变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 赖秦琼(执行董事),赖秦琼(总经理) | 陈俊桂(总经理),陈俊桂(执行董事) | 2021-07-21 |
投资人 | 赖秦琼 220(万元)100% | 陈俊桂 220(万元)100% | 2021-07-21 |
股权和公证书 | - | - | 2021-07-21 |
总经理 | 赖秦琼(执行董事), [新增]
赖秦琼(总经理) [新增] | 陈俊桂(总经理), [退出]
陈俊桂(执行董事) [退出] | 2021-07-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-07-16 | 2021-07-01 | 2021-07-21 |
指定联系人 | 赖秦琼 | 朱云峰 | 2021-07-21 |
负责人 | 赖秦琼 | 陈俊桂 | 2021-07-21 |
董事长或执行董事成员 | 赖秦琼(执行董事), [新增]
赖秦琼(总经理) [新增] | 陈俊桂(总经理), [退出]
陈俊桂(执行董事) [退出] | 2021-07-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-07-01 | 2020-04-24 | 2021-07-05 |
章程修正案 | - | - | 2021-07-05 |
地址 | 深圳市福田区福田街道福山社区彩田路2010号中深花园B1015D2 | 深圳市光明新区公明街道楼村社区鲤鱼河工业区振兴路29号第1栋一楼A段 | 2021-07-05 |
升级换照 | - | - | 2020-04-26 |
章程修正案 | - | - | 2020-04-26 |
名称 | 深圳市黛奢泊珠宝有限公司 | 深圳市信泽贸易有限公司 | 2020-04-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-04-24 | 2018-01-31 | 2020-04-26 |
一般经营项目 | 黄金制品、铂金制品、K金制品、钯金制品、白银制品、翡翠、钻石、有色宝石、玉石、玉器产品等饰品的销售;珠宝首饰的设计;贵金属制品、摆设雕刻艺术品、珠宝镶嵌品等饰品的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 黄金制品、铂金制品、K金制品、钯金制品、白银制品、翡翠、钻石、有色宝石、玉石、玉器产品的销售;珠宝首饰的设计;贵金属制品、摆设雕刻艺术品、珠宝镶嵌品的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2020-04-26 |
投资人 | 陈俊桂 220(万元)100% | 詹少浜 19(万元)8.6364% 林摇广 201(万元)91.3636% | 2018-02-11 |
负责人 | 陈俊桂 | 林摇广 | 2018-02-11 |
董事长或执行董事成员 | 陈俊桂(执行董事) [新增] | 林摇广(执行董事) [退出] | 2018-02-11 |
投资人 | 名称:陈俊桂,出资额:220,出资比例:100 | 名称:詹少浜,出资额:19,出资比例:8.6364名称:林摇广,出资额:201,出资比例:91.3636 | 2018-02-11 |
总经理 | 陈俊桂(总经理) [新增] | 林摇广(总经理) [退出] | 2018-02-11 |
成员 | 陈俊桂 | 林摇广 | 2018-02-11 |
投资人变更 | 名称:陈俊桂,出资额:220,出资比例:100 [新增] | 名称:詹少浜,出资额:19,出资比例:8.6364 [退出]
名称:林摇广,出资额:201,出资比例:91.3636 [退出] | 2018-02-11 |
成员 | 陈俊桂(执行董事),陈俊桂(总经理) | 林摇广(总经理),林摇广(执行董事) | 2018-02-11 |
成员 | 陈俊桂
220(万元)100% | 林摇广
201(万元)91.3636%
詹少浜
19(万元)8.6364% | 2018-02-11 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2018-02-11 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2018-02-11 |
投资人变更 | 股东名称:陈俊桂、出资额:220、出资比例:100; [新增] | 股东名称:詹少浜、出资额:19、出资比例:8.636400; [退出]
股东名称:林摇广、出资额:201、出资比例:91.363600; [退出] | 2018-02-11 |
负责人变更 | 董事长:陈俊桂;
股东:;
法定代表人:陈俊桂;
总经理:陈俊桂; | 股东:詹少浜;
法定代表人:林摇广;
股东:林摇广;
董事长:林摇广;
总经理:林摇广; | 2018-02-11 |
章程备案 | 2018-01-31 | 1900-01-01 | 2018-02-11 |
高级管理人员备案 | 执行董事:陈俊桂 [新增]
总经理:陈俊桂 [新增] | 总经理:林摇广 [退出]
执行董事:林摇广 [退出] | 2018-02-11 |
投资人 | 林摇广 201(万元)91.3636% 詹少浜 19(万元)8.6364% | 黄创泉 1(万元)0.4975% 李壮波 200(万元)99.5025% | 2016-12-28 |
负责人 | 林摇广 | 李壮波 | 2016-12-28 |
监事成员 | 林摇广(总经理) [新增]
詹少浜(监事) [新增]
林摇广(执行(常务)董事) [新增] | 李壮波(执行(常务)董事) [退出]
杨勇(监事) [退出]
李壮波(总经理) [退出] | 2016-12-28 |
董事成员 | 林摇广(总经理) [新增]
詹少浜(监事) [新增]
林摇广(执行(常务)董事) [新增] | 李壮波(执行(常务)董事) [退出]
杨勇(监事) [退出]
李壮波(总经理) [退出] | 2016-12-28 |
董事长或执行董事成员 | 林摇广(执行董事) [新增] | 李壮波(执行董事) [退出] | 2016-12-28 |
股东 | 林摇广 201(万元) 91.3636% [新增]
詹少浜 19(万元) 8.6364% [新增] | 黄创泉 1(万元) 0.4975% [退出]
李壮波 200(万元) 99.5025% [退出] | 2016-12-28 |
成员 | 林摇广(总经理),林摇广(执行董事),詹少浜(监事) | 李壮波(总经理),李壮波(执行董事),杨勇(监事) | 2016-12-28 |
注册资本 | 人民币220 万元( + 9.45274% ) | 人民币201 万元 | 2016-12-28 |
高管人员 | 林摇广(总经理) [新增]
詹少浜(监事) [新增]
林摇广(执行(常务)董事) [新增] | 李壮波(执行(常务)董事) [退出]
杨勇(监事) [退出]
李壮波(总经理) [退出] | 2016-12-28 |
成员 | 林摇广 | 李壮波 | 2016-12-28 |
投资人变更 | 名称:詹少浜,出资额:19,出资比例:8.6364 [新增]
名称:林摇广,出资额:201,出资比例:91.3636 [新增] | 名称:黄创泉,出资额:1,出资比例:.4975 [退出]
名称:李壮波,出资额:200,出资比例:99.5025 [退出] | 2016-12-28 |
监事信息 | 詹少浜(监事) [新增] | 杨勇(监事) [退出] | 2016-12-28 |
成员 | 林摇广
201(万元)91.3636%
詹少浜
19(万元)8.6364% | 黄创泉
1(万元)0.4975%
李壮波
200(万元)99.5025% | 2016-12-28 |
投资人 | 名称:林摇广,出资额:201,出资比例:91.3636名称:詹少浜,出资额:19,出资比例:8.6364 | 名称:黄创泉,出资额:1,出资比例:.4975名称:李壮波,出资额:200,出资比例:99.5025 | 2016-12-28 |
高管人员 | 林摇广(总经理) [新增] | 李壮波(总经理) [退出] | 2016-12-28 |
注册资本 | 220( + 9.45274% ) | 201 | 2016-12-28 |
地址变更 | 深圳市光明新区公明街道楼村社区鲤鱼河工业区振兴路29号第1栋一楼A段 | 深圳市南山区粤海街道南海大道百富大厦1603 | 2016-12-28 |
负责人变更 | 股东:林摇广;
董事长:林摇广;
总经理:林摇广;
监事:詹少浜;
股东:詹少浜;
法定代表人:林摇广; | 股东:黄创泉;
法定代表人:李壮波;
股东:李壮波;
监事:杨勇;
董事长:李壮波;
总经理:李壮波; | 2016-12-28 |
投资人变更 | 股东名称:詹少浜、出资额:19、出资比例:8.636400; [新增]
股东名称:林摇广、出资额:201、出资比例:91.363600; [新增] | 股东名称:黄创泉、出资额:1、出资比例:.497500; [退出]
股东名称:李壮波、出资额:200、出资比例:99.502500; [退出] | 2016-12-28 |
注册资本变更 | 220( + 9.45274% ) | 201 | 2016-12-28 |
高级管理人员备案 | 监事:詹少浜 [新增]
总经理:林摇广 [新增]
执行董事:林摇广 [新增] | 执行董事:李壮波 [退出]
监事:杨勇 [退出]
总经理:李壮波 [退出] | 2016-12-28 |
董事成员 | 林摇广(总经理) 詹少浜(监事) 林摇广(执行(常务)董事) | 李壮波(执行(常务)董事) 杨勇(监事) 李壮波(总经理) | 2016-12-28 |
高管人员 | 林摇广(总经理) 詹少浜(监事) 林摇广(执行(常务)董事) | 李壮波(执行(常务)董事) 杨勇(监事) 李壮波(总经理) | 2016-12-28 |
监事成员 | 林摇广(总经理) 詹少浜(监事) 林摇广(执行(常务)董事) | 李壮波(执行(常务)董事) 杨勇(监事) 李壮波(总经理) | 2016-12-28 |
住所 | 深圳市光明新区公明街道楼村社区鲤鱼河工业区振兴路29号第1栋一楼A段 | 深圳市南山区粤海街道南海大道百富大厦1603 | 2016-12-28 |
法定代表人(负责人) | 林摇广 | 李壮波 | 2016-12-28 |
注册资本 | 人民币220 万元 | 人民币201 万元 | 2016-12-28 |
股东(投资人) | 林摇广 201(万元) 91.3636% 詹少浜 19(万元) 8.6364% | 黄创泉 1(万元) 0.4975% 李壮波 200(万元) 99.5025% | 2016-12-28 |
住所 | 深圳市南山区粤海街道南海大道百富大厦1603 | 深圳市宝安区西乡街道兴业路碧海富通城五栋2410室 | 2016-12-23 |
地址变更 | 深圳市南山区粤海街道南海大道百富大厦1603 | 深圳市宝安区西乡街道兴业路碧海富通城五栋2410室 | 2016-12-23 |
监事信息 | 杨勇(监事) [新增] | 张露萍(监事) [退出] | 2016-08-10 |
成员 | 李壮波(总经理),李壮波(执行董事),杨勇(监事) | 李壮波(执行董事),张露萍(监事),李壮波(总经理) | 2016-08-10 |
监事成员 | 李壮波(执行(常务)董事)
杨勇(监事) [新增]
李壮波(总经理) | 李壮波(总经理)
张露萍(监事) [退出]
李壮波(执行(常务)董事) | 2016-08-10 |
高级管理人员备案 | 监事:杨勇 [新增]
总经理:李壮波
执行董事:李壮波 | 执行董事:李壮波
监事:张露萍 [退出]
总经理:李壮波 | 2016-08-10 |
监事成员 | 李壮波(执行(常务)董事) 杨勇(监事) 李壮波(总经理) | 李壮波(总经理) 张露萍(监事) 李壮波(执行(常务)董事) | 2016-08-10 |
股权 | 黄创泉 1(万元) 0.4975% 李壮波 200(万元) 99.5025% | 李壮波 100(万元) 50% 余洪圆 100(万元) 50% | 2016-07-20 |
注册资本 | 人民币201 万元 | 人民币200 万元 | 2016-07-20 |
股东(投资人) | 黄创泉 1(万元) 0.4975% 李壮波 200(万元) 99.5025% | 李壮波 100(万元) 50% 余洪圆 100(万元) 50% | 2016-07-20 |
投资人 | 黄创泉 1(万元)0.4975% 李壮波 200(万元)99.5025% | 余洪圆 100(万元)50% 李壮波 100(万元)50% | 2016-07-20 |
注册资本 | 人民币201 万元( + 0.5% ) | 人民币200 万元 | 2016-07-20 |
股东 | 黄创泉 1(万元) 0.4975% [新增]
李壮波 200( + 100% )(万元) 99.5025% | 李壮波 100(万元) 50%
余洪圆 100(万元) 50% [退出] | 2016-07-20 |
投资人变更 | 名称:黄创泉,出资额:1,出资比例:.4975 [新增]
名称:李壮波,出资额:200( + 100% ),出资比例:99.5025 | 名称:余洪圆,出资额:100,出资比例:50 [退出]
名称:李壮波,出资额:100,出资比例:50 | 2016-07-20 |
股权 | 黄创泉 1(万元) 0.4975% [新增]
李壮波 200( + 100% )(万元) 99.5025% | 李壮波 100(万元) 50%
余洪圆 100(万元) 50% [退出] | 2016-07-20 |
注册资本 | 201( + 0.5% ) | 200 | 2016-07-20 |
投资人 | 名称:黄创泉,出资额:1,出资比例:.4975名称:李壮波,出资额:200,出资比例:99.5025 | 名称:余洪圆,出资额:100,出资比例:50名称:李壮波,出资额:100,出资比例:50 | 2016-07-20 |
其他事项备案 | 股东名称:黄创泉、出资额:1、出资比例:.497500;股东名称:李壮波、出资额:200、出资比例:99.502500; | 股东名称:李壮波、出资额:100、出资比例:50;股东名称:余洪圆、出资额:100、出资比例:50; | 2016-07-20 |
投资人变更 | 股东名称:黄创泉、出资额:1、出资比例:.497500; [新增]
股东名称:李壮波、出资额:200( + 100% )、出资比例:99.502500; | 股东名称:李壮波、出资额:100、出资比例:50;
股东名称:余洪圆、出资额:100、出资比例:50; [退出] | 2016-07-20 |
注册资本变更 | 201( + 0.5% ) | 200 | 2016-07-20 |
统一社会信用代码 | *****6 | - | 2016-07-19 |
成员 | 李壮波(执行董事),张露萍(监事),李壮波(总经理) | 张露萍(监事),朱云峰(总经理),朱云峰(执行董事) | 2016-07-19 |
负责人 | 李壮波 | 朱云峰 | 2016-07-19 |
董事长或执行董事成员 | 李壮波(执行董事) [新增] | 朱云峰(执行董事) [退出] | 2016-07-19 |
注册资本 | 200( + 100% ) | 100 | 2016-07-19 |
一照一码升级 | - | - | 2016-07-19 |
股权 | 余洪圆 100(万元)50% [新增]
李壮波 100(万元)50% [新增] | 朱云峰 100(万元)100% [退出] | 2016-07-19 |
高管人员 | 李壮波(总经理) [新增]
张露萍(监事)
李壮波(执行(常务)董事) [新增] | 朱云峰(总经理) [退出]
朱云峰(执行(常务)董事) [退出]
张露萍(监事) | 2016-07-19 |
董事成员 | 李壮波(总经理) [新增]
张露萍(监事)
李壮波(执行(常务)董事) [新增] | 朱云峰(总经理) [退出]
朱云峰(执行(常务)董事) [退出]
张露萍(监事) | 2016-07-19 |
高管人员 | 李壮波(总经理) [新增] | 朱云峰(总经理) [退出] | 2016-07-19 |
注册资本 | 人民币200 万元( + 100% ) | 人民币100 万元 | 2016-07-19 |
市场主体类型变更 | 1100 | 1151 | 2016-07-19 |
股权 | 李壮波(执行董事), [新增]
张露萍(监事),
李壮波(总经理) [新增] | 张露萍(监事),
朱云峰(总经理), [退出]
朱云峰(执行董事) [退出] | 2016-07-19 |
股权 | 李壮波 [新增] | 朱云峰 [退出] | 2016-07-19 |
负责人变更 | 股东:余洪圆;
监事:张露萍;
法定代表人:李壮波;
董事长:李壮波;
总经理:李壮波;
股东:李壮波; | 总经理:朱云峰;
法定代表人:朱云峰;
监事:张露萍;
董事长:朱云峰;
股东:朱云峰; | 2016-07-19 |
其他事项备案 | 股东名称:李壮波、出资额:100、出资比例:50;股东名称:余洪圆、出资额:100、出资比例:50; | 股东名称:朱云峰、出资额:100、出资比例:100; | 2016-07-19 |
高级管理人员备案 | 总经理:李壮波 [新增]
监事:张露萍
执行董事:李壮波 [新增] | 总经理:朱云峰 [退出]
执行董事:朱云峰 [退出]
监事:张露萍 | 2016-07-19 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-07-19 |
注册资本变更 | 200( + 100% ) | 100 | 2016-07-19 |
经营范围变更 | 黄金制品、铂金制品、K金制品、钯金制品、白银制品、翡翠、钻石、有色宝石、玉石、玉器产品的销售;珠宝首饰的设计;贵金属制品、摆设雕刻艺术品、珠宝镶嵌品的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^ | 灯具、家具、厨房卫生间用品、卫生洁具、服装、皮革制品、建筑材料、机械设备、电子产品及配件的销售与进出口;国内贸易;货物及技术进出口;^ | 2016-07-19 |
注册资本 | 人民币200 万元 | 人民币100 万元 | 2016-07-19 |
法定代表人(负责人) | 李壮波 | 朱云峰 | 2016-07-19 |
股权 | 李壮波 100(万元) 50% 余洪圆 100(万元) 50% | 朱云峰 100(万元) 100% | 2016-07-19 |
董事成员 | 李壮波(总经理) 张露萍(监事) 李壮波(执行(常务)董事) | 朱云峰(总经理) 朱云峰(执行(常务)董事) 张露萍(监事) | 2016-07-19 |
经营范围 | 黄金制品、铂金制品、K金制品、钯金制品、白银制品、翡翠、钻石、有色宝石、玉石、玉器产品的销售;珠宝首饰的设计;贵金属制品、摆设雕刻艺术品、珠宝镶嵌品的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^ | 灯具、家具、厨房卫生间用品、卫生洁具、服装、皮革制品、建筑材料、机械设备、电子产品及配件的销售与进出口;国内贸易;货物及技术进出口;^ | 2016-07-19 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-07-19 |
高管人员 | 李壮波(总经理) 张露萍(监事) 李壮波(执行(常务)董事) | 朱云峰(总经理) 朱云峰(执行(常务)董事) 张露萍(监事) | 2016-07-19 |
一照一码升级 | | | 2016-07-19 |
其他事项备案 | *****6 | - | 2016-07-19 |