变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程或章程修正案通过日期 | 2020-09-02 | 2020-05-13 | 2020-09-08 |
章程修正案 | - | - | 2020-09-08 |
地址 | 深圳市宝安区西乡街道富华社区前进二路丽景城1栋一单元401 | 深圳市宝安区新安街道7区新安湖花园16栋701室 | 2020-09-08 |
指定联系人 | 唐文圣 10(万元)100% | 杨娟 10(万元)100% | 2020-05-15 |
指定联系人 | 车树康(监事),
唐文圣(总经理),
唐文圣(执行董事) | 陈军(监事),
杨娟(总经理),
杨娟(执行董事) | 2020-05-15 |
成员 | 车树康(监事),唐文圣(总经理),唐文圣(执行董事) | 陈军(监事),杨娟(总经理),杨娟(执行董事) | 2020-05-15 |
升级换照 | - | - | 2020-05-15 |
董事长或执行董事成员 | 车树康(监事), [新增]
唐文圣(总经理), [新增]
唐文圣(执行董事) [新增] | 陈军(监事), [退出]
杨娟(总经理), [退出]
杨娟(执行董事) [退出] | 2020-05-15 |
监事信息 | 车树康(监事), [新增]
唐文圣(总经理), [新增]
唐文圣(执行董事) [新增] | 陈军(监事), [退出]
杨娟(总经理), [退出]
杨娟(执行董事) [退出] | 2020-05-15 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-05-13 | 2019-05-11 | 2020-05-15 |
投资人 | 唐文圣 10(万元)100% [新增] | 杨娟 10(万元)100% [退出] | 2020-05-15 |
负责人 | 唐文圣 [新增] | 杨娟 [退出] | 2020-05-15 |
指定联系人 | 唐文圣 | 杨娟 | 2020-05-15 |
总经理 | 车树康(监事), [新增]
唐文圣(总经理), [新增]
唐文圣(执行董事) [新增] | 陈军(监事), [退出]
杨娟(总经理), [退出]
杨娟(执行董事) [退出] | 2020-05-15 |
一般经营项目 | 室内外装饰工程的设计与施工;电子设备、建筑材料、装饰材料、木材、家具、美容产品的销售;环保产品、机电设备、五金交电、通讯产品、数码产品、电子元器件、汽车配件、布艺、服装、工艺礼品、办公用品、体育用品的批发;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 室内外装饰工程的设计与施工;建筑材料、装饰材料、木材、家具、美容产品的销售;环保产品、机电设备、五金交电、通讯产品、数码产品、电子元器件、汽车配件、布艺、服装、工艺礼品、办公用品、体育用品的批发;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2019-05-16 |
章程备案 | 2019-05-11 | 1900-01-01 | 2019-05-16 |
- | 室内外装饰工程的设计与施工;电子设备、建筑材料、装饰材料、木材、家具、美容产品的销售;环保产品、机电设备、五金交电、通讯产品、数码产品、电子元器件、汽车配件、布艺、服装、工艺礼品、办公用品、体育用品的批发;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 室内外装饰工程的设计与施工;建筑材料、装饰材料、木材、家具、美容产品的销售;环保产品、机电设备、五金交电、通讯产品、数码产品、电子元器件、汽车配件、布艺、服装、工艺礼品、办公用品、体育用品的批发;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2019-05-16 |
成员 | 杨娟
10(万元)100% | 杨娟
9(万元)90%
龚晓方
1(万元)10% | 2016-04-14 |
统一社会信用代码 | *****J | - | 2016-04-14 |
成员 | 陈军(监事),杨娟(执行董事),杨娟(总经理) | 杨娟(执行董事),龚晓方(监事),杨娟(总经理) | 2016-04-14 |
投资人 | 杨娟 10(万元)100% | 龚晓方 1(万元)10% 杨娟 9(万元)90% | 2016-04-14 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-04-14 |
投资人变更 | 股东名称:杨娟、出资额:10( + 11.11111% )、出资比例:100; | 股东名称:杨娟、出资额:9、出资比例:90;
股东名称:龚晓方、出资额:1、出资比例:10; [退出] | 2016-04-14 |
高级管理人员备案 | 监事:陈军 [新增]
执行董事:杨娟
总经理:杨娟 | 执行董事:杨娟
监事:龚晓方 [退出]
总经理:杨娟 | 2016-04-14 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2016-04-14 |
其他事项备案 | *****J | - | 2016-04-14 |
投资人变更 | 名称:杨娟,出资额:10( + 11.11111% ),出资比例:100 | 名称:龚晓方,出资额:1,出资比例:10 [退出]
名称:杨娟,出资额:9,出资比例:90 | 2016-04-14 |
监事信息 | 陈军(监事) [新增] | 龚晓方(监事) [退出] | 2016-04-14 |
一照一码升级 | - | - | 2016-04-14 |
股东 | 杨娟 10( + 11.11111% )(万元) 100% | 杨娟 9(万元) 90%
龚晓方 1(万元) 10% [退出] | 2016-04-14 |
监事成员 | 陈军(监事) [新增]
杨娟(执行(常务)董事)
杨娟(总经理) | 杨娟(总经理)
杨娟(执行(常务)董事)
龚晓方(监事) [退出] | 2016-04-14 |
章程 | - | - | 2016-04-14 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2016-04-14 |
一照一码升级 | | | 2016-04-14 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-04-14 |
章程 | | | 2016-04-14 |
监事成员 | 龚晓方(监事) 杨娟(执行(常务)董事) 杨娟(总经理) | 杨娟(执行(常务)董事) 陈军(监事) 杨娟(总经理) | 2016-04-14 |
股东(投资人) | 杨娟 9(万元) 90% 龚晓方 1(万元) 10% | 杨娟 10(万元) 100% | 2016-04-14 |