变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
一照一码升级 | 91440300MA5FCXGD37 | - | 2019-04-23 |
一照一码换照 | *****8X2 | - | 2017-03-31 |
统一社会信用代码 | *****8X2 | - | 2017-03-31 |
其他事项备案 | *****8X2 | - | 2017-03-31 |
一照一码换照 | - | - | 2017-03-31 |
一照一码换照 | | | 2017-03-31 |
其他事项备案 | *****8X2 | - | 2017-03-30 |
负责人变更 | 郑展树 | 郑凯丰 | 2015-04-17 |
章程备案 | - | - | 2015-04-17 |
高级管理人员备案 | 监事:郑义丰;总经理:郑展树;执行董事:郑展树; | 监事:郑展树;总经理:郑凯丰;执行董事:郑凯丰; | 2015-04-17 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)郑展树,100,100 | 名称,出资额,出资比例(%)郑展树,30,30郑凯丰,70,70 | 2015-04-17 |
股东 | 郑展树100(万元)100% | 郑凯丰70(万元)70%郑展树30(万元)30% | 2015-04-17 |
投资人变更 | 名称:郑展树,出资额:100,出资比例:100 | 名称:郑展树,出资额:30,出资比例:30名称:郑凯丰,出资额:70,出资比例:70 | 2015-04-17 |
投资人变更 | 股东名称:郑展树、出资额:100、出资比例:100; | 股东名称:郑展树、出资额:30、出资比例:30;股东名称:郑凯丰、出资额:70、出资比例:70; | 2015-04-17 |
负责人变更 | 工商联络员:黄晓容;法定代表人:郑展树;股东:郑展树;总经理:郑展树;监事:郑义丰;董事长:郑展树; | 股东:郑展树;工商联络员:郑凯丰;法定代表人:郑凯丰;股东:郑凯丰;总经理:郑凯丰;监事:郑展树;董事长:郑凯丰; | 2015-04-17 |
成员 | 郑展树(执行董事),郑义丰(监事),郑展树(总经理) | 郑凯丰(总经理),郑展树(监事),郑凯丰(执行董事) | 2015-04-17 |
投资人 | 郑展树 100(万元)100% | 郑展树 30(万元)30% 郑凯丰 70(万元)70% | 2015-04-17 |
负责人 | 郑展树 | 郑凯丰 | 2015-04-17 |
投资人变更 | 股东名称:郑展树、出资额:100( + 233.33333% )、出资比例:100; | 股东名称:郑展树、出资额:30、出资比例:30;
股东名称:郑凯丰、出资额:70、出资比例:70; [退出] | 2015-04-17 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-04-17 |
负责人变更 | 工商联络员:黄晓容;
法定代表人:郑展树;
股东:郑展树;
总经理:郑展树;
监事:郑义丰;
董事长:郑展树; | 股东:郑展树;
工商联络员:郑凯丰;
法定代表人:郑凯丰;
股东:郑凯丰;
总经理:郑凯丰;
监事:郑展树;
董事长:郑凯丰; | 2015-04-17 |
高级管理人员备案 | 监事:郑义丰 [新增]
总经理:郑展树 [新增]
执行董事:郑展树 [新增] | 监事:郑展树 [退出]
总经理:郑凯丰 [退出]
执行董事:郑凯丰 [退出] | 2015-04-17 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2015-04-17 |
指定联系人 | 黄晓容 | 郑凯丰 | 2015-04-17 |
监事信息 | 郑义丰(监事) [新增] | 郑展树(监事) [退出] | 2015-04-17 |
董事长或执行董事成员 | 郑展树(执行董事) [新增] | 郑凯丰(执行董事) [退出] | 2015-04-17 |
高管人员 | 郑展树(总经理) [新增] | 郑凯丰(总经理) [退出] | 2015-04-17 |
投资人变更 | 名称:郑展树,出资额:100( + 233.33333% ),出资比例:100 | 名称:郑展树,出资额:30,出资比例:30
名称:郑凯丰,出资额:70,出资比例:70 [退出] | 2015-04-17 |
高管人员 | 郑义丰(监事) [新增]
郑展树(总经理)
郑展树(执行(常务)董事) | 郑凯丰(执行(常务)董事) [退出]
郑凯丰(总经理) [退出]
郑展树(监事) | 2015-04-17 |
董事成员 | 郑义丰(监事) [新增]
郑展树(总经理)
郑展树(执行(常务)董事) | 郑凯丰(执行(常务)董事) [退出]
郑凯丰(总经理) [退出]
郑展树(监事) | 2015-04-17 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2015-04-17 |
股东 | 郑展树 100( + 233.33333% )(万元) 100% | 郑凯丰 70(万元) 70% [退出]
郑展树 30(万元) 30% | 2015-04-17 |
章程 | - | - | 2015-04-17 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2015-04-17 |
监事成员 | 郑义丰(监事) [新增]
郑展树(总经理)
郑展树(执行(常务)董事) | 郑凯丰(执行(常务)董事) [退出]
郑凯丰(总经理) [退出]
郑展树(监事) | 2015-04-17 |
章程 | | | 2015-04-17 |
法定代表人(负责人) | 郑展树 | 郑凯丰 | 2015-04-17 |
监事成员 | 郑义丰(监事) 郑展树(总经理) 郑展树(执行(常务)董事) | 郑凯丰(执行(常务)董事) 郑凯丰(总经理) 郑展树(监事) | 2015-04-17 |
股东(投资人) | 郑展树 100(万元) 100% | 郑凯丰 70(万元) 70% 郑展树 30(万元) 30% | 2015-04-17 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2015-04-17 |
董事成员 | 郑义丰(监事) 郑展树(总经理) 郑展树(执行(常务)董事) | 郑凯丰(执行(常务)董事) 郑凯丰(总经理) 郑展树(监事) | 2015-04-17 |
高管人员 | 郑义丰(监事) 郑展树(总经理) 郑展树(执行(常务)董事) | 郑凯丰(执行(常务)董事) 郑凯丰(总经理) 郑展树(监事) | 2015-04-17 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2015-04-16 |
实收资本 | 2000( + 300% ) | 500 | 2014-09-02 |
投资人变更 | 名称:刘凤玲,出资额:200( + 300% ),出资比例:10
名称:陈永亮,出资额:1800( + 300% ),出资比例:90 | 名称:刘凤玲,出资额:50,出资比例:10
名称:陈永亮,出资额:450,出资比例:90 | 2014-09-02 |
注册资本变更 | 2000( + 300% ) | 500 | 2014-09-02 |
地址变更 | 深圳市福田区车公庙工业区皇冠工业厂房三栋二楼西北I区03A号 | 深圳市南山区深南大道9030号沙河世纪假日广场C座2603室 | 2014-09-02 |
指定联系人 | 刘凤玲 | - | 2013-12-06 |