人员备案 | 执行董事:胡义洋 [新增]
监事:胡林义 [新增]
总经理:胡义洋 [新增] | 监事:雷发根 [退出]
执行董事:向涛 [退出]
总经理:向涛 [退出] | 2017-08-17 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1152 | 2017-08-17 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-08-11 | 1900-01-01 | 2017-08-17 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2017-08-17 |
董事长或执行董事成员 | 胡义洋(执行董事) [新增] | 向涛(执行董事) [退出] | 2017-08-17 |
监事信息 | 胡林义(监事) [新增] | 雷发根(监事) [退出] | 2017-08-17 |
总经理 | 胡义洋(总经理) [新增] | 向涛(总经理) [退出] | 2017-08-17 |
投资人变更 | 名称:胡义洋,出资额:90,出资比例:90 [新增]
名称:胡林义,出资额:10,出资比例:10 [新增] | 名称:深圳中华亿实业有限公司,出资额:100,出资比例:100 [退出] | 2017-08-17 |
章程备案 | 2017-08-11 | 1900-01-01 | 2017-08-16 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1152 | 2017-08-16 |
经营范围变更 | 计算机网络技术咨询, 翻译服务,企业形象策划,市场营销策划,企业管理咨询,网页设计,图文设计,服装、服饰、床上日用品、母婴用品、珠宝饰品、玩具、鞋帽、箱包、内衣、家用电器、日用百货、家居用品、化妆品、文化用品、工艺品美术、体育用品、家装建材、机械设备的网上销售。食用农产品(不含生猪产品、牛羊肉)、新鲜水果、新鲜蔬菜的销售。汽车维修、汽车美容。 | 计算机网络技术咨询(不含提供互联网上网服务); 翻译服务;企业形象策划、市场营销策划;企业管理咨询(不含人才中介服务);网页设计、图文设计;服装、服饰、床上日用品、母婴用品(不含食品及药品)、珠宝饰品、玩具、鞋帽、箱包、内衣、家用电器、日用百货、家居用品、化妆品、文化用品、工艺美术品、体育用品、家装建材、机械设备的网上销售。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)汽车维修、汽车美容。 | 2016-03-11 |
经营范围 | 计算机网络技术咨询, 翻译服务,企业形象策划,市场营销策划,企业管理咨询,网页设计,图文设计,服装、服饰、床上日用品、母婴用品、珠宝饰品、玩具、鞋帽、箱包、内衣、家用电器、日用百货、家居用品、化妆品、文化用品、工艺品美术、体育用品、家装建材、机械设备的网上销售。食用农产品(不含生猪产品、牛羊肉)、新鲜水果、新鲜蔬菜的销售。^汽车维修、汽车美容。 | 计算机网络技术咨询(不含提供互联网上网服务); 翻译服务;企业形象策划、市场营销策划;企业管理咨询(不含人才中介服务);网页设计、图文设计;服装、服饰、床上日用品、母婴用品(不含食品及药品)、珠宝饰品、玩具、鞋帽、箱包、内衣、家用电器、日用百货、家居用品、化妆品、文化用品、工艺美术品、体育用品、家装建材、机械设备的网上销售。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^汽车维修、汽车美容。 | 2016-03-11 |
注册资本变更 | 100 | 10 | 2015-09-08 |
地址变更 | 深圳市宝安区新安街道新安三路东联商务大厦201 | 深圳市宝安区松岗街道松裕路133号3-4号铺 | 2015-09-08 |
负责人变更 | 监事:雷发根;法定代表人:向涛;总经理:向涛;股东:深圳中华亿实业有限公司;董事长:向涛; | 股东:曲凡太;法定代表人:曲凡太;总经理:曲凡太;董事长:曲凡太;监事:雷发根; | 2015-09-08 |
经营范围变更 | 计算机网络技术咨询(不含提供互联网上网服务); 翻译服务;企业形象策划、市场营销策划;企业管理咨询(不含人才中介服务);网页设计、图文设计;服装、服饰、床上日用品、母婴用品(不含食品及药品)、珠宝饰品、玩具、鞋帽、箱包、内衣、家用电器、日用百货、家居用品、化妆品、文化用品、工艺美术品、体育用品、家装建材、机械设备的网上销售。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)汽车维修、汽车美容。 | 汽车配件的销售;国内贸易;普通货运代理。汽车维修、汽车美容。 | 2015-09-08 |
高级管理人员备案 | 总经理:向涛;监事:雷发根;执行董事:向涛; | 监事:雷发根;执行董事:曲凡太;总经理:曲凡太; | 2015-09-08 |
投资人变更 | 股东名称:深圳中华亿实业有限公司、出资额:100、出资比例:100; | 股东名称:曲凡太、出资额:10、出资比例:100; | 2015-09-08 |
统一社会信用代码 | *****Q | - | 2015-09-08 |
注册资本 | 100( + 900% ) | 10 | 2015-09-08 |
成员 | 向涛(总经理),雷发根(监事),向涛(执行董事) | 曲凡太(总经理),曲凡太(执行董事),雷发根(监事) | 2015-09-08 |
投资人 | 深圳中华亿实业有限公司 100(万元)100% | 曲凡太 10(万元)100% | 2015-09-08 |
股权 | 深圳中华亿实业有限公司 100(万元) 100% | 曲凡太 10(万元) 100% | 2015-09-08 |
股东(投资人) | 深圳中华亿实业有限公司 100(万元) 100% | 曲凡太 10(万元) 100% | 2015-09-08 |
法定代表人(负责人) | 向涛 | 曲凡太 | 2015-09-08 |
住所 | 深圳市宝安区新安街道新安三路东联商务大厦201 | 深圳市宝安区松岗街道松裕路133号3-4号铺 | 2015-09-08 |
董事成员 | 向涛(总经理) 向涛(执行(常务)董事) 雷发根(监事) | 雷发根(监事) 曲凡太(总经理) 曲凡太(执行(常务)董事) | 2015-09-08 |
审批项目 | 《道路运输经营许可证》 无 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《从事机动车维修经营道路运输经营许可证》 无 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2015-09-08 |
经营范围 | 计算机网络技术咨询(不含提供互联网上网服务); 翻译服务;企业形象策划、市场营销策划;企业管理咨询(不含人才中介服务);网页设计、图文设计;服装、服饰、床上日用品、母婴用品(不含食品及药品)、珠宝饰品、玩具、鞋帽、箱包、内衣、家用电器、日用百货、家居用品、化妆品、文化用品、工艺美术品、体育用品、家装建材、机械设备的网上销售。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^汽车维修、汽车美容。 | 汽车配件的销售;国内贸易;普通货运代理。^汽车维修、汽车美容。 | 2015-09-08 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2015-09-08 |
一照一码升级 | | | 2015-09-08 |
高管人员 | 向涛(总经理) 向涛(执行(常务)董事) 雷发根(监事) | 雷发根(监事) 曲凡太(总经理) 曲凡太(执行(常务)董事) | 2015-09-08 |
注册资本 | 人民币100 万元 | 人民币10 万元 | 2015-09-08 |