深圳市宝鸿矿业投资有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市南山区科技中三路深圳软件园1期8栋402,我公司主要提供投资兴办实业;投资管理;投资咨询;矿产品及矿物制品、金属材料、非金属矿及制品的销售;矿业投资管理。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市宝鸿矿业投资有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
深圳前海宝德资产管理有限公司 | 100% | 人民币100万元 |
深圳市宝鸿矿业投资有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通过日期 | 2018-12-11 | 1900-01-01 | 2018-12-17 |
投资人变更 | 股东名称:深圳前海宝德资产管理有限公司、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:深圳市宝德投资控股有限公司、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2018-12-17 |
负责人变更 | 监事:崔巧立; 董事长:张银龙; 总经理:张银龙; 法定代表人:张银龙; | 监事:崔巧立; 董事长:王立; 总经理:王立; 法定代表人:王立; | 2015-08-12 |
高级管理人员备案 | 监事:崔巧立 总经理:张银龙 [新增] 执行董事:张银龙 [新增] | 总经理:王立 [退出] 监事:崔巧立 执行董事:王立 [退出] | 2015-08-12 |
其他事项备案 | *****K | - | 2015-08-12 |
董事长或执行董事成员 | 张银龙(执行董事) [新增] | 王立(执行董事) [退出] | 2015-08-12 |
高管人员 | 张银龙(总经理) [新增] | 王立(总经理) [退出] | 2015-08-12 |
法定代表人 | 张银龙 | 王立 | 2015-08-12 |
一照一码升级 | - | - | 2015-08-12 |
董事成员 | 崔巧立(监事) 张银龙(总经理) [新增] 张银龙(执行(常务)董事) [新增] | 王立(总经理) [退出] 王立(执行(常务)董事) [退出] 崔巧立(监事) | 2015-08-12 |
高管人员 | 崔巧立(监事) 张银龙(总经理) [新增] 张银龙(执行(常务)董事) [新增] | 王立(总经理) [退出] 王立(执行(常务)董事) [退出] 崔巧立(监事) | 2015-08-12 |
本页是 [深圳市宝鸿矿业投资有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。