变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 郭南玉 | 郭小清 | 2020-09-21 |
成员 | 郭南玉(执行董事),郭小清(监事),郭南玉(总经理) | 郭小清(总经理),郭小清(执行董事),郭南玉(监事) | 2020-09-21 |
总经理 | 郭南玉(执行董事),
郭小清(监事),
郭南玉(总经理) | 郭小清(总经理),
郭小清(执行董事),
郭南玉(监事) | 2020-09-21 |
章程修正案 | - | - | 2020-09-21 |
一般经营项目 | 电脑影像设备研发、生物研发(不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);信息咨询(不含限制项目);机器设备零售批发;在网上从事商贸活动(不含限制项目);国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品);商务信息咨询(不含投资类咨询)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 电脑影像设备研发、生物研发(不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);信息咨询(不含限制项目);机器设备零售批发;在网上从事商贸活动(不含限制项目);国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2020-09-21 |
名称 | 深圳楠华煜科技有限公司 | 深圳吉本源健康科技有限公司 | 2020-09-21 |
升级换照 | - | - | 2020-09-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-09-19 | 2018-01-19 | 2020-09-21 |
负责人 | 郭南玉 [新增] | 郭小清 [退出] | 2020-09-21 |
董事长或执行董事成员 | 郭南玉(执行董事),
郭小清(监事),
郭南玉(总经理) | 郭小清(总经理),
郭小清(执行董事),
郭南玉(监事) | 2020-09-21 |
监事信息 | 郭南玉(执行董事),
郭小清(监事),
郭南玉(总经理) | 郭小清(总经理),
郭小清(执行董事),
郭南玉(监事) | 2020-09-21 |
地址变更 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营地址:深圳市福田区香梅路缇香名苑5栋1单元8B | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦2501 | 2018-01-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-01-19 | 2017-12-18 | 2018-01-22 |
名称变更 | 深圳吉本源健康科技有限公司 | 深圳市吉本源健康科技有限公司 | 2018-01-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-12-18 | 2017-11-28 | 2017-12-19 |
地址变更 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦2501 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营地址:深圳市福田区香梅路缇香名苑5栋1单元8B | 2017-12-19 |
许可信息 | - | 《设置医疗机构筹建批准书》或《医疗机构执业许可证》(无),《食品流通许可证》() | 2017-11-29 |
许可经营项目变更 | - | 审批文件名称:《设置医疗机构筹建批准书》或《医疗机构执业许可证》、审批文件号:无;审批文件名称:《食品流通许可证》、审批文件号:; | 2017-11-29 |
前置许可信息 | - | 《设置医疗机构筹建批准书》或《医疗机构执业许可证》《食品流通许可证》 | 2017-11-29 |
一般经营项目 | 电脑影像设备研发、生物研发(不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);信息咨询(不含限制项目);机器设备零售批发;在网上从事商贸活动(不含限制项目);国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 电脑影像设备研发、生物研发(不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);信息咨询(不含限制项目)。 | 2017-11-29 |
地址变更 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营地址:深圳市福田区香梅路缇香名苑5栋1单元8B | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)(经营地址:深圳市福田区紫竹七道8号求是大厦东座3005-3006) | 2017-11-29 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-11-28 | 2017-04-18 | 2017-11-29 |
指定联系人 | 郭南玉(监事),
郭小清(总经理),
郭小清(执行董事) | 连师伟(执行董事),
连师伟(总经理),
邓文爱(监事) | 2017-04-19 |
指定联系人 | 郭小清 1000(万元)100% | 邓文汉 1000(万元)100% | 2017-04-19 |
成员 | 郭南玉(监事),郭小清(总经理),郭小清(执行董事) | 连师伟(执行董事),连师伟(总经理),邓文爱(监事) | 2017-04-19 |
投资人 | 郭小清 1000(万元)100% | 邓文汉 1000(万元)100% | 2017-04-19 |
负责人 | 郭小清 | 连师伟 | 2017-04-19 |
投资人变更 | 股东名称:郭小清、出资额:1000、出资比例:100; [新增] | 股东名称:邓文汉、出资额:1000、出资比例:100; [退出] | 2017-04-19 |
负责人变更 | 股东:;
总经理:郭小清;
工商联络员:郭小清;
董事长:郭小清;
监事:郭南玉;
法定代表人:郭小清; | 法定代表人:连师伟;
总经理:连师伟;
工商联络员:连师伟;
监事:邓文爱;
股东:邓文汉;
董事长:连师伟; | 2017-04-19 |
高级管理人员备案 | 执行董事:郭小清 [新增]
总经理:郭小清 [新增]
监事:郭南玉 [新增] | 执行董事:连师伟 [退出]
总经理:连师伟 [退出]
监事:邓文爱 [退出] | 2017-04-19 |
董事长或执行董事成员 | 郭小清(执行董事) [新增] | 连师伟(执行董事) [退出] | 2017-04-19 |
指定联系人 | 郭小清 | 连师伟 | 2017-04-19 |
投资人变更 | 名称:郭小清,出资额:1000,出资比例:100 [新增] | 名称:邓文汉,出资额:1000,出资比例:100 [退出] | 2017-04-19 |
监事信息 | 郭南玉(监事) [新增] | 邓文爱(监事) [退出] | 2017-04-19 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-04-18 | 2015-05-22 | 2017-04-19 |
名称变更 | 深圳市吉本源健康科技有限公司 | 深圳市中易康预防保健有限公司 | 2017-04-19 |
总经理 | 郭小清(总经理) [新增] | 连师伟(总经理) [退出] | 2017-04-19 |
统一社会信用代码 | *****X | - | 2015-10-21 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-10-21 |
其他事项备案 | *****X | - | 2015-10-21 |
地址变更 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)(经营地址:深圳市福田区紫竹七道8号求是大厦东座3005-3006) | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 2015-10-21 |
章程备案 | - | - | 2015-10-21 |
一照一码升级 | | | 2015-10-21 |
章程 | | | 2015-10-21 |
住所 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)(经营地址:深圳市福田区紫竹七道8号求是大厦东座3005-3006) | 2015-10-21 |