深圳基成资本管理有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市宝安区西乡街道共和工业路西发B区旭生研发大厦11层1113K,我公司主要提供受托资产管理;股权投资;投资兴办实业;投资管理;投资咨询。。
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市宝安区西乡街道共和工业路西发B区旭生研发大厦11层1113K
- 经理:
- 杨妮
- 经理手机:
- 187****0246 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 18798870246@163.COM
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳基成资本管理有限公司 |
简称: | 基成资本管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 受托资产管理(不含保险、证券和银行业务);股权投资;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不含证券、期货、保险及其它金融业务);投资咨询(不含证券咨询、人才中介服务和其它限制项目)。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 |
营业执照号码: | 440301107171341 |
发证机关: | 宝安局 |
核准日期: | 2016-05-12 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2013年04月19日 |
注册资本: | 1000万元人民币 (万元) |
所属分类: | 企业管理及投资咨询 » 宝安区企业管理及投资咨询 |
所属城市: | 深圳企业网 » 宝安区 » 宝安区西乡 |
顺企编码: | 37980254 |
深圳基成资本管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
袁博 | 95% | 人民币950.0万元 |
卓伟 | 5% | 人民币50.0万元 |
深圳基成资本管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-27 | 2019-01-04 | 2020-08-27 |
投资人 | 袁博 950(万元)95% 卓伟 50(万元)5% | 袁博 900(万元)90% 卓伟 100(万元)10% | 2020-08-27 |
地址变更 | 深圳市宝安区松岗街道东方社区立业路8号兆丰祥大厦1001 | 深圳市宝安区西乡街道共和工业路西发B区旭生研发大厦11层1113K | 2019-01-07 |
章程备案 | 2019-01-04 | 1900-01-01 | 2019-01-07 |
成员 | 袁博 | 杨妮 | 2017-01-09 |
成员 | 袁博(总经理),袁博(执行董事),卓伟(监事) | 杨妮(总经理),卓伟(监事),杨妮(执行董事) | 2017-01-09 |
负责人 | 袁博 | 杨妮 | 2017-01-09 |
负责人变更 | 总经理:袁博; 监事:卓伟; 法定代表人:袁博; 董事长:袁博; | 董事长:杨妮; 监事:卓伟; 总经理:杨妮; 法定代表人:杨妮; | 2017-01-09 |
高级管理人员备案 | 执行董事:袁博 [新增] 监事:卓伟 总经理:袁博 [新增] | 执行董事:杨妮 [退出] 总经理:杨妮 [退出] 监事:卓伟 | 2017-01-09 |
董事长或执行董事成员 | 袁博(执行董事) [新增] | 杨妮(执行董事) [退出] | 2017-01-09 |
高管人员 | 袁博(总经理) [新增] | 杨妮(总经理) [退出] | 2017-01-09 |
法定代表人 | 袁博 | 杨妮 | 2017-01-09 |
董事成员 | 卓伟(监事) 袁博(总经理) [新增] 袁博(执行(常务)董事) [新增] | 杨妮(执行(常务)董事) [退出] 杨妮(总经理) [退出] 卓伟(监事) | 2017-01-09 |
高管人员 | 卓伟(监事) 袁博(总经理) [新增] 袁博(执行(常务)董事) [新增] | 杨妮(执行(常务)董事) [退出] 杨妮(总经理) [退出] 卓伟(监事) | 2017-01-09 |
高管人员 | 卓伟(监事) 袁博(总经理) 袁博(执行(常务)董事) | 杨妮(执行(常务)董事) 杨妮(总经理) 卓伟(监事) | 2017-01-09 |
董事成员 | 卓伟(监事) 袁博(总经理) 袁博(执行(常务)董事) | 杨妮(执行(常务)董事) 杨妮(总经理) 卓伟(监事) | 2017-01-09 |
一照一码升级 | 2016-05-12 | ||
一照一码换照 | 2016-05-12 | ||
其他事项备案 | *****T | - | 2016-05-12 |
一照一码升级 | - | - | 2016-05-12 |
统一社会信用代码 | *****T | - | 2016-05-12 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-05-12 |
住所 | 深圳市宝安区西乡街道共和工业路西发B区旭生研发大厦11层1113K | 深圳市宝安区西乡街道宝安互联网产业基地海滨新村18栋二楼2003A | 2015-05-07 |
住所 | 深圳市宝安区西乡街道宝安互联网产业基地海滨新村18栋二楼2003A | 深圳市龙华新区观澜办事处茜坑社区环观南路42号305 | 2015-04-23 |
深圳基成资本管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
卓伟 | 监事 |
袁博 | 执行(常务)董事 |
袁博 | 总经理 |
本页是 [深圳基成资本管理有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关企业管理及投资咨询