深圳市奥阳科技有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市宝安区福永街道新和东一巷8号三楼,我公司主要提供电子产品、玩具的研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口。
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市奥阳科技有限公司 |
简称: | 奥阳 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 电子产品、玩具的研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口。 |
营业执照号码: | 440306113519124 |
发证机关: | 宝安局 |
核准日期: | 2015-07-29 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2015年07月29日 |
注册资本: | 10万元人民币 (万元) |
所属分类: | 其他电子产品零售 » 宝安区其他电子产品零售 |
所属城市: | 深圳企业网 » 宝安区 » 宝安区福永 |
顺企编码: | 37973377 |
深圳市奥阳科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
刘满辉 | 100% | 人民币10万元 |
深圳市奥阳科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
成员 | 刘满辉(执行董事),何思豪(监事),刘满辉(总经理) | 欧阳东(执行董事),谭惠娟(监事),欧阳东(总经理) | 2018-04-02 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 刘满辉 10(万元)100% | 欧阳东 10(万元)100% | 2018-04-02 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 刘满辉 | 欧阳东 | 2018-04-02 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:刘满辉; 股东:; 监事:何思豪; 总经理:刘满辉; 董事长:刘满辉; | 董事长:欧阳东; 法定代表人:欧阳东; 监事:谭惠娟; 股东:欧阳东; 总经理:欧阳东; | 2018-04-02 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:刘满辉、出资额:10、出资比例:100; [新增] | 股东名称:欧阳东、出资额:10、出资比例:100; [退出] | 2018-04-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:何思豪 [新增] 总经理:刘满辉 [新增] 执行董事:刘满辉 [新增] | 监事:谭惠娟 [退出] 总经理:欧阳东 [退出] 执行董事:欧阳东 [退出] | 2018-04-02 |
董事长或执行董事成员 | 刘满辉(执行董事) [新增] | 欧阳东(执行董事) [退出] | 2018-04-02 |
监事信息 | 何思豪(监事) [新增] | 谭惠娟(监事) [退出] | 2018-04-02 |
总经理 | 刘满辉(总经理) [新增] | 欧阳东(总经理) [退出] | 2018-04-02 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:刘满辉,出资额:10,出资比例:100 [新增] | 名称:欧阳东,出资额:10,出资比例:100 [退出] | 2018-04-02 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-03-27 | 1900-01-01 | 2018-04-02 |
深圳市奥阳科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
谭惠娟 | 监事 |
欧阳东 | 执行(常务)董事 |
欧阳东 | 总经理 |
本页是 [深圳市奥阳科技有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。