瀚宇凡贸易(深圳)有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市龙岗区横岗街道独竹村综合楼8楼801,我公司主要提供服装、箱包、鞋帽、皮革制品、数码产品、电子产品、电子烟具、办公用品、家用电器、厨房器具、汽车用品及配件、电脑及周边配件的销售;经营电子商务;国内贸易,货物及技术进出口。^
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市龙岗区横岗街道独竹村综合楼8楼801
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 谢文胜
- 邮政编码:
- 518000
- 地区编码:
- 440300
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 瀚宇凡贸易(深圳)有限公司 |
简称: | 瀚宇凡 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 服装、箱包、鞋帽、皮革制品、数码产品、电子产品、电子烟具、办公用品、家用电器、厨房器具、汽车用品及配件、电脑及周边配件的销售;经营电子商务;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在经营前须经批准的项目除外)^ |
营业执照号码: | 914403000887277564 |
发证机关: | 义乌市市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-08-29 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年08月29日 |
注册资本: | 100万元人民币 (万元) |
所属分类: | 服装内衣公司 » 龙岗区服装内衣公司 |
所属城市: | 深圳企业网 » 龙岗区 » 龙岗区横岗 |
顺企编码: | 37973386 |
瀚宇凡贸易(深圳)有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
江俊平 | 99% | 人民币99.0万元 |
阎旭光 | 1% | 人民币1.0万元 |
瀚宇凡贸易(深圳)有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
管辖单位变更 | 义乌稠城所 | 义乌市市场监管局 | 2020-06-17 |
名称变更 | 义乌市给力电子商务有限公司 | 瀚宇凡贸易(深圳)有限公司 | 2020-06-17 |
住所变更 | 浙江省义乌市稠城街道赵宅二区*栋*号*楼(自主申报) | 深圳市龙岗区横岗街道独竹村综合楼*楼*** | 2020-06-17 |
经营范围变更 | 一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);日用百货销售;服装服饰批发;体育用品及器材批发;电子元器件批发;日用杂品销售;电子产品销售;办公用品销售;家居用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;文具用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 一般经营项目是:服装、箱包、鞋帽、皮革制品、数码产品、电子产品、电子烟具、办公用品、家用电器、厨房器具、汽车用品及配件、电脑及周边配件的销售;经营电子商务;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在经营前须经批准的项目除外),许可经营项目是:(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-06-17 |
章程备案 | - | - | 2020-06-17 |
行业代码变更 | 5293:邮购及电视、电话零售 | 5100:批发业 | 2020-06-17 |
负责人变更 | 总经理:江俊平; 股东:; 董事长:江俊平; 股东:; 工商联络员:江俊平; 法定代表人:江俊平; 监事:阎旭光; | 工商联络员:李冠华; 股东:李冠华; 董事长:李冠华; 监事:徐荣; 股东:徐荣; 总经理:李冠华; 法定代表人:李冠华; | 2018-10-23 |
指定联系人 | 江俊平(总经理), 江俊平(执行董事), 阎旭光(监事) | 李冠华(总经理), 李冠华(执行董事), 徐荣(监事) | 2018-10-23 |
高级管理人员备案 | 监事:阎旭光 [新增] 执行董事:江俊平 [新增] 总经理:江俊平 [新增] | 监事:徐荣 [退出] 总经理:李冠华 [退出] 执行董事:李冠华 [退出] | 2018-10-23 |
投资人变更 | 股东名称:江俊平、出资额:99、出资比例:99; [新增] 股东名称:阎旭光、出资额:1、出资比例:1; [新增] | 股东名称:徐荣、出资额:15、出资比例:15; [退出] 股东名称:李冠华、出资额:85、出资比例:85; [退出] | 2018-10-23 |
其他事项备案 | 总经理:江俊平;股东:;董事长:江俊平;股东:;工商联络员:江俊平;法定代表人:江俊平;监事:阎旭光; | 工商联络员:李冠华;股东:李冠华;董事长:李冠华;监事:徐荣;股东:徐荣;总经理:李冠华;法定代表人:李冠华; | 2018-10-23 |
指定联系人 | 江俊平 99(万元)99% 阎旭光 1(万元)1% | 徐荣 15(万元)15% 李冠华 85(万元)85% | 2018-10-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-10-16 | 1900-01-01 | 2018-10-23 |
指定联系人 | 江俊平 | 李冠华 | 2018-10-23 |
成员 | 江俊平(总经理),江俊平(执行董事),阎旭光(监事) | 李冠华(总经理),李冠华(执行董事),徐荣(监事) | 2018-10-23 |
投资人 | 江俊平 99(万元)99% 阎旭光 1(万元)1% | 徐荣 15(万元)15% 李冠华 85(万元)85% | 2018-10-23 |
负责人 | 江俊平 | 李冠华 | 2018-10-23 |
董事长或执行董事成员 | 李冠华(执行董事) [新增] | 谢文胜(执行董事) [退出] | 2018-06-01 |
总经理 | 李冠华(总经理) [新增] | 谢文胜(总经理) [退出] | 2018-06-01 |
指定联系人 | 李冠华 85(万元)85% 徐荣 15(万元)15% | 谢文胜 100(万元)100% | 2018-06-01 |
负责人变更 | 监事:徐荣; 总经理:李冠华; 法定代表人:李冠华; 董事长:李冠华; 股东:; 工商联络员:李冠华; 股东:; | 总经理:谢文胜; 董事长:谢文胜; 法定代表人:谢文胜; 股东:谢文胜; 监事:蔡海军; 工商联络员:谢文胜; | 2018-06-01 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2018-06-01 |
监事信息 | 徐荣(监事) [新增] | 蔡海军(监事) [退出] | 2018-06-01 |
投资人变更 | 名称:李冠华,出资额:85,出资比例:85 [新增] 名称:徐荣,出资额:15,出资比例:15 [新增] | 名称:谢文胜,出资额:100,出资比例:100 [退出] | 2018-06-01 |
其他事项备案 | 监事:徐荣;总经理:李冠华;法定代表人:李冠华;董事长:李冠华;股东:;工商联络员:李冠华;股东:; | 总经理:谢文胜;董事长:谢文胜;法定代表人:谢文胜;股东:谢文胜;监事:蔡海军;工商联络员:谢文胜; | 2018-06-01 |
投资人变更 | 股东名称:李冠华、出资额:85、出资比例:85; [新增] 股东名称:徐荣、出资额:15、出资比例:15; [新增] | 股东名称:谢文胜、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2018-06-01 |
高级管理人员备案 | 监事:徐荣 [新增] 执行董事:李冠华 [新增] 总经理:李冠华 [新增] | 总经理:谢文胜 [退出] 监事:蔡海军 [退出] 执行董事:谢文胜 [退出] | 2018-06-01 |
指定联系人 | 徐荣(监事), 李冠华(总经理), 李冠华(执行董事) | 谢文胜(总经理), 谢文胜(执行董事), 蔡海军(监事) | 2018-06-01 |
指定联系人 | 李冠华 | 谢文胜 | 2018-06-01 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-06-01 |
成员 | 徐荣(监事),李冠华(总经理),李冠华(执行董事) | 谢文胜(总经理),谢文胜(执行董事),蔡海军(监事) | 2018-06-01 |
投资人 | 李冠华 85(万元)85% 徐荣 15(万元)15% | 谢文胜 100(万元)100% | 2018-06-01 |
负责人 | 李冠华 | 谢文胜 | 2018-06-01 |
一照一码升级 | - | - | 2016-08-29 |
其他事项备案 | *****4 | - | 2016-08-29 |
统一社会信用代码 | *****4 | - | 2016-08-29 |
住所变更 | 深圳市龙岗区横岗街道独竹村综合楼*楼*** | 深圳市宝安区前进二路桃源居南侧华盛辉大厦B座西***室 | 2016-08-29 |
一照一码升级 | 2016-08-29 | ||
住所 | 深圳市宝安区前进二路桃源居南侧华盛辉大厦B座西613室 | 深圳市龙岗区横岗街道独竹村综合楼8楼801 | 2016-08-29 |
本页是 [瀚宇凡贸易(深圳)有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。